ing. ZDENĚK CÍSAŘ
|
Aktivní
|
předseda |
15.11.2016 |
Adresa: |
15000, 22023259, Hlavní město Praha, Praha, Košíře, Nad Turbovou, 506, 16 |
|
ing. ZDENĚK CÍSAŘ
|
Aktivní
|
předseda |
15.11.2016 |
Adresa: |
15000, 22023259, Praha, Košíře, Nad Turbovou, 506, 16, Nad Turbovou 506/16, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
Ing. Zdeněk Císař
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
předseda |
22.05.2001 |
Adresa: |
15000, 22023259, Praha 5, Praha 5, Košíře, Nad Turbovou, 506/16 |
|
ing. ZDENĚK CÍSAŘ
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
předseda |
22.05.2001 |
Adresa: |
15000, 22023259, Praha, Košíře, Nad Turbovou, 506, 16, Nad Turbovou 506/16, Košíře, 15000 Praha 5 |
|
JUDr. Jana Koutníková
|
Neaktivní
od 22.05.2001
|
předseda |
17.07.1998 |
Adresa: |
21846511, Praha 4, Praha 4, Gregorova, 2091 |
|
Dušan Vaněk
|
Neaktivní
od 22.05.2001
|
místopředseda |
17.07.1998 |
Adresa: |
8654867, Rakovník, Rakovník, Malinovského, 1332 |
|
Ing. Petr Havlena
|
Neaktivní
od 22.05.2001
|
člen |
17.07.1998 |
Adresa: |
22614311, Praha 10, Praha 10, Na Třebešíně, 17 |
|
JUDr. Jana Koutníková
|
Neaktivní
od 22.05.2001
|
předseda |
17.07.1998 |
Adresa: |
14800, 21846511, Praha, Chodov, Gregorova, 2091, 9, Gregorova 2091/9, Chodov, 14800 Praha 4 |
|
Dušan Vaněk
|
Neaktivní
od 22.05.2001
|
místopředseda |
17.07.1998 |
Adresa: |
26901, 8654867, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Malinovského, 1332, Malinovského 1332, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Ing. Petr Havlena
|
Neaktivní
od 22.05.2001
|
člen |
17.07.1998 |
Adresa: |
10000, 22614311, Praha, Strašnice, Na Třebešíně, 1256, 17, Na Třebešíně 1256/17, Strašnice, 10000 Praha 10 |
|
JUDr. Jana Koutníková
|
Neaktivní
od 30.04.1998
|
Předseda představenstva |
02.08.1995 |
Adresa: |
8660191, Rakovník, Čs. legií, 1872 |
|
Dušan Vaněk
|
Neaktivní
od 30.04.1998
|
místopředseda představenstva |
02.08.1995 |
Adresa: |
8654867, Rakovník, Malinovského, 1332 |
|
Miloš Titzenthaler
|
Neaktivní
od 30.04.1998
|
člen představenstva |
02.08.1995 |
Adresa: |
22208780, Praha 6, Šárecká, 3 |
|
JUDr. Jana Koutníková
|
Neaktivní
od 30.04.1998
|
Předseda představenstva |
02.08.1995 |
Adresa: |
26901, 8660191, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Čs. legií, 1872, Čs. legií 1872, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Dušan Vaněk
|
Neaktivní
od 30.04.1998
|
místopředseda představenstva |
02.08.1995 |
Adresa: |
26901, 8654867, Rakovník, Rakovník, Rakovník II, Malinovského, 1332, Malinovského 1332, Rakovník II, 26901 Rakovník |
|
Miloš Titzenthaler
|
Neaktivní
od 30.04.1998
|
člen představenstva |
02.08.1995 |
Adresa: |
16000, 22208780, Praha, Dejvice, Šárecká, 1963, 3, Šárecká 1963/3, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|