ing. OLDŘICH STARŮSTKA
|
Aktivní
|
jednatel |
26.09.2017 |
Adresa: |
75663, 25678892, Vsetín, Krhová, Krhová, Barvířka, 558 |
|
ing. OLDŘICH STARŮSTKA
|
Aktivní
|
jednatel |
26.09.2017 |
Adresa: |
75663, 25678892, Vsetín, Krhová, Krhová, Barvířka, 558, Barvířka 558, 75663 Krhová |
|
Ing. MARTIN STARŮSTKA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.06.2014 |
Adresa: |
75663, 17161797, Krhová, Krhová, Pod Lesem, 391 |
|
Ing. MARTIN STARŮSTKA
|
Aktivní
|
jednatel |
16.06.2014 |
Adresa: |
75663, 17161797, Vsetín, Krhová, Krhová, Pod Lesem, 391, Pod Lesem 391, 75663 Krhová |
|
Ing. LENKA STARŮSTKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.02.2014 |
Adresa: |
75663, 25678892, Krhová, Krhová, Barvířka, 558 |
|
Ing. LENKA STARŮSTKOVÁ
|
Aktivní
|
jednatel |
20.02.2014 |
Adresa: |
75663, 25678892, Vsetín, Krhová, Krhová, Barvířka, 558, Barvířka 558, 75663 Krhová |
|
Bc. MARTIN STARŮSTKA
|
Neaktivní
od 16.06.2014
|
jednatel |
20.02.2014 |
Adresa: |
75663, 17161797, Krhová, Krhová, Pod Lesem, 391 |
|
Bc. MARTIN STARŮSTKA
|
Neaktivní
od 16.06.2014
|
jednatel |
20.02.2014 |
Adresa: |
75663, 17161797, Vsetín, Krhová, Krhová, Pod Lesem, 391, Pod Lesem 391, 75663 Krhová |
|
MARTIN STARŮSTKA
|
Neaktivní
od 20.02.2014
|
jednatel |
18.09.2013 |
Adresa: |
75663, 17161797, Krhová, Krhová, Pod Lesem, 391 |
|
MARTIN STARŮSTKA
|
Neaktivní
od 20.02.2014
|
jednatel |
18.09.2013 |
Adresa: |
75663, 17161797, Vsetín, Krhová, Krhová, Pod Lesem, 391, Pod Lesem 391, 75663 Krhová |
|
Martin Starůstka
|
Neaktivní
od 18.09.2013
|
jednatel |
03.11.2009 |
Adresa: |
75663, 25678892, Valašské Meziříčí, Krhová, 558 |
|
Martin Starůstka
|
Neaktivní
od 18.09.2013
|
jednatel |
03.11.2009 |
Adresa: |
75663, 25678892, Vsetín, Krhová, Krhová, Barvířka, 558, Barvířka 558, 75663 Krhová |
|
Ing. Oldřich Starůstka
|
Neaktivní
od 03.11.2009
|
jednatel |
09.11.2007 |
Adresa: |
75663, 25678892, Valašské Meziříčí, Krhová, 558 |
|
Ing. Lenka Starůstková
|
Neaktivní
od 20.02.2014
|
jednatel |
09.11.2007 |
Adresa: |
75663, 25678892, Valašské Meziříčí, Krhová, 558 |
|
ing. OLDŘICH STARŮSTKA
|
Neaktivní
od 03.11.2009
|
jednatel |
09.11.2007 |
Adresa: |
75663, 25678892, Vsetín, Krhová, Krhová, Barvířka, 558, Barvířka 558, 75663 Krhová |
|
Ing. LENKA STARŮSTKOVÁ
|
Neaktivní
od 20.02.2014
|
jednatel |
09.11.2007 |
Adresa: |
75663, 25678892, Vsetín, Krhová, Krhová, Barvířka, 558, Barvířka 558, 75663 Krhová |
|
Ing. Jaroslav Hanák
|
Neaktivní
od 09.11.2007
|
jednatel |
01.08.2002 |
Adresa: |
21632871, Vsetín, Jablůnka, 292 |
|
Ing. Oldřich Starůstka
|
Neaktivní
od 09.11.2007
|
jednatel |
01.08.2002 |
Adresa: |
Vsetín, Zahradní 1186/1, okres Vsetín |
|
ing. JAROSLAV HANÁK
|
Neaktivní
od 09.11.2007
|
jednatel |
01.08.2002 |
Adresa: |
75623, 21632871, Vsetín, Jablůnka, Jablůnka, 292, č.p. 292, 75623 Jablůnka |
|
ing. Oldřich Starůstka
|
Neaktivní
od 09.11.2007
|
jednatel |
01.08.2002 |
Adresa: |
75501, 24304255, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Zahradní, 1186, Zahradní 1186, 75501 Vsetín |
|
ing. Jaroslav Hanák
|
Neaktivní
od 01.08.2002
|
jednatel |
07.10.1997 |
Adresa: |
24304182, Vsetín, Konečná, 1179 |
|
ing. Jiří Hruška
|
Neaktivní
od 01.08.2002
|
jednatel |
07.10.1997 |
Adresa: |
Vsetín, Sychrov, 99/34 |
|
ing. Jaroslav Marek
|
Neaktivní
od 01.08.2002
|
jednatel |
07.10.1997 |
Adresa: |
24310603, Vsetín, Ohrada, 1835 |
|
Ing. Oldřich Starůstka
|
Neaktivní
od 01.08.2002
|
jednatel |
07.10.1997 |
Adresa: |
Vsetín, Zahradní, 1186/1 |
|
ing. Jaroslav Hanák
|
Neaktivní
od 01.08.2002
|
jednatel |
07.10.1997 |
Adresa: |
75501, 24304182, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Konečná, 1179, Konečná 1179, 75501 Vsetín |
|
ing. Jiří Hruška
|
Neaktivní
od 01.08.2002
|
jednatel |
07.10.1997 |
Adresa: |
99/34, Vsetín, Sychrov, Sychrov 99/34, Vsetín, Česká republika |
|
ing. Jaroslav Marek
|
Neaktivní
od 01.08.2002
|
jednatel |
07.10.1997 |
Adresa: |
75501, 24310603, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Ohrada, 1835, Ohrada 1835, 75501 Vsetín |
|
ing. Oldřich Starůstka
|
Neaktivní
od 01.08.2002
|
jednatel |
07.10.1997 |
Adresa: |
75501, 24304255, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Zahradní, 1186, Zahradní 1186, 75501 Vsetín |
|
Ing. Jaroslav Hanák
|
Neaktivní
od 07.10.1997
|
jednatel |
15.05.1995 |
Adresa: |
24304182, Vsetín, Konečná, 1179 |
|
Ing. Jiří Hruška
|
Neaktivní
od 07.10.1997
|
jednatel |
15.05.1995 |
Adresa: |
Vsetín, Sychrov, 99/34 |
|
Ing. Jaroslav Marek
|
Neaktivní
od 07.10.1997
|
jednatel |
15.05.1995 |
Adresa: |
24310603, Vsetín, Ohrada, 1835 |
|
Ing. Oldřich Starůstka
|
Neaktivní
od 07.10.1997
|
jednatel |
15.05.1995 |
Adresa: |
Vsetín, J. Juříka, 1186/1 |
|
Ing. Jaroslav Hanák
|
Neaktivní
od 07.10.1997
|
jednatel |
15.05.1995 |
Adresa: |
75501, 24304182, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Konečná, 1179, Konečná 1179, 75501 Vsetín |
|
Ing. Jiří Hruška
|
Neaktivní
od 07.10.1997
|
jednatel |
15.05.1995 |
Adresa: |
99/34, Vsetín, Sychrov, Sychrov 99/34, Vsetín, Česká republika |
|
Ing. Jaroslav Marek
|
Neaktivní
od 07.10.1997
|
jednatel |
15.05.1995 |
Adresa: |
75501, 24310603, Vsetín, Vsetín, Vsetín, Ohrada, 1835, Ohrada 1835, 75501 Vsetín |
|
Ing. Oldřich Starůstka
|
Neaktivní
od 07.10.1997
|
jednatel |
15.05.1995 |
Adresa: |
1186/1, Vsetín, J. Juříka, J. Juříka 1186/1, Vsetín, Česká republika |
|