RICHARD WALLACE
|
Aktivní
|
předseda družstva |
25.10.2016 |
Adresa: |
Praha 2, Lužická, 36 |
|
Richard Wallace
|
Aktivní
|
předseda družstva |
25.10.2016 |
Adresa: |
12000, 21755914, Praha, Vinohrady, Lužická, 1699, 36, Lužická 1699/36, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Richard Wallace
|
Neaktivní
od 25.10.2016
|
předseda družstva |
25.08.2005 |
Adresa: |
21755914, Praha 2, Lužická, 36 |
|
Richard Wallace
|
Neaktivní
od 25.10.2016
|
předseda družstva |
25.08.2005 |
Adresa: |
12000, 21755914, Praha, Vinohrady, Lužická, 1699, 36, Lužická 1699/36, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Richard Wallace
|
Neaktivní
od 25.08.2005
|
člen představenstva |
15.06.2005 |
Adresa: |
21755914, Praha 2, Lužická, 36 |
|
Richard Wallace
|
Neaktivní
od 25.08.2005
|
člen představenstva |
15.06.2005 |
Adresa: |
12000, 21755914, Praha, Vinohrady, Lužická, 1699, 36, Lužická 1699/36, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Robert Pergl
|
Neaktivní
od 21.08.2001
|
člen představenstva |
15.10.1997 |
Adresa: |
Beroun II, Branislavova, 1420 |
|
Richard Wallace
|
Neaktivní
od 15.06.2005
|
člen představenstva |
15.10.1997 |
Adresa: |
21755914, Praha 2, Praha 2, Lužická, 36 |
|
Gary Thomas Lever
|
Neaktivní
od 15.06.2005
|
člen představenstva |
15.10.1997 |
Adresa: |
21755914, Praha 2, Praha 2, Lužická, 36 |
|
Michael Charles Hobden
|
Neaktivní
od 15.06.2005
|
člen představenstva |
15.10.1997 |
Adresa: |
21755914, Praha 2, Praha 2, Lužická, 36 |
|
Peter Gordon Blacker
|
Neaktivní
od 15.06.2005
|
člen představenstva |
15.10.1997 |
Adresa: |
21755914, Praha 2, Praha 2, Lužická, 36 |
|
Robert Pergl
|
Neaktivní
od 21.08.2001
|
člen představenstva |
15.10.1997 |
Adresa: |
26601, 5939810, Beroun, Beroun, Beroun-Město, Branislavova, 1420, 11, Branislavova 1420/11, Beroun-Město, 26601 Beroun |
|
Richard Wallace
|
Neaktivní
od 15.06.2005
|
člen představenstva |
15.10.1997 |
Adresa: |
12000, 21755914, Praha, Vinohrady, Lužická, 1699, 36, Lužická 1699/36, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Gary Thomas Lever
|
Neaktivní
od 15.06.2005
|
člen představenstva |
15.10.1997 |
Adresa: |
12000, 21755914, Praha, Vinohrady, Lužická, 1699, 36, Lužická 1699/36, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Michael Charles Hobden
|
Neaktivní
od 15.06.2005
|
člen představenstva |
15.10.1997 |
Adresa: |
12000, 21755914, Praha, Vinohrady, Lužická, 1699, 36, Lužická 1699/36, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Peter Gordon Blacker
|
Neaktivní
od 15.06.2005
|
člen představenstva |
15.10.1997 |
Adresa: |
12000, 21755914, Praha, Vinohrady, Lužická, 1699, 36, Lužická 1699/36, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Paul Weston
|
Neaktivní
od 15.10.1997
|
místopředseda představenstva |
14.07.1995 |
Adresa: |
Davle, Sázava, 90 |
|
JUDr. Ivana Slivkaničová
|
Neaktivní
od 15.10.1997
|
člen představenstva |
14.07.1995 |
Adresa: |
21751048, Praha 2, Korunní, 43 |
|
Mark Jackson
|
Neaktivní
od 04.05.2004
|
předseda představenstva |
14.07.1995 |
Adresa: |
22653309, Praha 10, Na zájezdu, 20 |
|
Paul Weston
|
Neaktivní
od 15.10.1997
|
místopředseda představenstva |
14.07.1995 |
Adresa: |
90, Davle, Sázava, Sázava 90, Davle, Česká republika |
|
JUDr. Ivana Slivkaničová
|
Neaktivní
od 15.10.1997
|
člen představenstva |
14.07.1995 |
Adresa: |
12000, 21751048, Praha, Vinohrady, Korunní, 1167, 43, Korunní 1167/43, Vinohrady, 12000 Praha 2 |
|
Mark Jackson
|
Neaktivní
od 04.05.2004
|
předseda představenstva |
14.07.1995 |
Adresa: |
10100, 22653309, Praha, Vinohrady, Na zájezdu, 1977, 20, Na zájezdu 1977/20, Vinohrady, 10100 Praha 10 |
|