Václav Petrásek
|
Neaktivní
od 10.08.2020
|
jednatel |
01.08.2012 |
Adresa: |
10100, Praha 10, vršovice, Oblouková, 491, 14 |
|
Václav Petrásek
|
Neaktivní
od 10.08.2020
|
jednatel |
01.08.2012 |
Adresa: |
10100, 22659889, Praha, Vršovice, Oblouková, 491, 14, Oblouková 491/14, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Petra Svobodová
|
Neaktivní
od 13.08.2015
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
10100, 22659889, Praha 10, Vršovice, Oblouková, 491, 14 |
|
Petra Svobodová
|
Neaktivní
od 13.08.2015
|
jednatel |
30.06.2010 |
Adresa: |
10100, 22659889, Praha, Vršovice, Oblouková, 491, 14, Oblouková 491/14, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Hana Ulrychová
|
Neaktivní
od 10.08.2020
|
jednatel |
09.07.2008 |
Adresa: |
10100, 22659889, Praha 10, Vršovice, Oblouková, 491/14 |
|
Hana Ulrychová
|
Neaktivní
od 10.08.2020
|
jednatel |
09.07.2008 |
Adresa: |
10100, 22659889, Praha, Vršovice, Oblouková, 491, 14, Oblouková 491/14, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ing. Karel Brož
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
jednatel |
21.07.2004 |
Adresa: |
10100, 22659889, Praha 10, Vršovice, Oblouková, 491/14 |
|
ing. Karel Brož
|
Neaktivní
od 30.06.2010
|
jednatel |
21.07.2004 |
Adresa: |
10100, 22659889, Praha, Vršovice, Oblouková, 491, 14, Oblouková 491/14, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ing. Miroslav Bublík
|
Neaktivní
od 21.07.2004
|
jednatel |
13.03.1995 |
Adresa: |
22659889, Praha 10, Praha 10, Oblouková, 491/14 |
|
ing. Lenka Nedvídková
|
Neaktivní
od 09.07.2008
|
jednatel |
13.03.1995 |
Adresa: |
22659889, Praha 10, Praha 10, Oblouková, 491/14 |
|
Vlastimil Furmánek
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
jednatel |
13.03.1995 |
Adresa: |
22659889, Praha 10, Praha 10, Oblouková, 491/14 |
|
ing. Miroslav Bublík
|
Neaktivní
od 21.07.2004
|
jednatel |
13.03.1995 |
Adresa: |
10100, 22659889, Praha, Vršovice, Oblouková, 491, 14, Oblouková 491/14, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ing. Lenka Nedvídková
|
Neaktivní
od 09.07.2008
|
jednatel |
13.03.1995 |
Adresa: |
10100, 22659889, Praha, Vršovice, Oblouková, 491, 14, Oblouková 491/14, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
Vlastimil Furmánek
|
Neaktivní
od 01.08.2012
|
jednatel |
13.03.1995 |
Adresa: |
10100, 22659889, Praha, Vršovice, Oblouková, 491, 14, Oblouková 491/14, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|