ROBIN KUDRÁČ
|
Neaktivní
od 01.10.2020
|
jednatel |
28.11.2018 |
Adresa: |
43801, 9163352, Louny, Blšany, Liběšovice, 12 |
|
ROBIN KUDRÁČ
|
Neaktivní
od 01.10.2020
|
jednatel |
28.11.2018 |
Adresa: |
43801, 9163352, Louny, Blšany, Liběšovice, 12, Liběšovice 12, 43801 Blšany |
|
ROBIN KUDRÁČ
|
Neaktivní
od 28.11.2018
|
jednatel |
14.08.2018 |
Adresa: |
12800, 21738513, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Oldřichova, 528, 43 |
|
ROBIN KUDRÁČ
|
Neaktivní
od 28.11.2018
|
jednatel |
14.08.2018 |
Adresa: |
12800, 21738513, Praha, Nusle, Oldřichova, 528, 43, Oldřichova 528/43, Nusle, 12800 Praha 2 |
|
Helena Nýdlová
|
Neaktivní
od 27.11.2017
|
jednatel |
10.12.2011 |
Adresa: |
11000, 21704244, Praha 1, Nové Město, Řeznická, 649/20 |
|
Helena Nýdlová
|
Neaktivní
od 27.11.2017
|
jednatel |
10.12.2011 |
Adresa: |
11000, 21704244, Praha, Nové Město, Řeznická, 649, 20, Řeznická 649/20, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Helena Křemelová
|
Neaktivní
od 10.12.2011
|
jednatel |
14.05.2008 |
Adresa: |
14300, 21938903, Praha 4, Mladenovova, 3235/2 |
|
Helena Křemelová
|
Neaktivní
od 10.12.2011
|
jednatel |
14.05.2008 |
Adresa: |
14300, 21938903, Praha, Modřany, Mladenovova, 3235, 2, Mladenovova 3235/2, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Petr Mareš
|
Neaktivní
od 14.05.2008
|
jednatel |
14.02.2008 |
Adresa: |
15800, 22124683, Praha 5, V Hůrkách, 2142/7 |
|
Petr Mareš
|
Neaktivní
od 14.05.2008
|
jednatel |
14.02.2008 |
Adresa: |
15800, 22124683, Praha, Stodůlky, V hůrkách, 2142, 7, V hůrkách 2142/7, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Ladislav Horváth
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
jednatel |
26.01.2004 |
Adresa: |
22242562, Praha 6, Ruzyně, U valu, 863/4 |
|
Ladislav Horváth
|
Neaktivní
od 14.02.2008
|
jednatel |
26.01.2004 |
Adresa: |
16100, 22242562, Praha, Ruzyně, U valu, 863, 4, U valu 863/4, Ruzyně, 16100 Praha 6 |
|
Jaroslav Stuchlík
|
Neaktivní
od 25.04.2001
|
Jednatel |
27.03.1995 |
Adresa: |
22028145, Praha 5, Plzeňská, 951 |
|
Stanislav Jedlička
|
Neaktivní
od 26.01.2004
|
Jednatel |
27.03.1995 |
Adresa: |
Praha 1, Národní třída, 35 |
|
Jaroslav Stuchlík
|
Neaktivní
od 25.04.2001
|
Jednatel |
27.03.1995 |
Adresa: |
15000, 22028145, Praha, Košíře, Plzeňská, 951, 125, Plzeňská 951/125, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Stanislav Jedlička
|
Neaktivní
od 26.01.2004
|
Jednatel |
27.03.1995 |
Adresa: |
11000, 21719683, Praha, Staré Město, Národní, 417, 35, Národní 417/35, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|