LIBUŠE KANĚROVÁ
|
Neaktivní
od 14.11.2017
|
jednatel |
02.06.2016 |
Adresa: |
38241, 8769150, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Na Vyhlídce, 542 |
|
LIBUŠE KANĚROVÁ
|
Neaktivní
od 14.11.2017
|
jednatel |
02.06.2016 |
Adresa: |
38241, 8769150, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Na Vyhlídce, 542, Na Vyhlídce 542, 38241 Kaplice |
|
Libuše Kaněrová
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
jednatel |
07.03.2002 |
Adresa: |
38241, 8769150, Český Krumlov, Kaplice, Na vyhlídce, 542 |
|
LIBUŠE KANĚROVÁ
|
Neaktivní
od 02.06.2016
|
jednatel |
07.03.2002 |
Adresa: |
38241, 8769150, Český Krumlov, Kaplice, Kaplice, Na Vyhlídce, 542, Na Vyhlídce 542, 38241 Kaplice |
|
Radek Bárta
|
Neaktivní
od 07.03.2002
|
|
17.03.1997 |
Adresa: |
37005, 23354224, České Budějovice, České Budějovice, K.Štěcha, 12 |
|
Radek Bárta
|
Neaktivní
od 07.03.2002
|
|
17.03.1997 |
Adresa: |
37005, 23354224, České Budějovice, České Budějovice, České Budějovice 2, K. Štěcha, 1219, 12, K. Štěcha 1219/12, České Budějovice 2, 37005 České Budějovice |
|
MUDr. Václav Bruna
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
|
01.01.1996 |
Adresa: |
8690014, Český Krumlov, Dolní Dvořiště, 187 |
|
MUDr. Václav Bruna
|
Neaktivní
od 17.03.1997
|
|
01.01.1996 |
Adresa: |
38272, 8690014, Český Krumlov, Dolní Dvořiště, Dolní Dvořiště, 187, č.p. 187, 38272 Dolní Dvořiště |
|