BORISLAV BALABANOV
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.02.2021 |
Adresa: |
14000, 21949051, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Dačického, 1098, 15 |
|
BORISLAV BALABANOV
|
Aktivní
|
Jednatel |
13.02.2021 |
Adresa: |
14000, 21949051, Praha, Nusle, Dačického, 1098, 15, Dačického 1098/15, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
BORISLAV BALABANOV
|
Neaktivní
od 13.02.2021
|
Jednatel |
23.11.2015 |
Adresa: |
46001, 23662620, Liberec, Liberec I-Staré Město, Jestřábí, 974, 1 |
|
BORISLAV BALABANOV
|
Neaktivní
od 13.02.2021
|
Jednatel |
23.11.2015 |
Adresa: |
46001, 23662620, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Jestřábí, 974, 1, Jestřábí 974/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
Borislav Pavlov Balabanov
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
Jednatel |
03.04.1998 |
Adresa: |
Liberec I, Jestřábí, 974 |
|
Borislav Pavlov Balabanov
|
Neaktivní
od 23.11.2015
|
Jednatel |
03.04.1998 |
Adresa: |
46001, 23662620, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Jestřábí, 974, 1, Jestřábí 974/1, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
Boris Pavlov Balabanov
|
Neaktivní
od 25.03.1997
|
Jednatel |
25.03.1997 |
Adresa: |
12918822, Příbram, Dobříš, Mírové nám., 203 |
|
Borislav Pavlov Balabanov
|
Neaktivní
od 03.04.1998
|
Jednatel |
25.03.1997 |
Adresa: |
12918822, Příbram, Dobříš, Mírové nám., 203 |
|
Boris Pavlov Balabanov
|
Neaktivní
od 25.03.1997
|
Jednatel |
25.03.1997 |
Adresa: |
26301, 12918822, Příbram, Dobříš, Dobříš, Mírové náměstí, 203, Mírové náměstí 203, 26301 Dobříš |
|
Borislav Pavlov Balabanov
|
Neaktivní
od 03.04.1998
|
Jednatel |
25.03.1997 |
Adresa: |
26301, 12918822, Příbram, Dobříš, Dobříš, Mírové náměstí, 203, Mírové náměstí 203, 26301 Dobříš |
|
Jiřina Kohoutová
|
Neaktivní
od 25.03.1997
|
Jednatel |
19.04.1996 |
Adresa: |
21802998, Praha 4, Praha 4, Nad Malým mýtem, 617/8 |
|
Jiřina Kohoutová
|
Neaktivní
od 25.03.1997
|
Jednatel |
19.04.1996 |
Adresa: |
14700, 21802998, Praha, Braník, Nad malým mýtem, 617, 8, Nad malým mýtem 617/8, Braník, 14700 Praha 4 |
|