ing. PAVEL GERASIS
|
Neaktivní
od 11.03.2021
|
jednatel |
29.12.2017 |
Adresa: |
79081, 77208048, Jeseník, Česká Ves, Česká Ves, Severní, 593 |
|
ing. PAVEL GERASIS
|
Neaktivní
od 11.03.2021
|
jednatel |
29.12.2017 |
Adresa: |
79081, 77208048, Jeseník, Česká Ves, Česká Ves, Severní, 593, Severní 593, 79081 Česká Ves |
|
ing. Pavel Gerasis
|
Neaktivní
od 29.12.2017
|
jednatel |
09.11.2002 |
Adresa: |
79001, Jeseník, sídl. Pod Chlumem, č. 653 |
|
ing. Pavel Gerasis
|
Neaktivní
od 29.12.2017
|
jednatel |
09.11.2002 |
Adresa: |
č. 653, Jeseník, sídl. Pod Chlumem, 79001, sídl. Pod Chlumem č. 653, 79001 Jeseník, Česká republika |
|
ing. Pavel Gerasis
|
Neaktivní
od 09.11.2002
|
jednatel |
22.06.1995 |
Adresa: |
Jeseník, sídl. Pod Chlumem, č. 653 |
|
Lubomír Marek
|
Neaktivní
od 09.11.2002
|
jednatel |
22.06.1995 |
Adresa: |
Praha 10 - Vršovice, Minská č. 625/9 |
|
ing. Jiří Procházka
|
Neaktivní
od 09.11.2002
|
jednatel |
22.06.1995 |
Adresa: |
Praha 3 - Vinohrady, Slezská 1898/95 |
|
ing. Pavel Gerasis
|
Neaktivní
od 09.11.2002
|
jednatel |
22.06.1995 |
Adresa: |
č. 653, Jeseník, sídl. Pod Chlumem, sídl. Pod Chlumem č. 653, Jeseník, Česká republika |
|
Lubomír Marek
|
Neaktivní
od 09.11.2002
|
jednatel |
22.06.1995 |
Adresa: |
10100, 22661531, Praha, Vršovice, Minská, 625, 9, Minská 625/9, Vršovice, 10100 Praha 10 |
|
ing. Jiří Procházka
|
Neaktivní
od 09.11.2002
|
jednatel |
22.06.1995 |
Adresa: |
13000, 21762911, Praha, Vinohrady, Slezská, 1898, 95, Slezská 1898/95, Vinohrady, 13000 Praha 3 |
|