Informace o společnosti
Datum aktualizace:
18.05.2024
Název: | TEJINVEST spol. s r.o. |
ICO: | 62967576 |
Registrovaná adresa: | 25230, 6353312, Praha-západ, Řevnice, Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad, 24, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, 25230 Řevnice |
Začleněno na: | 28.03.1996 |
Datum ukončení: | 05.01.2023 |
Předmět podnikání: |
Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, - nákladní mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
|
Zakladatelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ZDENĚK TOUŠ | Neaktivní od 05.01.2023 | 26.04.2022 | |
|
Reditelé
Název | Postavení | Popis | Datum |
---|---|---|---|
ZDENĚK TOUŠ | Neaktivní od 05.01.2023 | Jednatel | 26.04.2022 |
|
|||
ZDENĚK TOUŠ | Neaktivní od 05.01.2023 | Jednatel | 26.04.2022 |
|
|||
Radek Novák | Neaktivní od 18.01.2011 | jednatel | 27.09.2010 |
|
|||
Radek Novák | Neaktivní od 18.01.2011 | jednatel | 27.09.2010 |
|
|||
Jakub Uličný | Neaktivní od 27.09.2010 | jednatel | 30.08.2010 |
|
|||
Jakub Uličný | Neaktivní od 27.09.2010 | jednatel | 30.08.2010 |
|
|||
Otto Jedlička | Neaktivní od 30.08.2010 | Jednatel | 10.05.2004 |
|
|||
Otto Jedlička | Neaktivní od 30.08.2010 | Jednatel | 10.05.2004 |
|
|||
Petr Větrovský | Neaktivní od 30.08.2010 | jednatel | 26.09.2002 |
|
|||
Petr Větrovský | Neaktivní od 30.08.2010 | jednatel | 26.09.2002 |
|
|||
Jiří Tesař | Neaktivní od 26.09.2002 | 28.03.1996 | |
|
|||
Otto Jedlička | Neaktivní od 10.05.2004 | 28.03.1996 | |
|
|||
Jiří Tesař | Neaktivní od 26.09.2002 | 28.03.1996 | |
|
|||
Otto Jedlička | Neaktivní od 10.05.2004 | 28.03.1996 | |
|
Registrační číslo TEJINVEST spol. s r.o. je 62967576.
Registrační adresa TEJINVEST spol. s r.o. je 25230, 6353312, Praha-západ, Řevnice, Řevnice, nám. Krále Jiřího z Poděbrad, 24, nám. Krále Jiřího z Poděbrad 24, 25230 Řevnice.
TEJINVEST spol. s r.o. byla založena 28.03.1996.