Ing. MICHAL STEINICH
|
Aktivní
|
jednatel |
29.01.2016 |
Adresa: |
16100, 22221271, Praha, Liboc, Jenečská, 424, 68 |
|
Ing. MICHAL STEINICH
|
Neaktivní
od 07.06.2023
|
jednatel |
29.01.2016 |
Adresa: |
16100, 22221271, Praha, Liboc, Jenečská, 424, 68, Jenečská 424/68, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
Ing. Michal Steinich
|
Neaktivní
od 29.01.2016
|
jednatel |
20.02.2008 |
Adresa: |
16100, 22221271, Praha 6, Liboc, Jenečská, 424/68 |
|
Ing. MICHAL STEINICH
|
Neaktivní
od 29.01.2016
|
jednatel |
20.02.2008 |
Adresa: |
16100, 22221271, Praha, Liboc, Jenečská, 424, 68, Jenečská 424/68, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
Dr. Oldřich Stibor
|
Neaktivní
od 29.10.1997
|
jednatel |
17.03.1995 |
Adresa: |
22251839, Praha 6, Vondroušova, 1199 |
|
Ing. Michal Steinich
|
Neaktivní
od 20.02.2008
|
jednatel |
17.03.1995 |
Adresa: |
22221271, Praha 6, Jenečská, 68/424 |
|
JUDr. Jan Karel
|
Neaktivní
od 20.02.2008
|
jednatel |
17.03.1995 |
Adresa: |
22123326, Praha 5, Zázvorkova, 1997/26 |
|
Dr. Oldřich Stibor
|
Neaktivní
od 29.10.1997
|
jednatel |
17.03.1995 |
Adresa: |
16300, 22251839, Praha, Řepy, Vondroušova, 1199, 57, Vondroušova 1199/57, Řepy, 16300 Praha 6 |
|
Ing. MICHAL STEINICH
|
Neaktivní
od 20.02.2008
|
jednatel |
17.03.1995 |
Adresa: |
16100, 22221271, Praha, Liboc, Jenečská, 424, 68, Jenečská 424/68, Liboc, 16100 Praha 6 |
|
JUDr. Jan Karel
|
Neaktivní
od 20.02.2008
|
jednatel |
17.03.1995 |
Adresa: |
15500, 22123326, Praha, Stodůlky, Zázvorkova, 1997, 26, Zázvorkova 1997/26, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|