JOSEF BÁRTA
|
Neaktivní
od 28.04.2016
|
předseda družstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
14000, 21947619, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, U Svépomoci, 887, 8 |
|
JOSEF BÁRTA
|
Neaktivní
od 28.04.2016
|
předseda družstva |
16.09.2014 |
Adresa: |
14000, 21947619, Praha, Nusle, U Svépomoci, 887, 8, U Svépomoci 887/8, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ALEŠ MIKULE
|
Neaktivní
od 28.04.2016
|
člen představenstva |
14.05.2014 |
Adresa: |
14000, 21947619, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, U Svépomoci, 887, 8 |
|
ZUZANA SCHOVÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.04.2016
|
člen představenstva |
14.05.2014 |
Adresa: |
14000, 22700552, Hlavní město Praha, Praha, Nusle, V Občanském domově, 1511, 2a |
|
ALEŠ MIKULE
|
Neaktivní
od 28.04.2016
|
člen představenstva |
14.05.2014 |
Adresa: |
14000, 21947619, Praha, Nusle, U Svépomoci, 887, 8, U Svépomoci 887/8, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
ZUZANA SCHOVÁNKOVÁ
|
Neaktivní
od 28.04.2016
|
člen představenstva |
14.05.2014 |
Adresa: |
14000, 22700552, Praha, Nusle, V Občanském domově, 1511, 2a, V Občanském domově 1511/2a, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
Josef Ouředníček
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
člen |
05.12.1995 |
Adresa: |
21947619, Praha 4, Praha 4, U svépomoci, 8/887 |
|
Jaroslava Králíčková
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
člen |
05.12.1995 |
Adresa: |
21947619, Praha 4, Praha 4, U svépomoci, 8/887 |
|
Josef Bárta
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
předseda |
05.12.1995 |
Adresa: |
21947619, Praha 4, Praha 4, U svépomoci, 8/887 |
|
Josef Ouředníček
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
člen |
05.12.1995 |
Adresa: |
14000, 21947619, Praha, Nusle, U Svépomoci, 887, 8, U Svépomoci 887/8, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JAROSLAVA KRÁLÍČKOVÁ
|
Neaktivní
od 14.05.2014
|
člen |
05.12.1995 |
Adresa: |
14000, 21947619, Praha, Nusle, U Svépomoci, 887, 8, U Svépomoci 887/8, Nusle, 14000 Praha 4 |
|
JOSEF BÁRTA
|
Neaktivní
od 16.09.2014
|
předseda |
05.12.1995 |
Adresa: |
14000, 21947619, Praha, Nusle, U Svépomoci, 887, 8, U Svépomoci 887/8, Nusle, 14000 Praha 4 |
|