Vasyl Leva
|
Neaktivní
od 21.06.2011
|
Jednatel |
08.07.1999 |
Adresa: |
56002, 24768260, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Riegrova, 1791 |
|
Vasyl Leva
|
Neaktivní
od 21.06.2011
|
Jednatel |
08.07.1999 |
Adresa: |
56002, 24768260, Ústí nad Orlicí, Česká Třebová, Česká Třebová, Riegrova, 1791, Riegrova 1791, 56002 Česká Třebová |
|
Karel Vávra
|
Neaktivní
od 28.04.1999
|
Jednatel |
28.02.1995 |
Adresa: |
50311, 23862939, Hradec Králové, Jabloňová, 624 |
|
Vlastislav Pánek
|
Neaktivní
od 28.04.1999
|
Jednatel |
28.02.1995 |
Adresa: |
50006, 100, Hrdec Králové, M. Horákové 1738 |
|
Jaroslav Nádvorník
|
Neaktivní
od 08.07.1999
|
Jednatel |
28.02.1995 |
Adresa: |
23862734, Hradec Králové, Ovocnářská, 604 |
|
Karel Vávra
|
Neaktivní
od 28.04.1999
|
Jednatel |
28.02.1995 |
Adresa: |
50311, 23862939, Hradec Králové, Hradec Králové, Svobodné Dvory, Jabloňová, 624, 18, Jabloňová 624/18, Svobodné Dvory, 50311 Hradec Králové |
|
Vlastislav Pánek
|
Neaktivní
od 28.04.1999
|
Jednatel |
28.02.1995 |
Adresa: |
50006, 23820250, Hradec Králové, Hradec Králové, Nový Hradec Králové, Milady Horákové, 1738, 7, Milady Horákové 1738/7, Nový Hradec Králové, 50006 Hradec Králové |
|
Jaroslav Nádvorník
|
Neaktivní
od 08.07.1999
|
Jednatel |
28.02.1995 |
Adresa: |
50311, 23862734, Hradec Králové, Hradec Králové, Svobodné Dvory, Ovocnářská, 604, 11, Ovocnářská 604/11, Svobodné Dvory, 50311 Hradec Králové |
|