Ing. IGOR JUNG
|
Aktivní
|
člen představenstva |
22.03.2024 |
Adresa: |
11000, 21706751, Praha, Nové Město, Senovážné náměstí, 869, 28, Senovážné náměstí 869/28, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. IGOR JUNG
|
Aktivní
|
člen představenstva |
17.04.2020 |
Adresa: |
11000, 21712603, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Senovážné náměstí, 1565, 16 |
|
MARTIN PHILIP LEVEY
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.04.2018 |
Adresa: |
11000, 21723761, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Dlouhá, 727, 39 |
|
MARTIN PHILIP LEVEY
|
Aktivní
|
člen představenstva |
11.04.2018 |
Adresa: |
11000, 21723761, Praha, Staré Město, Dlouhá, 727, 39, Dlouhá 727/39, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
JUDr. JANA SVATOŇOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
01.04.2016 |
Adresa: |
14000, 21953449, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, Pujmanové, 1546, 40 |
|
JUDr. JANA SVATOŇOVÁ
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
01.04.2016 |
Adresa: |
14000, 21953449, Praha, Nusle, Pujmanové, 1546, 40, Pujmanové 1546/40, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Ing. IGOR JUNG
|
Neaktivní
od 22.03.2024
|
člen představenstva |
17.04.2020 |
Adresa: |
11000, 21712603, Praha, Nové Město, Senovážné náměstí, 1565, 16, Senovážné náměstí 1565/16, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. IGOR JUNG
|
Neaktivní
od 17.04.2020
|
člen představenstva |
15.07.2018 |
Adresa: |
13000, 21771944, Hlavní město Praha, Praha, Žižkov, Chlumova, 515, 11 |
|
Ing. IGOR JUNG
|
Neaktivní
od 17.04.2020
|
člen představenstva |
15.07.2018 |
Adresa: |
13000, 21771944, Praha, Žižkov, Chlumova, 515, 11, Chlumova 515/11, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
Ing. IGOR JUNG
|
Neaktivní
od 15.07.2018
|
člen představenstva |
02.05.2018 |
Adresa: |
11000, 21723613, Hlavní město Praha, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
Ing. IGOR JUNG
|
Neaktivní
od 15.07.2018
|
člen představenstva |
02.05.2018 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
MARTIN PHILIP LEVEY
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen představenstva |
05.03.2018 |
Adresa: |
11000, 21704716, Hlavní město Praha, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18 |
|
MARTIN PHILIP LEVEY
|
Neaktivní
od 11.04.2018
|
člen představenstva |
05.03.2018 |
Adresa: |
11000, 21704716, Praha, Nové Město, Vodičkova, 681, 18, Vodičkova 681/18, Nové Město, 11000 Praha 1 |
|
JUDr. JANA SVATOŇOVÁ
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
předseda představenstva |
04.08.2015 |
Adresa: |
46822, 19843216, Malá Skála, Mukařov |
|
MARTIN LEVEY
|
Neaktivní
od 05.03.2018
|
člen představenstva |
04.08.2015 |
Adresa: |
11000, 21723761, Praha, Staré Město, Dlouhá, 727, 39 |
|
Ing. IGOR JUNG
|
Neaktivní
od 02.05.2018
|
člen představenstva |
04.08.2015 |
Adresa: |
13000, 25360442, Praha, Žižkov, Plavínová, 2803, 4 |
|
JUDr. JANA SVATOŇOVÁ
|
Neaktivní
od 01.04.2016
|
předseda představenstva |
04.08.2015 |
Adresa: |
46822, 19843216, Jablonec nad Nisou, Malá Skála, Mukařov, Mukařov č.ev. 365, 46822 Malá Skála |
|
MARTIN LEVEY
|
Neaktivní
od 05.03.2018
|
člen představenstva |
04.08.2015 |
Adresa: |
11000, 21723761, Praha, Staré Město, Dlouhá, 727, 39, Dlouhá 727/39, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Ing. IGOR JUNG
|
Neaktivní
od 02.05.2018
|
člen představenstva |
04.08.2015 |
Adresa: |
13000, 25360442, Praha, Žižkov, Plavínová, 2803, 4, Plavínová 2803/4, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JUDr. Jana Svatoňová
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
předseda představenstva |
01.08.1995 |
Adresa: |
Praha 4, M. Pujmanové, l546/4O |
|
Martin Levey
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
člen představenstva |
01.08.1995 |
Adresa: |
Praha 7, M.Horákové, 96 |
|
Ing. Igor Jung
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
člen představenstva |
01.08.1995 |
Adresa: |
Praha 7, M.Horákové, 96 |
|
JUDr. Jana Svatoňová
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
předseda představenstva |
01.08.1995 |
Adresa: |
l546/4O, Praha 4, M. Pujmanové, M. Pujmanové l546/4O, Praha 4, Česká republika |
|
Martin Levey
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
člen představenstva |
01.08.1995 |
Adresa: |
15521, 24990710, Praha, Sobín, Šakvická, 96, 6, Šakvická 96/6, Sobín, 15521 Praha 5 |
|
Ing. Igor Jung
|
Neaktivní
od 04.08.2015
|
člen představenstva |
01.08.1995 |
Adresa: |
15521, 24990710, Praha, Sobín, Šakvická, 96, 6, Šakvická 96/6, Sobín, 15521 Praha 5 |
|