JOSEF ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
10100, 22671897, Hlavní město Praha, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68 |
|
JOSEF ŠTĚPÁNEK
|
Neaktivní
od 10.10.2018
|
jednatel |
26.10.2016 |
Adresa: |
10100, 22671897, Praha, Vršovice, Vršovická, 1429, 68, Vršovická 1429/68, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Josef Štěpánek
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
12.06.2000 |
Adresa: |
22122257, Praha 5, Praha 5, Archeologická, 1881 |
|
Josef Štěpánek
|
Neaktivní
od 26.10.2016
|
jednatel |
12.06.2000 |
Adresa: |
15500, 22122257, Praha, Stodůlky, Archeologická, 1881, 8, Archeologická 1881/8, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Rudolf Leiblich
|
Neaktivní
od 12.06.2000
|
jednatel |
19.01.1996 |
Adresa: |
11613661, Kutná Hora, Kutná Hora, Na Pavláčce, 208 |
|
Josef Štěpánek
|
Neaktivní
od 12.06.2000
|
jednatel |
19.01.1996 |
Adresa: |
22122265, Praha 5, Praha 5, Archeologická, 1882 |
|
Rudolf Leiblich
|
Neaktivní
od 12.06.2000
|
jednatel |
19.01.1996 |
Adresa: |
28401, 11613661, Kutná Hora, Kutná Hora, Kutná Hora-Vnitřní Město, Na Pavláčce, 208, 3, Na Pavláčce 208/3, Kutná Hora-Vnitřní Město, 28401 Kutná Hora |
|
Josef Štěpánek
|
Neaktivní
od 12.06.2000
|
jednatel |
19.01.1996 |
Adresa: |
15500, 22122265, Praha, Stodůlky, Archeologická, 1882, 6, Archeologická 1882/6, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|