Ing. Jaroslav Kobr
|
Neaktivní
od 04.04.2016
|
|
21.05.2008 |
Adresa: |
56501, 5670071, Choceň, Ruská, 626 |
|
Ing. JAROSLAV KOBR
|
Neaktivní
od 04.04.2016
|
|
21.05.2008 |
Adresa: |
56501, 5670071, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Ruská, 626, Ruská 626, 56501 Choceň |
|
Jan Čulík
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
Jednatel |
24.04.2003 |
Adresa: |
56501, 25678116, Choceň, Okružní, 1785 |
|
Ing. Jaroslav Kobr
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
Jednatel |
24.04.2003 |
Adresa: |
56501, 5670071, Choceň, Ruská, 626 |
|
Jan Čulík
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
Jednatel |
24.04.2003 |
Adresa: |
56501, 25678116, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Okružní, 1785, Okružní 1785, 56501 Choceň |
|
Ing. JAROSLAV KOBR
|
Neaktivní
od 21.05.2008
|
Jednatel |
24.04.2003 |
Adresa: |
56501, 5670071, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Ruská, 626, Ruská 626, 56501 Choceň |
|
Jan Čulík
|
Neaktivní
od 24.04.2003
|
Jednatel |
16.05.1995 |
Adresa: |
5674867, Choceň, Kollárova, 1105 |
|
Ing. Jaroslav Kobr
|
Neaktivní
od 24.04.2003
|
Jednatel |
16.05.1995 |
Adresa: |
5670071, Choceň, Ruská, 626 |
|
Jan Čulík
|
Neaktivní
od 24.04.2003
|
Jednatel |
16.05.1995 |
Adresa: |
56501, 5674867, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Kollárova, 1105, Kollárova 1105, 56501 Choceň |
|
Ing. JAROSLAV KOBR
|
Neaktivní
od 24.04.2003
|
Jednatel |
16.05.1995 |
Adresa: |
56501, 5670071, Ústí nad Orlicí, Choceň, Choceň, Ruská, 626, Ruská 626, 56501 Choceň |
|