Ing. PETR BAŠÍK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
10.09.2020 |
Adresa: |
39901, 5570832, Písek, Milevsko, Milevsko, Sibiřská, 1072 |
|
Ing. PETR VESELÝ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
10.09.2020 |
Adresa: |
14100, 21996679, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Bělčická, 2827, 16 |
|
Ing. PETR VESELÝ
|
Aktivní
|
Člen představenstva |
10.09.2020 |
Adresa: |
14100, 21996679, Praha, Záběhlice, Bělčická, 2827, 16, Bělčická 2827/16, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. PETR BAŠÍK
|
Aktivní
|
Předseda představenstva |
10.09.2020 |
Adresa: |
39901, 5570832, Písek, Milevsko, Milevsko, Sibiřská, 1072, Sibiřská 1072, 39901 Milevsko |
|
PETR KORTÁNEK
|
Neaktivní
od 30.03.2022
|
Místopředseda představenstva |
10.09.2020 |
Adresa: |
39901, 5569494, Písek, Milevsko, Milevsko, J. A. Komenského, 931 |
|
PETR KORTÁNEK
|
Neaktivní
od 30.03.2022
|
Místopředseda představenstva |
10.09.2020 |
Adresa: |
39901, 5569494, Písek, Milevsko, Milevsko, J. A. Komenského, 931, J. A. Komenského 931, 39901 Milevsko |
|
Ing. PETR BAŠÍK
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
předseda představenstva |
22.12.2016 |
Adresa: |
39901, 5570832, Písek, Milevsko, Milevsko, Sibiřská, 1072 |
|
Ing. PETR BAŠÍK
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
předseda představenstva |
22.12.2016 |
Adresa: |
39901, 5570832, Písek, Milevsko, Milevsko, Sibiřská, 1072, Sibiřská 1072, 39901 Milevsko |
|
Ing. PETR BAŠÍK
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
předseda představenstva |
08.10.2015 |
Adresa: |
39901, 5568897, Milevsko, Milevsko, B. Němcové, 867 |
|
PETR KORTÁNEK
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
místopředseda představenstva |
08.10.2015 |
Adresa: |
39901, 5569494, Milevsko, Milevsko, J. A. Komenského, 931 |
|
Ing. PETR VESELÝ
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
člen představenstva |
08.10.2015 |
Adresa: |
14100, 21996679, Praha, Záběhlice, Bělčická, 2827, 16 |
|
Ing. PETR BAŠÍK
|
Neaktivní
od 22.12.2016
|
předseda představenstva |
08.10.2015 |
Adresa: |
39901, 5568897, Písek, Milevsko, Milevsko, B. Němcové, 867, B. Němcové 867, 39901 Milevsko |
|
PETR KORTÁNEK
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
místopředseda představenstva |
08.10.2015 |
Adresa: |
39901, 5569494, Písek, Milevsko, Milevsko, J. A. Komenského, 931, J. A. Komenského 931, 39901 Milevsko |
|
Ing. PETR VESELÝ
|
Neaktivní
od 10.09.2020
|
člen představenstva |
08.10.2015 |
Adresa: |
14100, 21996679, Praha, Záběhlice, Bělčická, 2827, 16, Bělčická 2827/16, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Petr Veselý
|
Neaktivní
od 08.10.2015
|
člen představenstva |
08.10.2010 |
Adresa: |
14100, 21996679, Praha 4, Bělčická, 2827, 16 |
|
Ing. PETR VESELÝ
|
Neaktivní
od 08.10.2015
|
člen představenstva |
08.10.2010 |
Adresa: |
14100, 21996679, Praha, Záběhlice, Bělčická, 2827, 16, Bělčická 2827/16, Záběhlice, 14100 Praha 4 |
|
Ing. Marcela Příhodová
|
Neaktivní
od 08.10.2010
|
člen představenstva |
24.06.2008 |
Adresa: |
10200, 22575979, Praha 10, Kozmíkova, 1101/4 |
|
Petr Kortánek
|
Neaktivní
od 08.10.2015
|
místopředseda představenstva |
24.06.2008 |
Adresa: |
39901, Milevsko, Komenského, 931 |
|
Ing. Marcela Příhodová
|
Neaktivní
od 08.10.2010
|
člen představenstva |
24.06.2008 |
Adresa: |
10200, 22575979, Praha, Hostivař, Kozmíkova, 1101, 4, Kozmíkova 1101/4, Hostivař, 10200 Praha 10 |
|
PETR KORTÁNEK
|
Neaktivní
od 08.10.2015
|
místopředseda představenstva |
24.06.2008 |
Adresa: |
39901, 5569494, Písek, Milevsko, Milevsko, J. A. Komenského, 931, J. A. Komenského 931, 39901 Milevsko |
|
Ing. Miroslav Havránek
|
Neaktivní
od 24.06.2008
|
místopředseda představenstva |
01.02.2005 |
Adresa: |
22087745, Praha 5, Na Plzeňce, 2 |
|
Petr Kortánek
|
Neaktivní
od 24.06.2008
|
člen představenstva |
01.02.2005 |
Adresa: |
Milevsko, Komenského, 931 |
|
Ing. Petr Bašík
|
Neaktivní
od 08.10.2015
|
předseda představenstva |
01.02.2005 |
Adresa: |
Milevsko, Boženy Němcové, 867 |
|
Ing. Miroslav Havránek
|
Neaktivní
od 24.06.2008
|
místopředseda představenstva |
01.02.2005 |
Adresa: |
15000, 22087745, Praha, Smíchov, Na Plzeňce, 1235, 2, Na Plzeňce 1235/2, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PETR KORTÁNEK
|
Neaktivní
od 24.06.2008
|
člen představenstva |
01.02.2005 |
Adresa: |
39901, 5569494, Písek, Milevsko, Milevsko, J. A. Komenského, 931, J. A. Komenského 931, 39901 Milevsko |
|
Ing. PETR BAŠÍK
|
Neaktivní
od 08.10.2015
|
předseda představenstva |
01.02.2005 |
Adresa: |
39901, 5568897, Písek, Milevsko, Milevsko, B. Němcové, 867, B. Němcové 867, 39901 Milevsko |
|
Ing. Petr Bašík
|
Neaktivní
od 01.02.2005
|
předseda představenstva |
14.08.1995 |
Adresa: |
Milevsko, Boženy Němcové, 869 |
|
Ing. Miroslav Havránek
|
Neaktivní
od 01.02.2005
|
místopředseda představenstva |
14.08.1995 |
Adresa: |
22087770, Praha 5, Na Plzeňce, 3 |
|
Petr Kortánek
|
Neaktivní
od 01.02.2005
|
člen představenstva |
14.08.1995 |
Adresa: |
Milevsko, Komenského, 931 |
|
Ing. Petr Bašík
|
Neaktivní
od 01.02.2005
|
předseda představenstva |
14.08.1995 |
Adresa: |
39901, 5568919, Písek, Milevsko, Milevsko, B. Němcové, 869, B. Němcové 869, 39901 Milevsko |
|
Ing. Miroslav Havránek
|
Neaktivní
od 01.02.2005
|
místopředseda představenstva |
14.08.1995 |
Adresa: |
15000, 22087770, Praha, Smíchov, Na Plzeňce, 1237, 3, Na Plzeňce 1237/3, Smíchov, 15000 Praha 5 |
|
PETR KORTÁNEK
|
Neaktivní
od 01.02.2005
|
člen představenstva |
14.08.1995 |
Adresa: |
39901, 5569494, Písek, Milevsko, Milevsko, J. A. Komenského, 931, J. A. Komenského 931, 39901 Milevsko |
|