ROMANA JEČNÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.03.2015 |
Adresa: |
50601, 25467174, Jičín, Soudná, 73 |
|
ROMANA JEČNÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.03.2015 |
Adresa: |
50601, 25467174, Jičín, Jičín, Soudná, 73, Soudná 73, 50601 Jičín |
|
Ing. TOMÁŠ MIKULE
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
50601, 25467174, Jičín, Soudná, 73 |
|
Ing. TOMÁŠ MIKULE
|
Aktivní
|
Jednatel |
23.07.2014 |
Adresa: |
50601, 25467174, Jičín, Jičín, Soudná, 73, Soudná 73, 50601 Jičín |
|
Ing. TOMÁŠ MIKULE
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
Jednatel |
04.04.2003 |
Adresa: |
50601, 25467174, Jičín, Soudná, 73 |
|
Ing. TOMÁŠ MIKULE
|
Neaktivní
od 23.07.2014
|
Jednatel |
04.04.2003 |
Adresa: |
50601, 25467174, Jičín, Jičín, Soudná, 73, Soudná 73, 50601 Jičín |
|
Ing. Tomáš Mikule
|
Neaktivní
od 04.04.2003
|
Jednatel |
25.01.2000 |
Adresa: |
17446660, Jičín, Libáň, Komenského, 211 |
|
Ing. Tomáš Mikule
|
Neaktivní
od 04.04.2003
|
Jednatel |
25.01.2000 |
Adresa: |
50723, 17446660, Jičín, Libáň, Libáň, Komenského, 211, Komenského 211, 50723 Libáň |
|
Pavel Šuma
|
Neaktivní
od 26.04.1996
|
Jednatel |
27.10.1995 |
Adresa: |
54301, 2312816, Vrchlabí, Revoluční, 1279 |
|
Jiří Nepolsky
|
Neaktivní
od 04.04.2003
|
Jednatel |
27.10.1995 |
Adresa: |
Dolní Štěpanice 99, Benecko |
|
Pavel Šuma
|
Neaktivní
od 26.04.1996
|
Jednatel |
27.10.1995 |
Adresa: |
54301, 2312816, Trutnov, Vrchlabí, Vrchlabí, Revoluční, 1279, Revoluční 1279, 54301 Vrchlabí |
|
Jiří Nepolsky
|
Neaktivní
od 04.04.2003
|
Jednatel |
27.10.1995 |
Adresa: |
Dolní Štěpanice 99, Benecko, Dolní Štěpanice 99, Benecko, Česká republika |
|
Vlastimil Štulák
|
Neaktivní
od 25.01.2000
|
Jednatel |
02.05.1995 |
Adresa: |
51236, 15051633, Horní Branná, čp. 413 |
|
Vlastimil Štulák
|
Neaktivní
od 25.01.2000
|
Jednatel |
02.05.1995 |
Adresa: |
51236, 15051633, Semily, Horní Branná, Horní Branná, 413, č.p. 413, 51236 Horní Branná |
|