JIŘÍ SVOBODA
|
Aktivní
|
Předseda spolku |
23.04.2024 |
Adresa: |
18100, 22323805, Praha, Bohnice, Ratibořská, 753, 28, Ratibořská 753/28, Bohnice, 18100 Praha 8 |
|
JUDr. Bc. PETER BREZINA
|
Aktivní
|
Místopředseda spolku |
23.04.2024 |
Adresa: |
17000, 22302140, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 687, 10, Milady Horákové 687/10, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
PETR HAMOŇ
|
Aktivní
|
člen výboru |
23.04.2024 |
Adresa: |
17000, 22308865, Praha, Holešovice, Dělnická, 1249, 61, Dělnická 1249/61, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
MARTIN ŠTĚPÁNEK
|
Aktivní
|
člen |
05.10.2022 |
Adresa: |
27351, 28024257, Kladno, Unhošť, Unhošť, Nad Rybníkem, 1271 |
|
MARTIN ŠTĚPÁNEK
|
Aktivní
|
člen |
05.10.2022 |
Adresa: |
27351, 28024257, Kladno, Unhošť, Unhošť, Nad Rybníkem, 1271, Nad Rybníkem 1271, 27351 Unhošť |
|
MICHAL RŮŽIČKA
|
Aktivní
|
člen |
07.08.2021 |
Adresa: |
25101, 12727946, Praha-východ, Říčany, Říčany, Dobrovského, 1112, 4 |
|
MICHAL RŮŽIČKA
|
Aktivní
|
člen |
07.08.2021 |
Adresa: |
25101, 12727946, Praha-východ, Říčany, Říčany, Dobrovského, 1112, 4, Dobrovského 1112/4, 25101 Říčany |
|
JUDr. Bc. PETER BREZINA
|
Aktivní
|
Předseda spolku |
25.03.2021 |
Adresa: |
17000, 22302140, Hlavní město Praha, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 687, 10 |
|
JUDr. ANTONÍN JÁNSKÝ
|
Aktivní
|
člen |
25.03.2021 |
Adresa: |
16000, 22209476, Hlavní město Praha, Praha, Dejvice, Kotěrova, 2020, 7 |
|
VOJTĚCH NEJEDLÝ
|
Aktivní
|
člen |
25.03.2021 |
Adresa: |
16000, 22181083, Hlavní město Praha, Praha, Bubeneč, Puškinovo náměstí, 682, 2 |
|
VOJTĚCH NEJEDLÝ
|
Neaktivní
od 23.04.2024
|
člen |
04.04.2024 |
Adresa: |
16000, 26731967, Praha, Dejvice, Paťanka, 2687, 1a, Paťanka 2687/1a, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|
VOJTĚCH NEJEDLÝ
|
Neaktivní
od 04.04.2024
|
člen |
25.03.2021 |
Adresa: |
16000, 22181083, Praha, Bubeneč, Puškinovo náměstí, 682, 2, Puškinovo náměstí 682/2, Bubeneč, 16000 Praha 6 |
|
JUDr. Bc. PETER BREZINA
|
Neaktivní
od 23.04.2024
|
Předseda spolku |
25.03.2021 |
Adresa: |
17000, 22302140, Praha, Holešovice, Milady Horákové, 687, 10, Milady Horákové 687/10, Holešovice, 17000 Praha 7 |
|
JUDr. ANTONÍN JÁNSKÝ
|
Neaktivní
od 23.04.2024
|
člen |
25.03.2021 |
Adresa: |
16000, 22209476, Praha, Dejvice, Kotěrova, 2020, 7, Kotěrova 2020/7, Dejvice, 16000 Praha 6 |
|