EDITA PAŽOUTOVÁ
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
01.07.2024 |
Adresa: |
10200, 22570659, Praha, Hostivař, Zápotoční, 635, 30, Zápotoční 635/30, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
Mgr. Ing. MICHAL ČAJKA
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
01.07.2024 |
Adresa: |
16000, 27115607, Praha, Dejvice, Štiplova, 2672, 3, Štiplova 2672/3, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
IVAN SOUČEK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
01.10.2021 |
Adresa: |
25163, 41182910, Praha-východ, Strančice, Strančice, Na Výsluní, 520 |
|
Ing. MARTIN LOUBR
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
01.10.2021 |
Adresa: |
26601, 42014328, Beroun, Beroun, Beroun-Město, K Dubu, 1922 |
|
Ing. VILÉM MATYÁŠ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
01.10.2021 |
Adresa: |
66401, 24917494, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Šebelova, 679 |
|
Ing. VILÉM MATYÁŠ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
01.10.2021 |
Adresa: |
66401, 24917494, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Šebelova, 679, Šebelova 679, 66401 Bílovice nad Svitavou |
|
MICHAL MUSIL
|
Neaktivní
od 01.07.2024
|
Předseda představenstva |
28.05.2024 |
Adresa: |
14300, 79098452, Praha, Modřany, Zlochova, 2230, 1b, Zlochova 2230/1b, Modřany, 14300 Praha 4 |
|
Ing. MIRIAM HANÁKOVÁ
|
Neaktivní
od 01.07.2024
|
Člen představenstva |
28.05.2024 |
Adresa: |
25092, 21325723, Praha-východ, Šestajovice, Šestajovice, Havlíčkova, 297, 7, Havlíčkova 297/7, 25092 Šestajovice |
|
MARTIN HYBNER
|
Neaktivní
od 09.06.2022
|
Člen představenstva |
01.10.2021 |
Adresa: |
25163, 14653681, Praha-východ, Strančice, Strančice, Nad Dolejšákem, 153 |
|
MARTIN HYBNER
|
Neaktivní
od 09.06.2022
|
Člen představenstva |
01.10.2021 |
Adresa: |
25163, 14653681, Praha-východ, Strančice, Strančice, Nad Dolejšákem, 153, Nad Dolejšákem 153, 25163 Strančice |
|
IVAN SOUČEK
|
Neaktivní
od 28.05.2024
|
Předseda představenstva |
01.10.2021 |
Adresa: |
25163, 41182910, Praha-východ, Strančice, Strančice, Na Výsluní, 520, Na Výsluní 520, 25163 Strančice |
|
Ing. MARTIN LOUBR
|
Neaktivní
od 28.05.2024
|
Člen představenstva |
01.10.2021 |
Adresa: |
26601, 42014328, Beroun, Beroun, Beroun-Město, K Dubu, 1922, K Dubu 1922, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Ing. VILÉM MATYÁŠ
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
Člen představenstva |
03.07.2020 |
Adresa: |
66401, 24917494, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Šebelova, 679 |
|
Ing. VILÉM MATYÁŠ
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
Člen představenstva |
03.07.2020 |
Adresa: |
66401, 24917494, Brno-venkov, Bílovice nad Svitavou, Bílovice nad Svitavou, Šebelova, 679, Šebelova 679, 66401 Bílovice nad Svitavou |
|
Ing. PAVEL ŠUSTEK
|
Neaktivní
od 10.06.2020
|
člen představenstva |
04.02.2019 |
Adresa: |
63800, 19265662, Brno-město, Brno, Lesná, Kupkova, 689, 112 |
|
Ing. MARTIN LOUBR
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
člen představenstva |
04.02.2019 |
Adresa: |
26601, 42014328, Beroun, Beroun, Beroun-Město, K Dubu, 1922 |
|
Ing. PAVEL ŠUSTEK
|
Neaktivní
od 10.06.2020
|
člen představenstva |
04.02.2019 |
Adresa: |
63800, 19265662, Brno-město, Brno, Lesná, Kupkova, 689, 112, Kupkova 689/112, Lesná, 63800 Brno |
|
Ing. MARTIN LOUBR
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
člen představenstva |
04.02.2019 |
Adresa: |
26601, 42014328, Beroun, Beroun, Beroun-Město, K Dubu, 1922, K Dubu 1922, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
IVAN SOUČEK
|
Neaktivní
od 04.02.2019
|
člen představenstva |
28.01.2017 |
Adresa: |
25163, 41182910, Praha-východ, Strančice, Strančice, Na Výsluní, 520 |
|
JUDr. LENKA HRUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2019
|
člen představenstva |
28.01.2017 |
Adresa: |
26242, 16439333, Příbram, Vysoká u Příbramě, Vysoká u Příbramě, 123 |
|
Mgr. VRATISLAV HYBNER
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
předseda představenstva |
28.01.2017 |
Adresa: |
25163, 14655462, Praha-východ, Strančice, Strančice, Pod Horkou, 337 |
|
IVAN SOUČEK
|
Neaktivní
od 04.02.2019
|
člen představenstva |
28.01.2017 |
Adresa: |
25163, 41182910, Praha-východ, Strančice, Strančice, Na Výsluní, 520, Na Výsluní 520, 25163 Strančice |
|
JUDr. LENKA HRUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 04.02.2019
|
člen představenstva |
28.01.2017 |
Adresa: |
26242, 16439333, Příbram, Vysoká u Příbramě, Vysoká u Příbramě, 123, č.p. 123, 26242 Vysoká u Příbramě |
|
Mgr. VRATISLAV HYBNER
|
Neaktivní
od 01.10.2021
|
předseda představenstva |
28.01.2017 |
Adresa: |
25163, 14655462, Praha-východ, Strančice, Strančice, Pod Horkou, 337, Pod Horkou 337, 25163 Strančice |
|
JUDr. LENKA HRUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.01.2017
|
člen představenstva |
24.03.2016 |
Adresa: |
26242, 16439333, Vysoká u Příbramě, Vysoká u Příbramě, 123 |
|
JUDr. LENKA HRUŠKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.01.2017
|
člen představenstva |
24.03.2016 |
Adresa: |
26242, 16439333, Příbram, Vysoká u Příbramě, Vysoká u Příbramě, 123, č.p. 123, 26242 Vysoká u Příbramě |
|
IVAN SOUČEK
|
Neaktivní
od 28.01.2017
|
Člen představenstva |
23.09.2015 |
Adresa: |
25163, 41182910, Strančice, Strančice, Na Výsluní, 520 |
|
IVAN SOUČEK
|
Neaktivní
od 28.01.2017
|
Člen představenstva |
23.09.2015 |
Adresa: |
25163, 41182910, Praha-východ, Strančice, Strančice, Na Výsluní, 520, Na Výsluní 520, 25163 Strančice |
|
Ivan Souček
|
Neaktivní
od 23.09.2015
|
Člen představenstva |
02.02.2012 |
Adresa: |
26751, 22820370, Beroun, Zdice, Pod šachtou, 935 |
|
Mgr. Milan Hradický
|
Neaktivní
od 24.03.2016
|
Člen představenstva |
02.02.2012 |
Adresa: |
28167, 26796775, Stříbrná Skalice, Černokostelecká, č.p. 400 |
|
JUDr. Ing. Josef Beneš
|
Neaktivní
od 24.03.2016
|
Člen představenstva |
02.02.2012 |
Adresa: |
39701, 5547628, Písek, Písek, Pražské předměstí, Na Stínadlech, 315/16 |
|
Mgr. Vratislav Hybner
|
Neaktivní
od 28.01.2017
|
Předseda představenstva |
02.02.2012 |
Adresa: |
25163, Stránčice, Pod Horkou, 337 |
|
Ivan Souček
|
Neaktivní
od 23.09.2015
|
Člen představenstva |
02.02.2012 |
Adresa: |
26751, 22820370, Beroun, Zdice, Zdice, Pod Šachtou, 935, Pod Šachtou 935, 26751 Zdice |
|
Mgr. Milan Hradický
|
Neaktivní
od 24.03.2016
|
Člen představenstva |
02.02.2012 |
Adresa: |
28167, 26796775, Praha-východ, Stříbrná Skalice, Stříbrná Skalice, Černokostelecká, 400, Černokostelecká 400, 28167 Stříbrná Skalice |
|
JUDr. Ing. Josef Beneš
|
Neaktivní
od 24.03.2016
|
Člen představenstva |
02.02.2012 |
Adresa: |
39701, 5547628, Písek, Písek, Pražské Předměstí, Na Stínadlech, 315, 16, Na Stínadlech 315/16, Pražské Předměstí, 39701 Písek |
|
Mgr. VRATISLAV HYBNER
|
Neaktivní
od 28.01.2017
|
Předseda představenstva |
02.02.2012 |
Adresa: |
25163, 14655462, Praha-východ, Strančice, Strančice, Pod Horkou, 337, Pod Horkou 337, 25163 Strančice |
|
Mgr. Vratislav Hybner
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
Předseda představenstva |
23.12.2008 |
Adresa: |
25163, Stránčice, Pod Horkou, 337 |
|
Ivan Souček
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
Člen představenstva |
23.12.2008 |
Adresa: |
26751, 22820370, Beroun, Zdice, Pod šachtou, 935 |
|
Mgr. Milan Hradický
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
Člen představenstva |
23.12.2008 |
Adresa: |
28167, 26796775, Stříbrná Skalice, Černokostelecká, č.p. 400 |
|
JUDr. Ing. Josef Beneš
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
Člen představenstva |
23.12.2008 |
Adresa: |
39701, 5547628, Písek, Písek, Pražské předměstí, Na Stínadlech, 315/16 |
|
Mgr. VRATISLAV HYBNER
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
Předseda představenstva |
23.12.2008 |
Adresa: |
25163, 14655462, Praha-východ, Strančice, Strančice, Pod Horkou, 337, Pod Horkou 337, 25163 Strančice |
|
Ivan Souček
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
Člen představenstva |
23.12.2008 |
Adresa: |
26751, 22820370, Beroun, Zdice, Zdice, Pod Šachtou, 935, Pod Šachtou 935, 26751 Zdice |
|
Mgr. Milan Hradický
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
Člen představenstva |
23.12.2008 |
Adresa: |
28167, 26796775, Praha-východ, Stříbrná Skalice, Stříbrná Skalice, Černokostelecká, 400, Černokostelecká 400, 28167 Stříbrná Skalice |
|
JUDr. Ing. Josef Beneš
|
Neaktivní
od 02.02.2012
|
Člen představenstva |
23.12.2008 |
Adresa: |
39701, 5547628, Písek, Písek, Pražské Předměstí, Na Stínadlech, 315, 16, Na Stínadlech 315/16, Pražské Předměstí, 39701 Písek |
|
Mgr. Milan Hradický
|
Neaktivní
od 23.12.2008
|
Člen představenstva |
21.04.2004 |
Adresa: |
28167, 26796775, Stříbrná Skalice, Černokostelecká, č.p. 400 |
|
Mgr. Milan Hradický
|
Neaktivní
od 23.12.2008
|
Člen představenstva |
21.04.2004 |
Adresa: |
28167, 26796775, Praha-východ, Stříbrná Skalice, Stříbrná Skalice, Černokostelecká, 400, Černokostelecká 400, 28167 Stříbrná Skalice |
|
Mgr. Milan Hradický
|
Neaktivní
od 21.04.2004
|
Člen představenstva |
28.06.2000 |
Adresa: |
14200, 21854483, Praha 4, Praha 4, Kamýk, Smotlachova, 939/3 |
|
Mgr. Vratislav Hybner
|
Neaktivní
od 23.12.2008
|
Předseda představenstva |
28.06.2000 |
Adresa: |
25163, Stránčice, Pod Horkou, 337 |
|
Ivan Souček
|
Neaktivní
od 23.12.2008
|
Člen představenstva |
28.06.2000 |
Adresa: |
26751, 22820370, Beroun, Zdice, Pod šachtou, 935 |
|
JUDr. Ing. Josef Beneš
|
Neaktivní
od 23.12.2008
|
Člen představenstva |
28.06.2000 |
Adresa: |
39701, 5547628, Písek, Písek, Pražské předměstí, Na Stínadlech, 315/16 |
|
Mgr. Milan Hradický
|
Neaktivní
od 21.04.2004
|
Člen představenstva |
28.06.2000 |
Adresa: |
14200, 21854483, Praha, Kamýk, Smotlachova, 939, 3, Smotlachova 939/3, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Mgr. VRATISLAV HYBNER
|
Neaktivní
od 23.12.2008
|
Předseda představenstva |
28.06.2000 |
Adresa: |
25163, 14655462, Praha-východ, Strančice, Strančice, Pod Horkou, 337, Pod Horkou 337, 25163 Strančice |
|
Ivan Souček
|
Neaktivní
od 23.12.2008
|
Člen představenstva |
28.06.2000 |
Adresa: |
26751, 22820370, Beroun, Zdice, Zdice, Pod Šachtou, 935, Pod Šachtou 935, 26751 Zdice |
|
JUDr. Ing. Josef Beneš
|
Neaktivní
od 23.12.2008
|
Člen představenstva |
28.06.2000 |
Adresa: |
39701, 5547628, Písek, Písek, Pražské Předměstí, Na Stínadlech, 315, 16, Na Stínadlech 315/16, Pražské Předměstí, 39701 Písek |
|
Ing. Jiří Fassmann
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
Předseda představenstva |
04.09.1995 |
|
Ing. Karel Svoboda
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
Člen představenstva |
04.09.1995 |
Adresa: |
Praha 3, Koněvova, 153 |
|
Anna Szkukáleková
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
Člen představenstva |
04.09.1995 |
Adresa: |
21854483, Praha 4, Smotlachova, 939 |
|
Ing. Jiří Fassmann
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
Předseda představenstva |
04.09.1995 |
Adresa: |
25163, 14653681, Praha-východ, Strančice, Strančice, Nad Dolejšákem, 153, Nad Dolejšákem 153, 25163 Strančice |
|
Ing. Karel Svoboda
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
Člen představenstva |
04.09.1995 |
Adresa: |
15521, 28052242, Praha, Sobín, Slavičínská, 153, 10, Slavičínská 153/10, Sobín, 15521 Praha 3 |
|
Anna Szkukáleková
|
Neaktivní
od 28.06.2000
|
Člen představenstva |
04.09.1995 |
Adresa: |
14200, 21854483, Praha, Kamýk, Smotlachova, 939, 3, Smotlachova 939/3, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Mgr. Vratislav Hybner
|
Neaktivní
od 04.09.1995
|
předseda představenstva |
13.07.1995 |
Adresa: |
25163, Stránčice, Pod Horkou 337 |
|
Mgr. Milan Hradický
|
Neaktivní
od 04.09.1995
|
člen představenstva |
13.07.1995 |
Adresa: |
14200, 21854483, Praha 4, Smotlachova, 939 |
|
Ivan Souček
|
Neaktivní
od 04.09.1995
|
člen představenstva |
13.07.1995 |
Adresa: |
26751, 22820370, Zdice, Pod šachtou, 935 |
|
Mgr. VRATISLAV HYBNER
|
Neaktivní
od 04.09.1995
|
předseda představenstva |
13.07.1995 |
Adresa: |
25163, 14655462, Praha-východ, Strančice, Strančice, Pod Horkou, 337, Pod Horkou 337, 25163 Strančice |
|
Mgr. Milan Hradický
|
Neaktivní
od 04.09.1995
|
člen představenstva |
13.07.1995 |
Adresa: |
14200, 21854483, Praha, Kamýk, Smotlachova, 939, 3, Smotlachova 939/3, Kamýk, 14200 Praha 4 |
|
Ivan Souček
|
Neaktivní
od 04.09.1995
|
člen představenstva |
13.07.1995 |
Adresa: |
26751, 22820370, Beroun, Zdice, Zdice, Pod Šachtou, 935, Pod Šachtou 935, 26751 Zdice |
|