JIŘÍ REZEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.11.2014 |
Adresa: |
25268, 6585850, Středokluky, Středokluky, Na Sedmerkách, 210 |
|
JIŘÍ REZEK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.11.2014 |
Adresa: |
25268, 6585850, Praha-západ, Středokluky, Středokluky, Na Sedmerkách, 210, Na Sedmerkách 210, 25268 Středokluky |
|
Jiří Rezek
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
jednatel |
19.02.2005 |
Adresa: |
25268, 6585850, Praha-západ, Středokluky, č.p. 210 |
|
JIŘÍ REZEK
|
Neaktivní
od 05.11.2014
|
jednatel |
19.02.2005 |
Adresa: |
25268, 6585850, Praha-západ, Středokluky, Středokluky, Na Sedmerkách, 210, Na Sedmerkách 210, 25268 Středokluky |
|
Jiří Rezek
|
Neaktivní
od 19.02.2005
|
jednatel |
10.04.2002 |
Adresa: |
27345, 4, Kladno, Hřebeč, Buštěhradská, č.p. 153 |
|
Jiří Rezek
|
Neaktivní
od 19.02.2005
|
jednatel |
10.04.2002 |
Adresa: |
č.p. 153, Kladno, Hřebeč, Buštěhradská, 27345, Buštěhradská č.p. 153, 27345 Hřebeč, okres: Kladno, Česká republika |
|
Jiří Rezek
|
Neaktivní
od 10.04.2002
|
jednatel |
15.04.1996 |
Adresa: |
25268, 1, Praha - západ, Středokluky, 210 |
|
Jiří Rezek
|
Neaktivní
od 10.04.2002
|
jednatel |
15.04.1996 |
Adresa: |
210, Praha - západ, Středokluky, 25268, Středokluky 210, 25268 Praha - západ, Česká republika |
|