NIKOLAY MAREV
|
Aktivní
|
jednatel |
05.10.2023 |
Adresa: |
18600, 22355014, Praha, Karlín, Molákova, 594, 16, Molákova 594/16, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
NIKOLAY DIMCHEV MAREV
|
Aktivní
|
jednatel |
23.07.2018 |
Adresa: |
18600, 22355014, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Molákova, 594, 16 |
|
NIKOLAJ MAREV
|
Neaktivní
od 05.10.2023
|
jednatel |
13.09.2023 |
Adresa: |
18000, 22375198, Praha, Libeň, Zenklova, 1, 35, Zenklova 1/35, Libeň, 18000 Praha 8 |
|
NIKOLAY DIMCHEV MAREV
|
Neaktivní
od 13.09.2023
|
jednatel |
23.07.2018 |
Adresa: |
18600, 22355014, Praha, Karlín, Molákova, 594, 16, Molákova 594/16, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
DIMTCHO DIMITROV MAREV
|
Neaktivní
od 23.07.2018
|
Jednatel |
17.01.2017 |
Adresa: |
18600, 22355014, Hlavní město Praha, Praha, Karlín, Molákova, 594, 16 |
|
DIMTCHO DIMITROV MAREV
|
Neaktivní
od 23.07.2018
|
Jednatel |
17.01.2017 |
Adresa: |
18600, 22355014, Praha, Karlín, Molákova, 594, 16, Molákova 594/16, Karlín, 18600 Praha 8 |
|
Ing. Michaela Šmerdová
|
Neaktivní
od 17.01.2017
|
jednatel |
17.01.2012 |
Adresa: |
11000, 21724849, Praha 1, Staré Město, Kozí, 803, 12 |
|
Ing. Michaela Šmerdová
|
Neaktivní
od 17.01.2017
|
jednatel |
17.01.2012 |
Adresa: |
11000, 21724849, Praha, Staré Město, Kozí, 803, 12, Kozí 803/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Milan Šmerda
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
Jednatel |
01.02.2011 |
Adresa: |
11000, 21724849, Praha 1, Staré Město, Kozí, 803, 12 |
|
Milan Šmerda
|
Neaktivní
od 17.01.2012
|
Jednatel |
01.02.2011 |
Adresa: |
11000, 21724849, Praha, Staré Město, Kozí, 803, 12, Kozí 803/12, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Milan Šmerda
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
Jednatel |
27.03.2008 |
Adresa: |
29474, Předměřice nad Jizerou, Kochánky, 13 |
|
Milan Šmerda
|
Neaktivní
od 01.02.2011
|
Jednatel |
27.03.2008 |
Adresa: |
29474, 2557762, Mladá Boleslav, Předměřice nad Jizerou, Předměřice nad Jizerou, 13, č.p. 13, 29474 Předměřice nad Jizerou |
|
Milan Šmerda
|
Neaktivní
od 27.03.2008
|
Jednatel |
13.10.2004 |
Adresa: |
11000, 21724261, Praha 1, Haštalská, 758/23 |
|
Milan Šmerda
|
Neaktivní
od 27.03.2008
|
Jednatel |
13.10.2004 |
Adresa: |
11000, 21724261, Praha, Staré Město, Haštalská, 758, 23, Haštalská 758/23, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Milan Šmerda
|
Neaktivní
od 13.10.2004
|
Jednatel |
25.09.2003 |
Adresa: |
14100, 21984301, Praha 4, Severovýchodní II, 553/2 |
|
Milan Šmerda
|
Neaktivní
od 13.10.2004
|
Jednatel |
25.09.2003 |
Adresa: |
14100, 21984301, Praha, Záběhlice, Severovýchodní II, 553, 2, Severovýchodní II 553/2, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Milan Šmerda
|
Neaktivní
od 25.09.2003
|
Jednatel |
19.12.2001 |
Adresa: |
22709410, Praha 9, Praha 9, Kuttelwascherova, 928/15 |
|
Milan Šmerda
|
Neaktivní
od 25.09.2003
|
Jednatel |
19.12.2001 |
Adresa: |
19800, 22709410, Praha, Černý Most, Kuttelwascherova, 928, 15, Kuttelwascherova 928/15, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Milan Šmerda
|
Neaktivní
od 19.12.2001
|
Jednatel |
12.04.1999 |
Adresa: |
22709410, Praha 9, Praha 9, Kuttelwascherova, 928/15 |
|
Jitka Šmerdová
|
Neaktivní
od 19.12.2001
|
jednatel |
12.04.1999 |
Adresa: |
22709410, Praha 9, Praha 9, Kuttelwascherova, 928/15 |
|
Milan Šmerda
|
Neaktivní
od 19.12.2001
|
Jednatel |
12.04.1999 |
Adresa: |
19800, 22709410, Praha, Černý Most, Kuttelwascherova, 928, 15, Kuttelwascherova 928/15, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Jitka Šmerdová
|
Neaktivní
od 19.12.2001
|
jednatel |
12.04.1999 |
Adresa: |
19800, 22709410, Praha, Černý Most, Kuttelwascherova, 928, 15, Kuttelwascherova 928/15, Černý Most, 19800 Praha 9 |
|
Tereza Chadimová
|
Neaktivní
od 12.04.1999
|
Jednatel |
14.09.1998 |
Adresa: |
12000, Praha 2, Praha 2, Na Švihavce, 6 |
|
Tereza Chadimová
|
Neaktivní
od 12.04.1999
|
Jednatel |
14.09.1998 |
Adresa: |
15521, 22109455, Praha, Sobín, Hostivická, 6, 16, Hostivická 6/16, Sobín, 15521 Praha 2 |
|
Marie Studničková
|
Neaktivní
od 14.09.1998
|
Jednatel |
24.07.1996 |
Adresa: |
69661, Vnorovy II., 254 |
|
Marie Studničková
|
Neaktivní
od 14.09.1998
|
Jednatel |
24.07.1996 |
Adresa: |
69661, 13619004, Hodonín, Vnorovy, Vnorovy, Dolní, 254, Dolní 254, 69661 Vnorovy |
|
Ing. Bohumil Herzán
|
Neaktivní
od 24.07.1996
|
Jednatel |
31.03.1995 |
Adresa: |
Praha 4-Braník, Pod Svahem 1520/14 |
|
Ing. Jaroslav Studnička
|
Neaktivní
od 12.04.1999
|
Jednatel |
31.03.1995 |
Adresa: |
69661, Vnorovy II, 254 |
|
Ing. Bohumil Herzán
|
Neaktivní
od 24.07.1996
|
Jednatel |
31.03.1995 |
Adresa: |
14700, 21812306, Praha, Braník, Pod svahem, 1520, 14, Pod svahem 1520/14, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Jaroslav Studnička
|
Neaktivní
od 12.04.1999
|
Jednatel |
31.03.1995 |
Adresa: |
Vnorovy II, 254, 69661, 69661 Vnorovy II, 254, Česká republika |
|