Ing. Pavel Musela
|
Neaktivní
od 04.09.2001
|
místopředseda představenstva |
03.06.1999 |
Adresa: |
14200, 21849587, Praha 4, Praha 4, Písnická, 30/13 |
|
Ing. Petr Veselý
|
Neaktivní
od 04.09.2001
|
člen představenstva |
03.06.1999 |
Adresa: |
14900, 21816174, Praha 4, Praha 4, Staňkova, 271 |
|
Ing. Pavel Musela
|
Neaktivní
od 04.09.2001
|
místopředseda představenstva |
03.06.1999 |
Adresa: |
14200, 21849587, Praha, Kamýk, Písnická, 30, 13, Písnická 30/13, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Petr Veselý
|
Neaktivní
od 04.09.2001
|
člen představenstva |
03.06.1999 |
Adresa: |
14900, 21816174, Praha, Háje, Staňkova, 271, 33, Staňkova 271/33, Háje, 14900 Praha 4 |
|
Ing. Richard Benýšek
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
předseda představenstva |
02.06.1999 |
Adresa: |
23318244, Olomouc, Olomouc, Fischerova, 8 |
|
Ing. Richard Benýšek
|
Neaktivní
od 19.07.2000
|
předseda představenstva |
02.06.1999 |
Adresa: |
77900, 23318244, Olomouc, Olomouc, Nové Sady, Fischerova, 707, 8, Fischerova 707/8, Nové Sady, 77900 Olomouc |
|
Ing. Jiří Chroustovský
|
Neaktivní
od 03.06.1999
|
Místopředseda představenstva |
19.11.1997 |
Adresa: |
22005013, Praha 5, Praha 5, Chaplinovo nám., 654 |
|
Ing. Zbyněk Štěrba
|
Neaktivní
od 04.09.2001
|
Člen představenstva |
19.11.1997 |
Adresa: |
22695699, Praha 10, Praha 10, K Netlukám, 957 |
|
Ing. Jiří Chroustovský
|
Neaktivní
od 03.06.1999
|
Místopředseda představenstva |
19.11.1997 |
Adresa: |
15200, 22005013, Praha, Hlubočepy, Chaplinovo náměstí, 654, 7, Chaplinovo náměstí 654/7, Hlubočepy, 15200 Praha 5 |
|
Ing. Zbyněk Štěrba
|
Neaktivní
od 04.09.2001
|
Člen představenstva |
19.11.1997 |
Adresa: |
10400, 22695699, Praha, Uhříněves, K Netlukám, 957, K Netlukám 957, Uhříněves, 10400 Praha 10 |
|
Ing. Jan Vlček
|
Neaktivní
od 02.01.2007
|
Člen představenstva |
11.12.1996 |
Adresa: |
22545174, Praha 9, Praha 9, Kolbenova, 24/601 |
|
Ing. Jan Vlček
|
Neaktivní
od 02.01.2007
|
Člen představenstva |
11.12.1996 |
Adresa: |
19000, 22545174, Praha, Vysočany, Kolbenova, 601, 24, Kolbenova 601/24, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Luboš Kubišta
|
Neaktivní
od 11.12.1996
|
Člen představenstva |
09.05.1995 |
Adresa: |
21796351, Praha 3, Nad Ohradou, č. 7 |
|
Ing. Jaroslav Bartoš
|
Neaktivní
od 19.11.1997
|
Místopředseda představenstva |
09.05.1995 |
Adresa: |
22398970, Praha 8, Notečská, 566 |
|
Ing. Marian Krajča
|
Neaktivní
od 19.11.1997
|
Člen představenstva |
09.05.1995 |
Adresa: |
22293761, Praha 7, Malířská, 7 |
|
Ing. Jaroslav Novotný
|
Neaktivní
od 02.06.1999
|
Předseda představenstva |
09.05.1995 |
Adresa: |
100, Přerov - předmostí, U dráhy 3 |
|
Ing. Miloš Kruták
|
Neaktivní
od 03.06.1999
|
Člen představenstva |
09.05.1995 |
Adresa: |
11226978, Přerov, Trávník, 26 |
|
Ing. Luboš Kubišta
|
Neaktivní
od 11.12.1996
|
Člen představenstva |
09.05.1995 |
Adresa: |
13000, 21796351, Praha, Žižkov, Nad Ohradou, 2633, 7, Nad Ohradou 2633/7, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Jaroslav Bartoš
|
Neaktivní
od 19.11.1997
|
Místopředseda představenstva |
09.05.1995 |
Adresa: |
18100, 22398970, Praha, Troja, Notečská, 566, 6, Notečská 566/6, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Ing. Marian Krajča
|
Neaktivní
od 19.11.1997
|
Člen představenstva |
09.05.1995 |
Adresa: |
17000, 22293761, Praha, Bubeneč, Malířská, 230, 7, Malířská 230/7, Bubeneč, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Jaroslav Novotný
|
Neaktivní
od 02.06.1999
|
Předseda představenstva |
09.05.1995 |
Adresa: |
75124, 11212101, Přerov, Přerov, Přerov II-Předmostí, U Dráhy, 59, 3, U Dráhy 59/3, Přerov II-Předmostí, 75124 Přerov |
|
Ing. Miloš Kruták
|
Neaktivní
od 03.06.1999
|
Člen představenstva |
09.05.1995 |
Adresa: |
75002, 11226978, Přerov, Přerov, Přerov I-Město, Trávník, 1311, 26, Trávník 1311/26, Přerov I-Město, 75002 Přerov |
|