Ing KAREL VESELÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.04.2021 |
Adresa: |
18200, 25050711, Hlavní město Praha, Praha, Ďáblice, U Prefy, 794, 18 |
|
Ing KAREL VESELÝ
|
Neaktivní
od 18.12.2023
|
jednatel |
09.04.2021 |
Adresa: |
18200, 25050711, Praha, Ďáblice, U Prefy, 794, 18, U Prefy 794/18, Ďáblice, 18200 Praha 8 |
|
ANTONÍN KOCÁN
|
Neaktivní
od 09.04.2021
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
26101, 16389891, Příbram, Drásov, Drásov, 84 |
|
ANTONÍN KOCÁN
|
Neaktivní
od 09.04.2021
|
jednatel |
19.10.2016 |
Adresa: |
26101, 16389891, Příbram, Drásov, Drásov, 84, č.p. 84, 26101 Drásov |
|
Antonín Kocán
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
05.04.2011 |
Adresa: |
26101, 16389891, Drásov, 84 |
|
ANTONÍN KOCÁN
|
Neaktivní
od 19.10.2016
|
jednatel |
05.04.2011 |
Adresa: |
26101, 16389891, Příbram, Drásov, Drásov, 84, č.p. 84, 26101 Drásov |
|
Antonín Kocán
|
Neaktivní
od 05.04.2011
|
jednatel |
03.01.1996 |
Adresa: |
26105, Příbram V, Drkolnovská, 286 |
|
Antonín Kocán
|
Neaktivní
od 05.04.2011
|
jednatel |
03.01.1996 |
Adresa: |
26101, 23007036, Příbram, Příbram, Příbram V-Zdaboř, Drkolnovská, 286, Drkolnovská 286, Příbram V-Zdaboř, 26101 Příbram |
|
Ivan Drelcius
|
Neaktivní
od 27.03.2000
|
jednatel |
27.03.1995 |
Adresa: |
26105, 23020130, Příbram VIII, Sportovní, 109 |
|
Ivan Drelcius
|
Neaktivní
od 27.03.2000
|
jednatel |
27.03.1995 |
Adresa: |
26101, 23020130, Příbram, Příbram, Příbram VIII, Sportovní, 109, Sportovní 109, Příbram VIII, 26101 Příbram |
|