THAI THINH VU
|
Neaktivní
od 06.02.2023
|
jednatel |
28.11.2016 |
|
Thai Thinh Vu
|
Neaktivní
od 28.11.2016
|
jednatel |
23.04.2012 |
Adresa: |
70300, Ostrava, Vítkovice, Erbenova, 275 |
|
Thai Thinh Vu
|
Neaktivní
od 28.11.2016
|
jednatel |
23.04.2012 |
Adresa: |
70300, 3325938, Ostrava-město, Ostrava, Vítkovice, Erbenova, 275, 54, Erbenova 275/54, Vítkovice, 70300 Ostrava |
|
Bc Pavel Hušek
|
Neaktivní
od 23.04.2012
|
jednatel |
15.07.2008 |
Adresa: |
46001, 23653973, Liberec, Ruprechtická, 91/21A |
|
Bc Pavel Hušek
|
Neaktivní
od 23.04.2012
|
jednatel |
15.07.2008 |
Adresa: |
46001, 23653973, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Ruprechtická, 91, 21a, Ruprechtická 91/21a, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|
Boris Weinfurter
|
Neaktivní
od 15.07.2008
|
Jednatel |
20.08.2002 |
Adresa: |
Jablonec nad Nisou, ul. V Nezvala, 7A |
|
Boris Weinfurter
|
Neaktivní
od 15.07.2008
|
Jednatel |
20.08.2002 |
Adresa: |
46602, 12088048, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Vítězslava Nezvala, 4498, 7a, Vítězslava Nezvala 4498/7a, Jablonecké Paseky, 46602 Jablonec nad Nisou |
|
Oldřich Benc
|
Neaktivní
od 10.05.1999
|
Jednatel |
13.06.1996 |
Adresa: |
Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, ul. 28. října, 42 |
|
Boris Weinfurter
|
Neaktivní
od 20.08.2002
|
Jednatel |
13.06.1996 |
Adresa: |
Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, ul. V Nezvala, 7 |
|
Oldřich Benc
|
Neaktivní
od 10.05.1999
|
Jednatel |
13.06.1996 |
Adresa: |
46601, 12191248, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, 28. října, 3593, 42, 28. října 3593/42, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Boris Weinfurter
|
Neaktivní
od 20.08.2002
|
Jednatel |
13.06.1996 |
Adresa: |
46602, 12086011, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonecké Paseky, Vítězslava Nezvala, 122, 7, Vítězslava Nezvala 122/7, Jablonecké Paseky, 46602 Jablonec nad Nisou |
|
Pavel Hořejší
|
Neaktivní
od 13.06.1996
|
Jednatel |
01.08.1995 |
Adresa: |
Jablonec nad Nisou, Vladimirská, 23 |
|
Boris Weinfurter
|
Neaktivní
od 13.06.1996
|
Jednatel |
01.08.1995 |
Adresa: |
12180297, Jablonec nad Nisou, Na hranici, 9 |
|
Jakub Valeš
|
Neaktivní
od 15.07.2008
|
Jednatel |
01.08.1995 |
Adresa: |
23665068, Liberec, Sokolská, 1172/45 |
|
Pavel Hořejší
|
Neaktivní
od 13.06.1996
|
Jednatel |
01.08.1995 |
Adresa: |
46604, 12194824, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Mšeno nad Nisou, Vladimírská, 334, 23, Vladimírská 334/23, Mšeno nad Nisou, 46604 Jablonec nad Nisou |
|
Boris Weinfurter
|
Neaktivní
od 13.06.1996
|
Jednatel |
01.08.1995 |
Adresa: |
46601, 12180297, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Jablonec nad Nisou, Na Hranici, 2209, 9, Na Hranici 2209/9, 46601 Jablonec nad Nisou |
|
Jakub Valeš
|
Neaktivní
od 15.07.2008
|
Jednatel |
01.08.1995 |
Adresa: |
46001, 23665068, Liberec, Liberec, Liberec I-Staré Město, Sokolská, 1172, 45, Sokolská 1172/45, Liberec I-Staré Město, 46001 Liberec |
|