MICHAELA SOUKUPOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.06.2022 |
Adresa: |
43111, 18457606, Chomutov, Otvice, Otvice, Obecní, 132 |
|
MICHAELA SOUKUPOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.06.2022 |
Adresa: |
43111, 18457606, Chomutov, Otvice, Otvice, Obecní, 132, Obecní 132, 43111 Otvice |
|
MILAN SOUKUP
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.06.2021 |
Adresa: |
43004, 26883970, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kamenný vrch, 5433 |
|
MILAN SOUKUP
|
Aktivní
|
Jednatel |
08.06.2021 |
Adresa: |
43004, 26883970, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kamenný vrch, 5433, Kamenný vrch 5433, 43004 Chomutov |
|
MICHAELA PUCHOLTOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2022
|
jednatel |
22.03.2022 |
Adresa: |
43111, 18457606, Chomutov, Otvice, Otvice, Obecní, 132 |
|
MICHAELA PUCHOLTOVÁ
|
Neaktivní
od 09.06.2022
|
jednatel |
22.03.2022 |
Adresa: |
43111, 18457606, Chomutov, Otvice, Otvice, Obecní, 132, Obecní 132, 43111 Otvice |
|
MARCELA SOUKUPOVÁ
|
Neaktivní
od 21.06.2022
|
Jednatel |
03.07.2014 |
Adresa: |
43004, 26883970, Chomutov, Chomutov, Kamenný vrch, 5433 |
|
MARCELA SOUKUPOVÁ
|
Neaktivní
od 21.06.2022
|
Jednatel |
03.07.2014 |
Adresa: |
43004, 26883970, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kamenný vrch, 5433, Kamenný vrch 5433, 43004 Chomutov |
|
Marcela Soukupová
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
Jednatel |
08.07.2009 |
Adresa: |
43004, 26883970, Chomutov, Kamenný Vrch, 5433 |
|
MARCELA SOUKUPOVÁ
|
Neaktivní
od 03.07.2014
|
Jednatel |
08.07.2009 |
Adresa: |
43004, 26883970, Chomutov, Chomutov, Chomutov, Kamenný vrch, 5433, Kamenný vrch 5433, 43004 Chomutov |
|
Jiří Slapnička
|
Neaktivní
od 08.07.2009
|
Jednatel |
03.03.1997 |
Adresa: |
okres Most, Brandov 19 |
|
Jiří Slapnička
|
Neaktivní
od 08.07.2009
|
Jednatel |
03.03.1997 |
Adresa: |
okres Most, Brandov 19, Brandov 19, okres Most, Česká republika |
|
Jiří S l a p n i č k a
|
Neaktivní
od 03.03.1997
|
Jednatel |
09.08.1995 |
Adresa: |
okres Most, Brandov 19 |
|
Jiří S l a p n i č k a
|
Neaktivní
od 03.03.1997
|
Jednatel |
09.08.1995 |
Adresa: |
okres Most, Brandov 19, Brandov 19, okres Most, Česká republika |
|