Ing. PŘEMYSL VODIČKA
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
16.12.2022 |
Adresa: |
25063, 27671224, Praha-východ, Nová Ves, Nová Ves, Nad Hřištěm, 123 |
|
Ing. TOMÁŠ MAZANEC
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.12.2022 |
Adresa: |
29471, 73292753, Mladá Boleslav, Zdětín, Zdětín, 228 |
|
JAN ČAPEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.12.2022 |
Adresa: |
41201, 2921626, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, Dlouhá, 204, 22 |
|
Ing. PŘEMYSL VODIČKA
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
16.12.2022 |
Adresa: |
25063, 27671224, Praha-východ, Nová Ves, Nová Ves, Nad Hřištěm, 123, Nad Hřištěm 123, 25063 Nová Ves |
|
Ing. TOMÁŠ MAZANEC
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.12.2022 |
Adresa: |
29471, 73292753, Mladá Boleslav, Zdětín, Zdětín, 228, č.p. 228, 29471 Zdětín |
|
JAN ČAPEK
|
Aktivní
|
člen představenstva |
16.12.2022 |
Adresa: |
41201, 2921626, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, Dlouhá, 204, 22, Dlouhá 204/22, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice |
|
Ing. TOMÁŠ MAZANEC
|
Neaktivní
od 16.12.2022
|
člen představenstva |
20.12.2017 |
Adresa: |
29471, 73292753, Mladá Boleslav, Zdětín, Zdětín, 228 |
|
Ing. TOMÁŠ MAZANEC
|
Neaktivní
od 16.12.2022
|
člen představenstva |
20.12.2017 |
Adresa: |
29471, 73292753, Mladá Boleslav, Zdětín, Zdětín, 228, č.p. 228, 29471 Zdětín |
|
JAN ČAPEK
|
Neaktivní
od 16.12.2022
|
předseda představenstva |
15.12.2017 |
Adresa: |
41201, 2921626, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, Dlouhá, 204, 22 |
|
Ing. PŘEMYSL VODIČKA
|
Neaktivní
od 16.12.2022
|
člen představenstva |
15.12.2017 |
Adresa: |
25063, 27671224, Praha-východ, Nová Ves, Nová Ves, Nad Hřištěm, 123 |
|
Ing. TOMÁŠ MAZANEC
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
člen představenstva |
15.12.2017 |
Adresa: |
29471, Mladá Boleslav, Zdětín, Zdětín, 228 |
|
Ing. TOMÁŠ MAZANEC
|
Neaktivní
od 20.12.2017
|
člen představenstva |
15.12.2017 |
Adresa: |
29471, 73292753, Mladá Boleslav, Zdětín, Zdětín, 228, č.p. 228, 29471 Zdětín |
|
JAN ČAPEK
|
Neaktivní
od 16.12.2022
|
předseda představenstva |
15.12.2017 |
Adresa: |
41201, 2921626, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, Dlouhá, 204, 22, Dlouhá 204/22, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice |
|
Ing. PŘEMYSL VODIČKA
|
Neaktivní
od 16.12.2022
|
člen představenstva |
15.12.2017 |
Adresa: |
25063, 27671224, Praha-východ, Nová Ves, Nová Ves, Nad Hřištěm, 123, Nad Hřištěm 123, 25063 Nová Ves |
|
TOMÁŠ MAZANEC
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
člen představenstva |
25.02.2015 |
Adresa: |
29471, 73292753, Mladá Boleslav, Zdětín, Zdětín, 228 |
|
TOMÁŠ MAZANEC
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
člen představenstva |
25.02.2015 |
Adresa: |
29471, 73292753, Mladá Boleslav, Zdětín, Zdětín, 228, č.p. 228, 29471 Zdětín |
|
PŘEMYSL VODIČKA
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
člen představenstva |
25.06.2013 |
Adresa: |
25063, 27671224, Nová Ves, Nová Ves, Nad Hřištěm, 123 |
|
PŘEMYSL VODIČKA
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
člen představenstva |
25.06.2013 |
Adresa: |
25063, 27671224, Praha-východ, Nová Ves, Nová Ves, Nad Hřištěm, 123, Nad Hřištěm 123, 25063 Nová Ves |
|
PŘEMYSL VODIČKA
|
Neaktivní
od 25.06.2013
|
člen představenstva |
25.01.2013 |
Adresa: |
25001, 27671224, Nová Ves, Nová Ves, Nad Hřištěm, 123 |
|
TOMÁŠ MAZANEC
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
člen představenstva |
25.01.2013 |
Adresa: |
25088, 12715352, Čelákovice, Čelákovice, Na Stráni, 1630 |
|
JAN ČAPEK
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
předseda představenstva |
25.01.2013 |
Adresa: |
41201, 2921626, Litoměřice, Litoměřice-Město, Dlouhá, 204, 22 |
|
PŘEMYSL VODIČKA
|
Neaktivní
od 25.06.2013
|
člen představenstva |
25.01.2013 |
Adresa: |
25063, 27671224, Praha-východ, Nová Ves, Nová Ves, Nad Hřištěm, 123, Nad Hřištěm 123, 25063 Nová Ves |
|
TOMÁŠ MAZANEC
|
Neaktivní
od 25.02.2015
|
člen představenstva |
25.01.2013 |
Adresa: |
25088, 12715352, Praha-východ, Čelákovice, Čelákovice, Na Stráni, 1630, Na Stráni 1630, 25088 Čelákovice |
|
JAN ČAPEK
|
Neaktivní
od 15.12.2017
|
předseda představenstva |
25.01.2013 |
Adresa: |
41201, 2921626, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, Dlouhá, 204, 22, Dlouhá 204/22, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice |
|
Ing. Jan Šmejkal
|
Neaktivní
od 25.01.2013
|
Předseda představenstva |
03.12.2008 |
Adresa: |
13000, 21765421, Praha 3, Náměstí Jiřího z Lobkovic, 2233/6 |
|
Květoslava Fuková
|
Neaktivní
od 25.01.2013
|
člen představenstva |
03.12.2008 |
Adresa: |
17000, 22303804, Praha 7, Veletržní, 63 |
|
Jan Čapek
|
Neaktivní
od 25.01.2013
|
člen představenstva |
03.12.2008 |
Adresa: |
41201, 2921626, Litoměřice, Dlouhá, 204/22 |
|
Ing. Jan Šmejkal
|
Neaktivní
od 25.01.2013
|
Předseda představenstva |
03.12.2008 |
Adresa: |
13000, 21765421, Praha, Vinohrady, náměstí Jiřího z Lobkovic, 2233, 6, náměstí Jiřího z Lobkovic 2233/6, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Květoslava Fuková
|
Neaktivní
od 25.01.2013
|
člen představenstva |
03.12.2008 |
Adresa: |
17000, 22303804, Praha, Holešovice, Veletržní, 826, 63, Veletržní 826/63, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JAN ČAPEK
|
Neaktivní
od 25.01.2013
|
člen představenstva |
03.12.2008 |
Adresa: |
41201, 2921626, Litoměřice, Litoměřice, Litoměřice-Město, Dlouhá, 204, 22, Dlouhá 204/22, Litoměřice-Město, 41201 Litoměřice |
|
Ing. Jan Šmejkal
|
Neaktivní
od 03.12.2008
|
Předseda představenstva |
16.04.2008 |
Adresa: |
13000, 21765421, Praha 3, Náměstí Jiřího z Lobkovic, 2233/6 |
|
Ing. Jan Šmejkal
|
Neaktivní
od 03.12.2008
|
Předseda představenstva |
16.04.2008 |
Adresa: |
13000, 21765421, Praha, Vinohrady, náměstí Jiřího z Lobkovic, 2233, 6, náměstí Jiřího z Lobkovic 2233/6, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|
Ing. Lukáš Janoušek
|
Neaktivní
od 03.12.2008
|
člen představenstva |
23.04.2007 |
Adresa: |
36020, 20728484, Karlovy Vary, Východní, 473/1 |
|
Ing. Lukáš Janoušek
|
Neaktivní
od 03.12.2008
|
člen představenstva |
23.04.2007 |
Adresa: |
36001, 20728484, Karlovy Vary, Karlovy Vary, Drahovice, Východní, 473, 1, Východní 473/1, Drahovice, 36001 Karlovy Vary |
|
Květoslava Fuková
|
Neaktivní
od 03.12.2008
|
člen představenstva |
11.11.2005 |
Adresa: |
17000, 22303804, Praha 7, Veletržní, 63 |
|
Květoslava Fuková
|
Neaktivní
od 03.12.2008
|
člen představenstva |
11.11.2005 |
Adresa: |
17000, 22303804, Praha, Holešovice, Veletržní, 826, 63, Veletržní 826/63, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
Ing. Vladimír Břečka
|
Neaktivní
od 23.04.2007
|
člen představenstva |
21.10.2004 |
Adresa: |
25262, Horoměřice, Konsumní, 64 |
|
Ing. Vladimír Břečka
|
Neaktivní
od 23.04.2007
|
člen představenstva |
21.10.2004 |
Adresa: |
25262, 12749273, Praha-západ, Horoměřice, Horoměřice, Konzumní, 64, Konzumní 64, 25262 Horoměřice |
|
Ing. Karel Pilát
|
Neaktivní
od 21.10.2004
|
Člen představenstva |
01.03.2003 |
Adresa: |
21872686, Praha 4, Praha 4, U Ryšánky, 1531 |
|
Petr Pešek
|
Neaktivní
od 11.11.2005
|
Člen představenstva |
01.03.2003 |
Adresa: |
14300, 21917914, Praha 4, Praha 4, Modřany, Pod Vinicí, 314/9 |
|
Ing. Jan Šmejkal
|
Neaktivní
od 16.04.2008
|
Předseda představenstva |
01.03.2003 |
Adresa: |
25082, 25476840, Praha-východ, Horoušany, 103 |
|
Ing. Karel Pilát
|
Neaktivní
od 21.10.2004
|
Člen představenstva |
01.03.2003 |
Adresa: |
14700, 21872686, Praha, Krč, U Ryšánky, 1531, 15, U Ryšánky 1531/15, Krč, 14700 Praha 4 |
|
Petr Pešek
|
Neaktivní
od 11.11.2005
|
Člen představenstva |
01.03.2003 |
Adresa: |
14300, 21917914, Praha, Modřany, Pod vinicí, 314, 9, Pod vinicí 314/9, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. Jan Šmejkal
|
Neaktivní
od 16.04.2008
|
Předseda představenstva |
01.03.2003 |
Adresa: |
25082, 25476840, Praha-východ, Horoušany, Horoušany, Baumanova, 103, Baumanova 103, 25082 Horoušany |
|
Ing. Jenůfa Škopová
|
Neaktivní
od 01.03.2003
|
Člen představenstva |
18.12.2001 |
Adresa: |
21949271, Praha 4, Praha 4, nám. Hrdinů, 8/1125 |
|
Ing. Jenůfa Škopová
|
Neaktivní
od 01.03.2003
|
Člen představenstva |
18.12.2001 |
Adresa: |
14000, 21949271, Praha, Nusle, náměstí Hrdinů, 1125, 8, náměstí Hrdinů 1125/8, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Jan Šmejkal
|
Neaktivní
od 01.03.2003
|
Předseda představenstva |
27.12.2000 |
Adresa: |
25082, 25476840, Praha-východ, Horoušany, 103 |
|
Ing. Jan Šmejkal
|
Neaktivní
od 01.03.2003
|
Předseda představenstva |
27.12.2000 |
Adresa: |
25082, 25476840, Praha-východ, Horoušany, Horoušany, Baumanova, 103, Baumanova 103, 25082 Horoušany |
|
Ing. Jiří Müller
|
Neaktivní
od 18.12.2001
|
Člen představenstva |
18.06.1999 |
Adresa: |
22164626, Praha 6, Praha 6, Zeyerova alej, 40 |
|
Ing. Karel Pilát
|
Neaktivní
od 01.03.2003
|
Člen představenstva |
18.06.1999 |
Adresa: |
21872686, Praha 4, Praha 4, U Ryšánky, 1531 |
|
Ing. Jiří Müller
|
Neaktivní
od 18.12.2001
|
Člen představenstva |
18.06.1999 |
Adresa: |
16200, 22164626, Praha, Břevnov, Zeyerova alej, 1425, 40, Zeyerova alej 1425/40, Břevnov, 16200 Praha 6 |
|
Ing. Karel Pilát
|
Neaktivní
od 01.03.2003
|
Člen představenstva |
18.06.1999 |
Adresa: |
14700, 21872686, Praha, Krč, U Ryšánky, 1531, 15, U Ryšánky 1531/15, Krč, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Jiří Řezanina
|
Neaktivní
od 18.06.1999
|
Místopředseda představenstva |
12.03.1999 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4 - Michle, Družstevní ochoz, 1381/27 |
|
Zbyněk Večeřa
|
Neaktivní
od 18.06.1999
|
Člen představenstva |
12.03.1999 |
Adresa: |
Praha 5, Praha 5 - Stodůlky, Zázvorkova, 22/1999 |
|
Ing. Karel Pilát
|
Neaktivní
od 18.06.1999
|
Člen představenstva |
12.03.1999 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4 - Krč, U Ryšánky, 15/1531 |
|
Vladislav Fríd
|
Neaktivní
od 18.06.1999
|
Člen představenstva |
12.03.1999 |
Adresa: |
Praha 4, Praha 4 - Nusle, Horní, 2/1462 |
|
Ing. Jiří Řezanina
|
Neaktivní
od 18.06.1999
|
Místopředseda představenstva |
12.03.1999 |
Adresa: |
14000, 21914443, Praha, Michle, Družstevní ochoz, 1381, 27, Družstevní ochoz 1381/27, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Zbyněk Večeřa
|
Neaktivní
od 18.06.1999
|
Člen představenstva |
12.03.1999 |
Adresa: |
15500, 22123342, Praha, Stodůlky, Zázvorkova, 1999, 22, Zázvorkova 1999/22, Stodůlky, 15500 Praha 5 |
|
Ing. Karel Pilát
|
Neaktivní
od 18.06.1999
|
Člen představenstva |
12.03.1999 |
Adresa: |
14700, 21872686, Praha, Krč, U Ryšánky, 1531, 15, U Ryšánky 1531/15, Krč, 14700 Praha 4 |
|
Vladislav Fríd
|
Neaktivní
od 18.06.1999
|
Člen představenstva |
12.03.1999 |
Adresa: |
14000, 21952591, Praha, Nusle, Horní, 1462, 2, Horní 1462/2, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. Pavel Vítek
|
Neaktivní
od 12.03.1999
|
Místopředseda představenstva |
06.06.1995 |
Adresa: |
22124411, Praha 5, Suchý vršek, 2111 |
|
Bedřich Jauernig
|
Neaktivní
od 12.03.1999
|
Člen představenstva |
06.06.1995 |
Adresa: |
Praha 4, K hájovně, 899/5 |
|
Ing. Martin Šimon
|
Neaktivní
od 12.03.1999
|
Člen představenstva |
06.06.1995 |
Adresa: |
21806900, Praha 4, Ke Krči, 24/1002 |
|
Ing. Jan Šmejkal
|
Neaktivní
od 27.12.2000
|
Předseda představenstva |
06.06.1995 |
Adresa: |
21858900, Praha 4, Antala Staška, 26 |
|
Ing. Pavel Vítek
|
Neaktivní
od 12.03.1999
|
Místopředseda představenstva |
06.06.1995 |
Adresa: |
15800, 22124411, Praha, Stodůlky, Suchý vršek, 2111, 22, Suchý vršek 2111/22, Stodůlky, 15800 Praha 5 |
|
Bedřich Jauernig
|
Neaktivní
od 12.03.1999
|
Člen představenstva |
06.06.1995 |
Adresa: |
899/5, Praha 4, K hájovně, K hájovně 899/5, Praha 4, Česká republika |
|
Ing. Martin Šimon
|
Neaktivní
od 12.03.1999
|
Člen představenstva |
06.06.1995 |
Adresa: |
14700, 21806900, Praha, Braník, Ke Krči, 1002, 24, Ke Krči 1002/24, Braník, 14700 Praha 4 |
|
Ing. Jan Šmejkal
|
Neaktivní
od 27.12.2000
|
Předseda představenstva |
06.06.1995 |
Adresa: |
14000, 21858900, Praha, Krč, Antala Staška, 104, 26, Antala Staška 104/26, Krč, 14000 Praha 4 |
|