PETR MAGDA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.04.2021 |
Adresa: |
28915, 41725000, Nymburk, Kounice, Kounice, 503 |
|
PETR MAGDA
|
Aktivní
|
jednatel |
01.04.2021 |
Adresa: |
28915, 41725000, Nymburk, Kounice, Kounice, 503, č.p. 503, 28915 Kounice |
|
JAN ŠILHAVÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.07.2018 |
Adresa: |
41724, 78166667, Teplice, Jeníkov, Jeníkov, 145 |
|
JAN ŠILHAVÝ
|
Aktivní
|
Jednatel |
26.07.2018 |
Adresa: |
41724, 78166667, Teplice, Jeníkov, Jeníkov, 145, č.p. 145, 41724 Jeníkov |
|
JIŘÍ KRUMNIKL
|
Neaktivní
od 01.04.2021
|
jednatel |
11.08.2016 |
Adresa: |
75301, 11277840, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Tř. 1. máje, 1280 |
|
JIŘÍ KRUMNIKL
|
Neaktivní
od 01.04.2021
|
jednatel |
11.08.2016 |
Adresa: |
75301, 11277840, Přerov, Hranice, Hranice I-Město, Tř. 1. máje, 1280, Tř. 1. máje 1280, Hranice I-Město, 75301 Hranice |
|
Ing. LUDĚK BÁRTA
|
Neaktivní
od 11.08.2016
|
Jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
37371, 25185209, České Budějovice, Hlincová Hora, Hlincová Hora, Kodetka Vnitřní, 85 |
|
Ing. LUDĚK BÁRTA
|
Neaktivní
od 11.08.2016
|
Jednatel |
22.10.2015 |
Adresa: |
37371, 25185209, České Budějovice, Hlincová Hora, Hlincová Hora, Kodetka Vnitřní, 85, Kodetka Vnitřní 85, 37371 Hlincová Hora |
|
JAN ŠILHAVÝ
|
Neaktivní
od 26.07.2018
|
Jednatel |
01.02.2013 |
Adresa: |
41501, 26170752, Teplice, Nová Ves, Březová, 3231 |
|
JAN ŠILHAVÝ
|
Neaktivní
od 26.07.2018
|
Jednatel |
01.02.2013 |
Adresa: |
41501, 26170752, Teplice, Teplice, Nová Ves, Březová, 3231, Březová 3231, Nová Ves, 41501 Teplice |
|
Karl Neuböck
|
Neaktivní
od 01.02.2013
|
jednatel |
17.05.2005 |
Adresa: |
Mariahilfgasse 28, A-4020 Linz |
|
Josef Kotek
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
Jednatel |
04.11.2004 |
Adresa: |
37008, 26477122, České Budějovice, Jana Hurta, 1728/5 |
|
Josef Kotek
|
Neaktivní
od 17.05.2005
|
Jednatel |
04.11.2004 |
Adresa: |
37008, 26477122, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Jana Hurta, 1728, 5, Jana Hurta 1728/5, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Ing. Luděk Bárta
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
Jednatel |
30.01.2002 |
Adresa: |
37371, Hlincova Hora, Kodetka - vnitřní, 85 |
|
Ing. LUDĚK BÁRTA
|
Neaktivní
od 22.10.2015
|
Jednatel |
30.01.2002 |
Adresa: |
37371, 25185209, České Budějovice, Hlincová Hora, Hlincová Hora, Kodetka Vnitřní, 85, Kodetka Vnitřní 85, 37371 Hlincová Hora |
|
Ing. Luděk Bárta
|
Neaktivní
od 30.01.2002
|
Jednatel |
13.12.1999 |
Adresa: |
20227451, Teplice, Teplice, Prosetická, 215/4 |
|
Josef Kotek
|
Neaktivní
od 04.11.2004
|
Jednatel |
13.12.1999 |
Adresa: |
23407913, České Budějovice, České Budějovice, Vl. Rady, 42 |
|
Ing. Luděk Bárta
|
Neaktivní
od 30.01.2002
|
Jednatel |
13.12.1999 |
Adresa: |
41501, 20227451, Teplice, Teplice, Prosetice, Prosetická, 215, 4, Prosetická 215/4, Prosetice, 41501 Teplice |
|
Josef Kotek
|
Neaktivní
od 04.11.2004
|
Jednatel |
13.12.1999 |
Adresa: |
37008, 23407913, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 6, Vl. Rady, 891, 42, Vl. Rady 891/42, České Budějovice 6, 37008 České Budějovice |
|
Jiří Komárek
|
Neaktivní
od 13.12.1999
|
Jednatel |
24.02.1995 |
Adresa: |
53002, 7707720, Pardubice, nábř. Závodu míru, 1888 |
|
Ing. Miroslav Říha
|
Neaktivní
od 13.12.1999
|
Jednatel |
24.02.1995 |
Adresa: |
53701, 18892671, Chrudim, nábř. Karla Čapka, 799 |
|
Jiří Komárek
|
Neaktivní
od 13.12.1999
|
Jednatel |
24.02.1995 |
Adresa: |
53002, 7707720, Pardubice, Pardubice, Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, 1888, nábřeží Závodu míru 1888, Zelené Předměstí, 53002 Pardubice |
|
Ing. Miroslav Říha
|
Neaktivní
od 13.12.1999
|
Jednatel |
24.02.1995 |
Adresa: |
53701, 18892671, Chrudim, Chrudim, Chrudim III, nábřeží Karla Čapka, 799, nábřeží Karla Čapka 799, Chrudim III, 53701 Chrudim |
|