NATALJA LAPINA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.04.2017 |
Adresa: |
36001, 28081404, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Hůrky, Františka Krejčího, 229, 6 |
|
NATALJA LAPINA
|
Aktivní
|
jednatel |
27.04.2017 |
Adresa: |
36001, 28081404, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Hůrky, Františka Krejčího, 229, 6, Františka Krejčího 229/6, Hůrky, 36001 Karlovy Vary |
|
VALERIY ROSTOVSHCHIKOV
|
Neaktivní
od 25.06.2021
|
jednatel |
27.07.2020 |
Adresa: |
36001, 28081404, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Hůrky, Františka Krejčího, 229, 6 |
|
NELYA ROSTOVSHCHIKOVA
|
Neaktivní
od 25.06.2021
|
jednatel |
27.07.2020 |
Adresa: |
36001, 28081404, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Hůrky, Františka Krejčího, 229, 6 |
|
VALERIY ROSTOVSHCHIKOV
|
Neaktivní
od 25.06.2021
|
jednatel |
27.07.2020 |
Adresa: |
36001, 28081404, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Hůrky, Františka Krejčího, 229, 6, Františka Krejčího 229/6, Hůrky, 36001 Karlovy Vary |
|
NELYA ROSTOVSHCHIKOVA
|
Neaktivní
od 25.06.2021
|
jednatel |
27.07.2020 |
Adresa: |
36001, 28081404, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Hůrky, Františka Krejčího, 229, 6, Františka Krejčího 229/6, Hůrky, 36001 Karlovy Vary |
|
VALERIY ROSTOVSHCHIKOV
|
Neaktivní
od 27.07.2020
|
jednatel |
09.03.2019 |
Adresa: |
11800, 21698627, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Hellichova, 394, 7 |
|
NELYA ROSTOVSHCHIKOVA
|
Neaktivní
od 27.07.2020
|
jednatel |
09.03.2019 |
Adresa: |
11800, 21698627, Hlavní město Praha, Praha, Malá Strana, Hellichova, 394, 7 |
|
VALERIY ROSTOVSHCHIKOV
|
Neaktivní
od 27.07.2020
|
jednatel |
09.03.2019 |
Adresa: |
11800, 21698627, Praha, Malá Strana, Hellichova, 394, 7, Hellichova 394/7, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
NELYA ROSTOVSHCHIKOVA
|
Neaktivní
od 27.07.2020
|
jednatel |
09.03.2019 |
Adresa: |
11800, 21698627, Praha, Malá Strana, Hellichova, 394, 7, Hellichova 394/7, Malá Strana, 11800 Praha 1 |
|
NATALYA LAPINA
|
Neaktivní
od 27.04.2017
|
jednatel |
01.11.2016 |
Adresa: |
36001, 28081404, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Hůrky, Františka Krejčího, 229, 6 |
|
VALERIY ROSTOVSHCHIKOV
|
Neaktivní
od 09.03.2019
|
jednatel |
01.11.2016 |
Adresa: |
36001, 28081404, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Hůrky, Františka Krejčího, 229, 6 |
|
NELYA ROSTOVSHCHIKOVA
|
Neaktivní
od 09.03.2019
|
jednatel |
01.11.2016 |
Adresa: |
36001, 28081404, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Hůrky, Františka Krejčího, 229, 6 |
|
NATALYA LAPINA
|
Neaktivní
od 27.04.2017
|
jednatel |
01.11.2016 |
Adresa: |
36001, 28081404, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Hůrky, Františka Krejčího, 229, 6, Františka Krejčího 229/6, Hůrky, 36001 Karlovy Vary |
|
VALERIY ROSTOVSHCHIKOV
|
Neaktivní
od 09.03.2019
|
jednatel |
01.11.2016 |
Adresa: |
36001, 28081404, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Hůrky, Františka Krejčího, 229, 6, Františka Krejčího 229/6, Hůrky, 36001 Karlovy Vary |
|
NELYA ROSTOVSHCHIKOVA
|
Neaktivní
od 09.03.2019
|
jednatel |
01.11.2016 |
Adresa: |
36001, 28081404, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Hůrky, Františka Krejčího, 229, 6, Františka Krejčího 229/6, Hůrky, 36001 Karlovy Vary |
|
Nelya Rostovshechikova
|
Neaktivní
od 01.11.2016
|
jednatel |
27.07.2011 |
Adresa: |
Perm, Jelkina 49-59 |
|
Valeriy Rostovshchikov
|
Neaktivní
od 01.11.2016
|
jednatel |
14.09.2010 |
Adresa: |
Perm, Jelkina 49-52 |
|
Rafal Gurevitsh
|
Neaktivní
od 14.09.2010
|
jednatel |
10.06.2009 |
Adresa: |
36001, 25856171, Karlovy Vary, Olšová Vrata, K Letišti, 196 |
|
Nelya Rostovshchikova
|
Neaktivní
od 14.09.2010
|
jednatel |
10.06.2009 |
Adresa: |
Perm, Jelkina 49-59 |
|
Valeriy Rostovshchikov
|
Neaktivní
od 14.09.2010
|
jednatel |
10.06.2009 |
Adresa: |
Perm, Jelkina 49-59 |
|
Rafal Gurevitsh
|
Neaktivní
od 14.09.2010
|
jednatel |
10.06.2009 |
Adresa: |
36001, 25856171, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Hůrky, K Letišti, 196, K Letišti 196, Hůrky, 36001 Karlovy Vary |
|
Rafal Gurevitsh
|
Neaktivní
od 10.06.2009
|
jednatel |
06.12.2004 |
Adresa: |
Izraelský stát, Tel Aviv, Bat-Jam, Cinosar 5 |
|
Natalya Lapina
|
Neaktivní
od 06.12.2004
|
jednatel |
22.08.2001 |
Adresa: |
Praha-západ, Karlík, pošta Dobřichovice, Viničná alej, 985 |
|
Natalya Lapina
|
Neaktivní
od 06.12.2004
|
jednatel |
22.08.2001 |
Adresa: |
25229, 6425763, Praha-západ, Karlík, Karlík, Viničná Alej, 985, Viničná Alej 985, 25229 Karlík |
|
Petr Votava
|
Neaktivní
od 22.08.2001
|
jednatel |
29.05.1998 |
Adresa: |
22298444, Praha 7, Praha 7, Kostelní, 26 |
|
Petr Votava
|
Neaktivní
od 22.08.2001
|
jednatel |
29.05.1998 |
Adresa: |
17000, 22298444, Praha, Holešovice, Kostelní, 364, 26, Kostelní 364/26, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Blanka Sáblíková
|
Neaktivní
od 29.05.1998
|
jednatel |
29.03.1995 |
Adresa: |
21729590, Praha 2, Podskalská, 432/3 |
|
Blanka Sáblíková
|
Neaktivní
od 29.05.1998
|
jednatel |
29.03.1995 |
Adresa: |
12800, 21729590, Praha, Nové Město, Podskalská, 432, 3, Podskalská 432/3, Nové Město, 12800 Praha 2 |
|