JINDŘICH MALÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.12.2014 |
Adresa: |
16000, 22192107, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Kafkova, 680, 32 |
|
ŠTĚPÁN HUDEC
|
Aktivní
|
|
23.12.2014 |
Adresa: |
16200, 22216910, Hlavní město Praha, Praha, Liboc, Libocká, 30, 52 |
|
Jindřich Malý
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.12.2014 |
Adresa: |
16000, 22192107, Praha, Dejvice, Kafkova, 680, 32, Kafkova 680/32, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
ŠTĚPÁN HUDEC
|
Aktivní
|
|
23.12.2014 |
Adresa: |
16200, 22216910, Praha, Liboc, Libocká, 30, 52, Libocká 30/52, Liboc, 16200 Praha 6 |
|
Jindřich Malý
|
Neaktivní
od 23.12.2014
|
Jednatel |
22.07.2010 |
Adresa: |
16000, 22192107, Praha 6, Praha 6, Kafkova, 680, 32 |
|
Štěpán Hudec
|
Neaktivní
od 23.12.2014
|
jednatel |
22.07.2010 |
Adresa: |
16000, 22206566, Praha 6, Na Babě, 1809, 25 |
|
Jindřich Malý
|
Neaktivní
od 23.12.2014
|
Jednatel |
22.07.2010 |
Adresa: |
16000, 22192107, Praha, Dejvice, Kafkova, 680, 32, Kafkova 680/32, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Štěpán Hudec
|
Neaktivní
od 23.12.2014
|
jednatel |
22.07.2010 |
Adresa: |
16000, 22206566, Praha, Dejvice, Na Babě, 1809, 25, Na Babě 1809/25, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
Ing. Martin Vít
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
jednatel |
07.06.2010 |
Adresa: |
10000, 22665412, Praha 10, Vršovická, 902, 24 |
|
Ing. Martin Vít
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
jednatel |
07.06.2010 |
Adresa: |
10100, 22665412, Praha, Vršovice, Vršovická, 902, 24, Vršovická 902/24, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Jindřich Malý
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
Jednatel |
14.03.1996 |
Adresa: |
22260358, Praha 6, Praha 6, Na Ořechovce, 59 |
|
Jindřich Malý
|
Neaktivní
od 22.07.2010
|
Jednatel |
14.03.1996 |
Adresa: |
16200, 22260358, Praha, Střešovice, Na Ořechovce, 477, 59, Na Ořechovce 477/59, Střešovice, 16200 Praha 6 |
|