Ing. FRANTIŠEK ŠIMEK
|
Neaktivní
od 21.05.2018
|
Jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
40336, 9333941, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 349 |
|
Ing. FRANTIŠEK ŠIMEK
|
Neaktivní
od 21.05.2018
|
Jednatel |
25.11.2015 |
Adresa: |
40336, 9333941, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 349, č.p. 349, 40336 Tisá |
|
Ing. František Šimek
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
Jednatel |
12.03.2003 |
|
Jiří Rajtr
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
Jednatel |
12.03.2003 |
Adresa: |
17832357, Ústí nad Labem, České mládeže, 5 |
|
Ing. FRANTIŠEK ŠIMEK
|
Neaktivní
od 25.11.2015
|
Jednatel |
12.03.2003 |
Adresa: |
40336, 9333941, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 349, č.p. 349, 40336 Tisá |
|
Jiří Rajtr
|
Neaktivní
od 15.11.2016
|
Jednatel |
12.03.2003 |
Adresa: |
40001, 17832357, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, České mládeže, 1779, 5, České mládeže 1779/5, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
Vlastimil Brůha
|
Neaktivní
od 12.03.2003
|
Jednatel |
29.12.1997 |
Adresa: |
17896363, Ústí nad Labem, Žežická, 686/5 |
|
Vlastimil Brůha
|
Neaktivní
od 12.03.2003
|
Jednatel |
29.12.1997 |
Adresa: |
40007, 17896363, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Krásné Březno, Žežická, 686, 5, Žežická 686/5, Krásné Březno, 40007 Ústí nad Labem |
|
Ing. František Šimek
|
Neaktivní
od 29.12.1997
|
Jednatel |
28.12.1996 |
Adresa: |
9333941, Ústí nad Labem, Tisá, 349 |
|
Jiří Rajtr
|
Neaktivní
od 29.12.1997
|
Jednatel |
28.12.1996 |
Adresa: |
17832357, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, České mládeže, 5 |
|
Ing. FRANTIŠEK ŠIMEK
|
Neaktivní
od 29.12.1997
|
Jednatel |
28.12.1996 |
Adresa: |
40336, 9333941, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 349, č.p. 349, 40336 Tisá |
|
Jiří Rajtr
|
Neaktivní
od 29.12.1997
|
Jednatel |
28.12.1996 |
Adresa: |
40001, 17832357, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, České mládeže, 1779, 5, České mládeže 1779/5, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|
Ing. František Šimek
|
Neaktivní
od 28.12.1996
|
Jednatel |
01.08.1995 |
Adresa: |
9333941, Tisá, 349 |
|
Jiří Rajtr
|
Neaktivní
od 28.12.1996
|
Jednatel |
01.08.1995 |
Adresa: |
17832357, Ústí nad Labem, České mládeže, 5 |
|
Ing. FRANTIŠEK ŠIMEK
|
Neaktivní
od 28.12.1996
|
Jednatel |
01.08.1995 |
Adresa: |
40336, 9333941, Ústí nad Labem, Tisá, Tisá, 349, č.p. 349, 40336 Tisá |
|
Jiří Rajtr
|
Neaktivní
od 28.12.1996
|
Jednatel |
01.08.1995 |
Adresa: |
40001, 17832357, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem, Ústí nad Labem-centrum, České mládeže, 1779, 5, České mládeže 1779/5, Ústí nad Labem-centrum, 40001 Ústí nad Labem |
|