DAVID FORMÁNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.07.2016 |
Adresa: |
74706, 28062019, Opava, Kylešovice, Na Prachovníku, 1369, 3c |
|
DAVID FORMÁNEK
|
Aktivní
|
Jednatel |
28.07.2016 |
Adresa: |
74706, 28062019, Opava, Opava, Kylešovice, Na Prachovníku, 1369, 3c, Na Prachovníku 1369/3c, Kylešovice, 74706 Opava |
|
DAVID FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 28.07.2016
|
jednatel |
21.10.2014 |
Adresa: |
74706, 28062019, Opava, Kylešovice, Na Prachovníku, 1369, 3c |
|
DAVID FORMÁNEK
|
Neaktivní
od 28.07.2016
|
jednatel |
21.10.2014 |
Adresa: |
74706, 28062019, Opava, Opava, Kylešovice, Na Prachovníku, 1369, 3c, Na Prachovníku 1369/3c, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Adam Schiller
|
Neaktivní
od 13.04.1999
|
jednatel |
15.05.1995 |
Adresa: |
4513851, Opava, Ratibořská, 18 |
|
David Formánek
|
Neaktivní
od 21.10.2014
|
jednatel |
15.05.1995 |
Adresa: |
4521447, Opava, Na rybníčku, 14 |
|
Adam Schiller
|
Neaktivní
od 13.04.1999
|
jednatel |
15.05.1995 |
Adresa: |
74601, 4513851, Opava, Opava, Předměstí, Ratibořská, 1211, 18, Ratibořská 1211/18, Předměstí, 74601 Opava |
|
David Formánek
|
Neaktivní
od 21.10.2014
|
jednatel |
15.05.1995 |
Adresa: |
74601, 4521447, Opava, Opava, Předměstí, Na Rybníčku, 2054, 14, Na Rybníčku 2054/14, Předměstí, 74601 Opava |
|