Ing. Pavel Černý
|
Neaktivní
od 01.01.2005
|
člen představenstva |
27.10.2004 |
Adresa: |
21871485, Praha 4, Točitá, 1414 |
|
Ing. Jan Kovář
|
Neaktivní
od 01.01.2005
|
člen představenstva |
27.10.2004 |
Adresa: |
21871515, Praha 4, Štúrova, 1417/2 |
|
Ing. František Peč
|
Neaktivní
od 01.01.2005
|
člen představenstva |
27.10.2004 |
Adresa: |
22547258, Praha 9, Na Vysočanských vinicích, 823/6 |
|
Ing. Pavel Černý
|
Neaktivní
od 01.01.2005
|
člen představenstva |
27.10.2004 |
Adresa: |
14000, 21871485, Praha, Krč, Točitá, 1414, 54, Točitá 1414/54, Krč, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Jan Kovář
|
Neaktivní
od 01.01.2005
|
člen představenstva |
27.10.2004 |
Adresa: |
14200, 21871515, Praha, Krč, Štúrova, 1417, 2, Štúrova 1417/2, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Ing. František Peč
|
Neaktivní
od 01.01.2005
|
člen představenstva |
27.10.2004 |
Adresa: |
19000, 22547258, Praha, Vysočany, Na vysočanských vinicích, 823, 6, Na vysočanských vinicích 823/6, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|
Ing. Dušan Houdek
|
Neaktivní
od 27.10.2004
|
Člen představenstva |
07.05.2002 |
Adresa: |
25176463, Praha 10, Praha 10, Tymiánová, 620/7 |
|
Ing. Dušan Houdek
|
Neaktivní
od 27.10.2004
|
Člen představenstva |
07.05.2002 |
Adresa: |
10300, 25176463, Praha, Kolovraty, Tymiánová, 620, 7, Tymiánová 620/7, Kolovraty, 10300 Praha 10 |
|
Ing. Jan Kovář
|
Neaktivní
od 27.10.2004
|
Člen představenstva |
13.07.1999 |
Adresa: |
21871515, Praha 4, Praha 4, Štúrova, 1417/2 |
|
Ing. Jan Kovář
|
Neaktivní
od 27.10.2004
|
Člen představenstva |
13.07.1999 |
Adresa: |
14200, 21871515, Praha, Krč, Štúrova, 1417, 2, Štúrova 1417/2, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Jan Kovář
|
Neaktivní
od 13.07.1999
|
Člen představenstva |
17.05.1995 |
Adresa: |
3, Praha 4, Štárova, 1417/2 |
|
Ing. Dušan Houdek
|
Neaktivní
od 07.05.2002
|
Člen představenstva |
17.05.1995 |
Adresa: |
22721240, Praha 4, Proutěná, 410 |
|
Ing. František Peč
|
Neaktivní
od 27.10.2004
|
Člen představenstva |
17.05.1995 |
Adresa: |
22547258, Praha 9, Na Vysočanských vinicích, 823/6 |
|
Ing. Jan Kovář
|
Neaktivní
od 13.07.1999
|
Člen představenstva |
17.05.1995 |
Adresa: |
14200, 21871515, Praha, Krč, Štúrova, 1417, 2, Štúrova 1417/2, Krč, 14200 Praha 4 |
|
Ing. Dušan Houdek
|
Neaktivní
od 07.05.2002
|
Člen představenstva |
17.05.1995 |
Adresa: |
14900, 22721240, Praha, Újezd u Průhonic, Proutěná, 410, 21, Proutěná 410/21, Újezd u Průhonic, 14900 Praha 4 |
|
Ing. František Peč
|
Neaktivní
od 27.10.2004
|
Člen představenstva |
17.05.1995 |
Adresa: |
19000, 22547258, Praha, Vysočany, Na vysočanských vinicích, 823, 6, Na vysočanských vinicích 823/6, Vysočany, 19000 Praha 9 |
|