Mgr. BOLESLAV ČECH
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
53701, 25836536, Chrudim, Chrudim IV, Vaňkova, 1319 |
|
JAROSLAVA ČECHOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
53701, 25836536, Chrudim, Chrudim IV, Vaňkova, 1319 |
|
JAROSLAVA ČECHOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
53701, 25836536, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Vaňkova, 1319, Vaňkova 1319, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
Mgr. BOLESLAV ČECH
|
Aktivní
|
jednatel |
30.07.2014 |
Adresa: |
53701, 25836536, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Vaňkova, 1319, Vaňkova 1319, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
Mgr. Boleslav Čech
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
Jednatel |
05.04.2005 |
Adresa: |
53701, 25836536, Chrudim IV, Vaňkova, 1319 |
|
Jaroslava Čechová
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
05.04.2005 |
Adresa: |
53701, 25836536, Chrudim IV, Vaňkova, 1319 |
|
Mgr. BOLESLAV ČECH
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
Jednatel |
05.04.2005 |
Adresa: |
53701, 25836536, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Vaňkova, 1319, Vaňkova 1319, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
JAROSLAVA ČECHOVÁ
|
Neaktivní
od 30.07.2014
|
jednatel |
05.04.2005 |
Adresa: |
53701, 25836536, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Vaňkova, 1319, Vaňkova 1319, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|
PhMr. Jitka Junová
|
Neaktivní
od 26.04.1999
|
Jednatel |
21.03.1995 |
Adresa: |
53803, 7188897, Heřmanův Městec, Jiráskova, 665 |
|
PhMr. Boleslav Čech
|
Neaktivní
od 05.04.2005
|
Jednatel |
21.03.1995 |
Adresa: |
53701, Chrudim 4, Gorkého 533 |
|
PhMr. Jitka Junová
|
Neaktivní
od 26.04.1999
|
Jednatel |
21.03.1995 |
Adresa: |
53803, 7188897, Chrudim, Heřmanův Městec, Heřmanův Městec, Jiráskova, 665, Jiráskova 665, 53803 Heřmanův Městec |
|
PhMr. Boleslav Čech
|
Neaktivní
od 05.04.2005
|
Jednatel |
21.03.1995 |
Adresa: |
53701, 18897029, Chrudim, Chrudim, Chrudim IV, Gorkého, 533, Gorkého 533, Chrudim IV, 53701 Chrudim |
|