KAREL KAŇKA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2016 |
Adresa: |
27351, 75167255, Kladno, Kyšice, Kyšice, U Parku, 15 |
|
KAREL KAŇKA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.07.2016 |
Adresa: |
27351, 75167255, Kladno, Kyšice, Kyšice, U Parku, 15, U Parku 15, 27351 Kyšice |
|
KAREL KAŇKA
|
Neaktivní
od 01.07.2016
|
jednatel |
16.09.2014 |
Adresa: |
27351, 1314963, Kyšice, Kyšice, U Parku, 15 |
|
KAREL KAŇKA
|
Neaktivní
od 01.07.2016
|
jednatel |
16.09.2014 |
Adresa: |
27351, 75167255, Kladno, Kyšice, Kyšice, U Parku, 15, U Parku 15, 27351 Kyšice |
|
Karel Kaňka
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
jednatel |
02.04.2005 |
Adresa: |
27351, 1314963, Kladno, Kyšice, U Parku, 15 |
|
KAREL KAŇKA
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
jednatel |
02.04.2005 |
Adresa: |
27351, 75167255, Kladno, Kyšice, Kyšice, U Parku, 15, U Parku 15, 27351 Kyšice |
|
Zdeněk Marek
|
Neaktivní
od 20.02.1998
|
jednatel |
24.03.1995 |
Adresa: |
13000, Praha 3-Žižkov, K vrcholu 2O8O/1O |
|
Karel Kaňka
|
Neaktivní
od 02.04.2005
|
jednatel |
24.03.1995 |
Adresa: |
16000, Praha 6-Řepy, Jiránkova 1136 |
|
Zdeněk Marek
|
Neaktivní
od 20.02.1998
|
jednatel |
24.03.1995 |
Adresa: |
13000, 21790175, Praha, Žižkov, K vrcholu, 2080, 10, K vrcholu 2080/10, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Karel Kaňka
|
Neaktivní
od 02.04.2005
|
jednatel |
24.03.1995 |
Adresa: |
16300, 22251243, Praha, Řepy, Jiránkova, 1136, 4, Jiránkova 1136/4, Řepy, 16300 Praha 6 |
|