TOMÁŠ SUCHÁNEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
21.06.2018 |
Adresa: |
50341, 23928344, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 402 |
|
DANIEL TUČEK
|
Aktivní
|
první místopředseda představenstva |
21.06.2018 |
Adresa: |
50341, 26229447, Hradec Králové, Hradec Králové, Pouchov, U Mostku, 489, 4 |
|
JOZEF DAŇO
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.06.2018 |
Adresa: |
50011, 23919167, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, K Labi, 596, 2 |
|
TOMÁŠ SUCHÁNEK
|
Aktivní
|
předseda představenstva |
21.06.2018 |
Adresa: |
50341, 23928344, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 402, Jana Černého 402, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|
DANIEL TUČEK
|
Aktivní
|
první místopředseda představenstva |
21.06.2018 |
Adresa: |
50341, 26229447, Hradec Králové, Hradec Králové, Pouchov, U Mostku, 489, 4, U Mostku 489/4, Pouchov, 50341 Hradec Králové |
|
JOZEF DAŇO
|
Aktivní
|
člen představenstva |
21.06.2018 |
Adresa: |
50011, 23919167, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, K Labi, 596, 2, K Labi 596/2, Třebeš, 50011 Hradec Králové |
|
TOMÁŠ SUCHÁNEK
|
Neaktivní
od 21.06.2018
|
předseda představenstva |
24.07.2014 |
Adresa: |
50341, 23928344, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 402 |
|
DANIEL TUČEK
|
Neaktivní
od 21.06.2018
|
první místopředseda představenstva |
24.07.2014 |
Adresa: |
50341, 26229447, Hradec Králové, Pouchov, U Mostku, 489, 4 |
|
JOZEF DAŇO
|
Neaktivní
od 21.06.2018
|
člen představenstva |
24.07.2014 |
Adresa: |
50011, 23919167, Hradec Králové, Třebeš, K Labi, 596, 2 |
|
TOMÁŠ SUCHÁNEK
|
Neaktivní
od 21.06.2018
|
předseda představenstva |
24.07.2014 |
Adresa: |
50341, 23928344, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 402, Jana Černého 402, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|
DANIEL TUČEK
|
Neaktivní
od 21.06.2018
|
první místopředseda představenstva |
24.07.2014 |
Adresa: |
50341, 26229447, Hradec Králové, Hradec Králové, Pouchov, U Mostku, 489, 4, U Mostku 489/4, Pouchov, 50341 Hradec Králové |
|
JOZEF DAŇO
|
Neaktivní
od 21.06.2018
|
člen představenstva |
24.07.2014 |
Adresa: |
50011, 23919167, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, K Labi, 596, 2, K Labi 596/2, Třebeš, 50011 Hradec Králové |
|
TOMÁŠ SUCHÁNEK
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
předseda představenstva |
06.02.2014 |
Adresa: |
50341, 23928344, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 402 |
|
TOMÁŠ SUCHÁNEK
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
předseda představenstva |
06.02.2014 |
Adresa: |
50341, 23928344, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 402, Jana Černého 402, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|
Jozef Daňo
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
člen představenstva |
16.07.2007 |
Adresa: |
50011, 23919167, Hradec Králové, K Labi, 596 |
|
JOZEF DAŇO
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
člen představenstva |
16.07.2007 |
Adresa: |
50011, 23919167, Hradec Králové, Hradec Králové, Třebeš, K Labi, 596, 2, K Labi 596/2, Třebeš, 50011 Hradec Králové |
|
Zdeněk Werner
|
Neaktivní
od 16.07.2007
|
druhý místopředseda představenstva |
01.02.2007 |
Adresa: |
11000, Praha, Praha 1, Haštalská, 11 |
|
Tomáš Suchánek
|
Neaktivní
od 06.02.2014
|
předseda představenstva |
01.02.2007 |
Adresa: |
50341, 23928344, Hradec Králové, Jana Černého, 402 |
|
Daniel Tuček
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
první místopředseda představenstva |
01.02.2007 |
Adresa: |
50341, 26229447, Hradec Králové, U Mostku, 489 |
|
Zdeněk Werner
|
Neaktivní
od 16.07.2007
|
druhý místopředseda představenstva |
01.02.2007 |
Adresa: |
11000, 21724652, Praha, Staré Město, Haštalská, 790, 11, Haštalská 790/11, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
TOMÁŠ SUCHÁNEK
|
Neaktivní
od 06.02.2014
|
předseda představenstva |
01.02.2007 |
Adresa: |
50341, 23928344, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 402, Jana Černého 402, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|
DANIEL TUČEK
|
Neaktivní
od 24.07.2014
|
první místopředseda představenstva |
01.02.2007 |
Adresa: |
50341, 26229447, Hradec Králové, Hradec Králové, Pouchov, U Mostku, 489, 4, U Mostku 489/4, Pouchov, 50341 Hradec Králové |
|
Daniel Tuček
|
Neaktivní
od 01.02.2007
|
Místopředseda představenstva |
04.08.2000 |
Adresa: |
23928336, Hradec Králové, Hradec Králové, Jana Černého, 401 |
|
Daniel Tuček
|
Neaktivní
od 01.02.2007
|
Místopředseda představenstva |
04.08.2000 |
Adresa: |
50341, 23928336, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 401, Jana Černého 401, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|
Tomáš Suchánek
|
Neaktivní
od 01.02.2007
|
Předseda představenstva |
20.04.1999 |
Adresa: |
23928344, Hradec Králové, Jana Černého, 402 |
|
TOMÁŠ SUCHÁNEK
|
Neaktivní
od 01.02.2007
|
Předseda představenstva |
20.04.1999 |
Adresa: |
50341, 23928344, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 402, Jana Černého 402, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|
Tomáš Suchánek
|
Neaktivní
od 20.04.1999
|
Předseda představenstva |
01.10.1998 |
Adresa: |
Hradec Králové, Jana Černého, 409 |
|
Tomáš Suchánek
|
Neaktivní
od 20.04.1999
|
Předseda představenstva |
01.10.1998 |
Adresa: |
409, Hradec Králové, Jana Černého, Jana Černého 409, Hradec Králové, Česká republika |
|
Tomáš Suchánek
|
Neaktivní
od 01.10.1998
|
Člen představenstva |
14.04.1998 |
Adresa: |
23928344, Hradec Králové, Hradec Králové, Jana Černého, 402 |
|
Daniel Tuček
|
Neaktivní
od 04.08.2000
|
Člen představenstva |
14.04.1998 |
Adresa: |
23928336, Hradec Králové, Hradec Králové, Jana Černého, 401 |
|
Jiří Holcman
|
Neaktivní
od 01.02.2007
|
Člen představenstva |
14.04.1998 |
Adresa: |
23891394, Hradec Králové, Hradec Králové, Nerudova, 835 |
|
TOMÁŠ SUCHÁNEK
|
Neaktivní
od 01.10.1998
|
Člen představenstva |
14.04.1998 |
Adresa: |
50341, 23928344, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 402, Jana Černého 402, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|
Daniel Tuček
|
Neaktivní
od 04.08.2000
|
Člen představenstva |
14.04.1998 |
Adresa: |
50341, 23928336, Hradec Králové, Hradec Králové, Věkoše, Jana Černého, 401, Jana Černého 401, Věkoše, 50341 Hradec Králové |
|
Jiří Holcman
|
Neaktivní
od 01.02.2007
|
Člen představenstva |
14.04.1998 |
Adresa: |
50002, 23891394, Hradec Králové, Hradec Králové, Pražské Předměstí, Nerudova, 835, 21, Nerudova 835/21, Pražské Předměstí, 50002 Hradec Králové |
|
Daniel Tuček
|
Neaktivní
od 14.04.1998
|
Člen představenstva |
20.05.1996 |
Adresa: |
Hradec Králové, Hradec Králové, Jilemnického, 352 |
|
Daniel Tuček
|
Neaktivní
od 14.04.1998
|
Člen představenstva |
20.05.1996 |
Adresa: |
50301, 23841982, Hradec Králové, Hradec Králové, Plotiště nad Labem, Petra Jilemnického, 352, 64, Petra Jilemnického 352/64, Plotiště nad Labem, 50301 Hradec Králové |
|
Josef Polívka
|
Neaktivní
od 20.05.1996
|
Člen představenstva |
04.05.1995 |
Adresa: |
Hradec Králové, Bří Štefanů, 808 |
|
Tomáš Suchánek
|
Neaktivní
od 14.04.1998
|
Předseda představenstva |
04.05.1995 |
Adresa: |
23909374, Hradec Králové, Pouchovská, 747 |
|
Jiří Holcman
|
Neaktivní
od 14.04.1998
|
Člen představenstva |
04.05.1995 |
Adresa: |
Hradec Králové, Nerudova, 935 |
|
Josef Polívka
|
Neaktivní
od 20.05.1996
|
Člen představenstva |
04.05.1995 |
Adresa: |
50003, 23909986, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Bratří Štefanů, 808, 38, Bratří Štefanů 808/38, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Tomáš Suchánek
|
Neaktivní
od 14.04.1998
|
Předseda představenstva |
04.05.1995 |
Adresa: |
50003, 23909374, Hradec Králové, Hradec Králové, Slezské Předměstí, Pouchovská, 747, 69, Pouchovská 747/69, Slezské Předměstí, 50003 Hradec Králové |
|
Jiří Holcman
|
Neaktivní
od 14.04.1998
|
Člen představenstva |
04.05.1995 |
Adresa: |
935, Hradec Králové, Nerudova, Nerudova 935, Hradec Králové, Česká republika |
|