Pavel Klíma
|
Neaktivní
od 14.07.2006
|
Jednatel |
16.02.2001 |
Adresa: |
6355315, Řevnice, Sádecká, 224 |
|
Pavel Klíma
|
Neaktivní
od 14.07.2006
|
Jednatel |
16.02.2001 |
Adresa: |
25230, 6355315, Praha-západ, Řevnice, Řevnice, Sádecká, 224, Sádecká 224, 25230 Řevnice |
|
Stanislav Zich
|
Neaktivní
od 16.02.2001
|
1. jednatel |
31.01.2000 |
Adresa: |
24338796, Rokycany, Mirošov, Šiškova, 414 |
|
Stanislav Zich
|
Neaktivní
od 16.02.2001
|
1. jednatel |
31.01.2000 |
Adresa: |
33843, 24338796, Rokycany, Mirošov, Mirošov, Šiškova, 414, Šiškova 414, 33843 Mirošov |
|
Jan Šíma
|
Neaktivní
od 31.01.2000
|
1. jednatel |
20.08.1998 |
Adresa: |
24533980, Plzeň-město, Plzeň, V Šipce, 11 |
|
Viktor Zich
|
Neaktivní
od 16.02.2001
|
2. jednatel |
20.08.1998 |
Adresa: |
12992356, Rokycany, Holoubkov, 147 |
|
Jan Šíma
|
Neaktivní
od 31.01.2000
|
1. jednatel |
20.08.1998 |
Adresa: |
30100, 24533980, Plzeň-město, Plzeň, Jižní Předměstí, V Šipce, 457, 11, V Šipce 457/11, Jižní Předměstí, 30100 Plzeň |
|
Viktor Zich
|
Neaktivní
od 16.02.2001
|
2. jednatel |
20.08.1998 |
Adresa: |
33801, 12992356, Rokycany, Holoubkov, Holoubkov, 147, č.p. 147, 33801 Holoubkov |
|
Richard Šťastný
|
Neaktivní
od 20.08.1998
|
Jednatel |
28.02.1996 |
Adresa: |
7109598, Rokycany, Cheznovice, 186 |
|
Richard Šťastný
|
Neaktivní
od 20.08.1998
|
Jednatel |
28.02.1996 |
Adresa: |
33806, 7109598, Rokycany, Cheznovice, Cheznovice, 186, č.p. 186, 33806 Cheznovice |
|