RADIM KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
Jednatel |
28.03.2014 |
Adresa: |
70200, 3189414, Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí, 1803, 8 |
|
RADIM KUCHAŘ
|
Neaktivní
od 12.12.2018
|
Jednatel |
28.03.2014 |
Adresa: |
70200, 3189414, Ostrava-město, Ostrava, Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí, 1803, 8, Prokešovo náměstí 1803/8, Moravská Ostrava, 70200 Ostrava |
|
Jiří Patyk
|
Neaktivní
od 19.11.2009
|
jednatel |
19.11.2009 |
Adresa: |
74784, 4638085, Mikolajice, 62 |
|
Jiří Patyk
|
Neaktivní
od 19.11.2009
|
jednatel |
19.11.2009 |
Adresa: |
74784, 4638085, Opava, Mikolajice, Mikolajice, 62, č.p. 62, 74784 Mikolajice |
|
Jiří Patyk
|
Neaktivní
od 19.11.2009
|
jednatel |
12.08.2008 |
Adresa: |
74601, 4502248, Opava, Kylešovice, Liptovská, 1000/9 |
|
Stanislav Pešát
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
jednatel |
12.08.2008 |
Adresa: |
74601, 4526694, Opava, Předměstí, Hradecká, 2683/38 |
|
Jiří Patyk
|
Neaktivní
od 19.11.2009
|
jednatel |
12.08.2008 |
Adresa: |
74706, 4502248, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 1000, 9, Liptovská 1000/9, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Stanislav Pešát
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
jednatel |
12.08.2008 |
Adresa: |
74601, 4526694, Opava, Opava, Předměstí, Hradecká, 2683, 38, Hradecká 2683/38, Předměstí, 74601 Opava |
|
Stanislav Pešát
|
Neaktivní
od 12.08.2008
|
jednatel |
06.04.1995 |
Adresa: |
4526694, Opava, Hradecká, 38 |
|
Jiří Patyk
|
Neaktivní
od 12.08.2008
|
jednatel |
06.04.1995 |
Adresa: |
4502248, Opava, Liptovská, 9 |
|
Stanislav Pešát
|
Neaktivní
od 12.08.2008
|
jednatel |
06.04.1995 |
Adresa: |
74601, 4526694, Opava, Opava, Předměstí, Hradecká, 2683, 38, Hradecká 2683/38, Předměstí, 74601 Opava |
|
Jiří Patyk
|
Neaktivní
od 12.08.2008
|
jednatel |
06.04.1995 |
Adresa: |
74706, 4502248, Opava, Opava, Kylešovice, Liptovská, 1000, 9, Liptovská 1000/9, Kylešovice, 74706 Opava |
|