ŠTEFAN MALEC
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.01.2023 |
Adresa: |
43601, 5164486, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Školní, 2138 |
|
ŠTEFAN MALEC
|
Aktivní
|
člen představenstva |
27.01.2023 |
Adresa: |
43601, 5164486, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Školní, 2138, Školní 2138, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
ŠTEFAN MALEC
|
Neaktivní
od 27.01.2023
|
člen představenstva |
29.05.2019 |
Adresa: |
43601, 5152534, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Žižkova, 501 |
|
ŠTEFAN MALEC
|
Neaktivní
od 27.01.2023
|
člen představenstva |
29.05.2019 |
Adresa: |
43601, 5152534, Most, Litvínov, Horní Litvínov, Žižkova, 501, Žižkova 501, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
ŠTEFAN MALEC
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
člen představenstva |
07.11.2016 |
Adresa: |
43401, 25298429, Most, Most, Most, Radniční, 1, 2 |
|
ŠTEFAN MALEC
|
Neaktivní
od 29.05.2019
|
člen představenstva |
07.11.2016 |
Adresa: |
43401, 25298429, Most, Most, Most, Radniční, 1, 2, Radniční 1/2, 43401 Most |
|
Štefan Malec
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
člen představenstva |
03.02.2012 |
Adresa: |
43401, 5108772, Most, Hutnická, 2758, 28 |
|
Štefan Malec
|
Neaktivní
od 07.11.2016
|
člen představenstva |
03.02.2012 |
Adresa: |
43401, 5108772, Most, Most, Most, Hutnická, 2758, 28, Hutnická 2758/28, 43401 Most |
|
Štefan Malec
|
Neaktivní
od 03.02.2012
|
Člen představenstva |
29.08.2011 |
Adresa: |
43601, 5150507, Litvínov, Horní Litvínov, Náměstí Míru, 11 |
|
Štefan Malec
|
Neaktivní
od 03.02.2012
|
Člen představenstva |
29.08.2011 |
Adresa: |
43601, 5150507, Most, Litvínov, Horní Litvínov, náměstí Míru, 11, náměstí Míru 11, Horní Litvínov, 43601 Litvínov |
|
Ing. Petr Blahuš
|
Neaktivní
od 29.08.2011
|
Člen představenstva |
13.04.2011 |
Adresa: |
41501, 20251882, Teplice, Dlouhá, 109 |
|
Ing. Aleš Laibl
|
Neaktivní
od 13.04.2011
|
Člen představenstva |
13.04.2011 |
Adresa: |
41501, Teplice, B. Němcové, 2394 |
|
Petr Hipsch
|
Neaktivní
od 13.04.2011
|
Člen představenstva |
13.04.2011 |
Adresa: |
41901, 18554181, Duchcov, Osecká, 1304 |
|
Ing. Petr Blahuš
|
Neaktivní
od 29.08.2011
|
Člen představenstva |
13.04.2011 |
Adresa: |
41501, 20251882, Teplice, Teplice, Teplice, Dlouhá, 109, 41, Dlouhá 109/41, 41501 Teplice |
|
Ing. Aleš Laibl
|
Neaktivní
od 13.04.2011
|
Člen představenstva |
13.04.2011 |
Adresa: |
Teplice, B. Němcové, 41501, B. Němcové 2394, 41501 Teplice, Česká republika |
|
Petr Hipsch
|
Neaktivní
od 13.04.2011
|
Člen představenstva |
13.04.2011 |
Adresa: |
41901, 18554181, Teplice, Duchcov, Duchcov, Osecká, 1304, 86, Osecká 1304/86, 41901 Duchcov |
|
Ing. Petr Blahuš
|
Neaktivní
od 13.04.2011
|
Předseda představenstva |
26.11.2003 |
Adresa: |
20251882, Teplice, Dlouhá, 109 |
|
Ing. Aleš Laibl
|
Neaktivní
od 13.04.2011
|
Člen představenstva |
26.11.2003 |
Adresa: |
Teplice, B. Němcové, 2394 |
|
Petr Hipsch
|
Neaktivní
od 13.04.2011
|
Člen představenstva |
26.11.2003 |
Adresa: |
18554181, Duchcov, Osecká, 1304 |
|
Ing. Petr Blahuš
|
Neaktivní
od 13.04.2011
|
Předseda představenstva |
26.11.2003 |
Adresa: |
41501, 20251882, Teplice, Teplice, Teplice, Dlouhá, 109, 41, Dlouhá 109/41, 41501 Teplice |
|
Ing. Aleš Laibl
|
Neaktivní
od 13.04.2011
|
Člen představenstva |
26.11.2003 |
Adresa: |
2394, Teplice, B. Němcové, B. Němcové 2394, Teplice, Česká republika |
|
Petr Hipsch
|
Neaktivní
od 13.04.2011
|
Člen představenstva |
26.11.2003 |
Adresa: |
41901, 18554181, Teplice, Duchcov, Duchcov, Osecká, 1304, 86, Osecká 1304/86, 41901 Duchcov |
|
Ing. Petr Blahuš
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
Člen představenstva |
18.12.1999 |
Adresa: |
20251882, Teplice, Dlouhá, 109 |
|
Ing. Aleš Laibl
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
Člen představenstva |
18.12.1999 |
Adresa: |
Teplice, B. Němcové, 2394 |
|
Petr Hipsch
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
Člen představenstva |
18.12.1999 |
Adresa: |
18554181, Duchcov, Osecká, 1304/86 |
|
Ing. Petr Blahuš
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
Člen představenstva |
18.12.1999 |
Adresa: |
41501, 20251882, Teplice, Teplice, Teplice, Dlouhá, 109, 41, Dlouhá 109/41, 41501 Teplice |
|
Ing. Aleš Laibl
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
Člen představenstva |
18.12.1999 |
Adresa: |
2394, Teplice, B. Němcové, B. Němcové 2394, Teplice, Česká republika |
|
Petr Hipsch
|
Neaktivní
od 26.11.2003
|
Člen představenstva |
18.12.1999 |
Adresa: |
41901, 18554181, Teplice, Duchcov, Duchcov, Osecká, 1304, 86, Osecká 1304/86, 41901 Duchcov |
|
Jindřiška Klapková
|
Neaktivní
od 18.12.1999
|
Člen představenstva |
24.09.1997 |
Adresa: |
20227795, Teplice, Pod školou, 249 |
|
Jindřiška Klapková
|
Neaktivní
od 18.12.1999
|
Člen představenstva |
24.09.1997 |
Adresa: |
41501, 20227795, Teplice, Teplice, Prosetice, Pod školou, 249, 15, Pod školou 249/15, Prosetice, 41501 Teplice |
|
Jitka Klapková
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Člen představenstva |
07.07.1997 |
Adresa: |
20227795, Teplice, Pod školou, 249 |
|
Jindra Klapková
|
Neaktivní
od 24.09.1997
|
Člen představenstva |
07.07.1997 |
Adresa: |
20227795, Teplice, Teplice, Pod školou, 249 |
|
Ing. Petr Blahuš
|
Neaktivní
od 18.12.1999
|
Člen představenstva |
07.07.1997 |
Adresa: |
20251882, Teplice, Dlouhá, 109 |
|
Jaroslav Třešňák
|
Neaktivní
od 18.12.1999
|
Člen představenstva |
07.07.1997 |
Adresa: |
20278322, Teplice, Třebízského, 3020 |
|
Jitka Klapková
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Člen představenstva |
07.07.1997 |
Adresa: |
41501, 20227795, Teplice, Teplice, Prosetice, Pod školou, 249, 15, Pod školou 249/15, Prosetice, 41501 Teplice |
|
Jindra Klapková
|
Neaktivní
od 24.09.1997
|
Člen představenstva |
07.07.1997 |
Adresa: |
41501, 20227795, Teplice, Teplice, Prosetice, Pod školou, 249, 15, Pod školou 249/15, Prosetice, 41501 Teplice |
|
Ing. Petr Blahuš
|
Neaktivní
od 18.12.1999
|
Člen představenstva |
07.07.1997 |
Adresa: |
41501, 20251882, Teplice, Teplice, Teplice, Dlouhá, 109, 41, Dlouhá 109/41, 41501 Teplice |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 18.12.1999
|
Člen představenstva |
07.07.1997 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020, Třebízského 3020, 41501 Teplice |
|
Ing. Petr Blahuš
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Člen představenstva |
15.09.1995 |
Adresa: |
20251882, Teplice, Dlouhá, 109 |
|
Jaroslav Třešňák
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Člen představenstva |
15.09.1995 |
Adresa: |
20278322, Teplice, Třebízského, 3020 |
|
Jindra Klapková
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Člen představenstva |
15.09.1995 |
Adresa: |
20227787, Teplice, Pod školou, 248 |
|
Ing. Petr Blahuš
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Člen představenstva |
15.09.1995 |
Adresa: |
41501, 20251882, Teplice, Teplice, Teplice, Dlouhá, 109, 41, Dlouhá 109/41, 41501 Teplice |
|
JAROSLAV TŘEŠŇÁK
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Člen představenstva |
15.09.1995 |
Adresa: |
41501, 20278322, Teplice, Teplice, Teplice, Třebízského, 3020, Třebízského 3020, 41501 Teplice |
|
Jindra Klapková
|
Neaktivní
od 07.07.1997
|
Člen představenstva |
15.09.1995 |
Adresa: |
41501, 20227787, Teplice, Teplice, Prosetice, Pod školou, 248, 13, Pod školou 248/13, Prosetice, 41501 Teplice |
|