PETR HAVRÁNEK
|
Neaktivní
od 15.06.2020
|
jednatel |
26.09.2015 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24 |
|
PETR HAVRÁNEK
|
Neaktivní
od 15.06.2020
|
jednatel |
26.09.2015 |
Adresa: |
11000, 21723613, Praha, Staré Město, Rybná, 716, 24, Rybná 716/24, Staré Město, 11000 Praha 1 |
|
Roman Kašpárek
|
Neaktivní
od 26.09.2015
|
jednatel |
26.07.2008 |
Adresa: |
74706, 4498623, Opava, Kylešovice, Josefská, 608/10 |
|
Barbora Kašpárková
|
Neaktivní
od 26.09.2015
|
jednatel |
26.07.2008 |
Adresa: |
74706, 4498623, Opava, Kylešovice, Josefská, 608/10 |
|
Roman Kašpárek
|
Neaktivní
od 26.09.2015
|
jednatel |
26.07.2008 |
Adresa: |
74706, 4498623, Opava, Opava, Kylešovice, Josefská, 608, 10, Josefská 608/10, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Barbora Kašpárková
|
Neaktivní
od 26.09.2015
|
jednatel |
26.07.2008 |
Adresa: |
74706, 4498623, Opava, Opava, Kylešovice, Josefská, 608, 10, Josefská 608/10, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Roman Kašpárek
|
Neaktivní
od 26.07.2008
|
jednatel |
04.04.1995 |
Adresa: |
4498623, Opava, Josefská, 10 |
|
Barbora Kašpárková
|
Neaktivní
od 26.07.2008
|
jednatel |
04.04.1995 |
Adresa: |
4498623, Opava, Josefská, 10 |
|
Roman Kašpárek
|
Neaktivní
od 26.07.2008
|
jednatel |
04.04.1995 |
Adresa: |
74706, 4498623, Opava, Opava, Kylešovice, Josefská, 608, 10, Josefská 608/10, Kylešovice, 74706 Opava |
|
Barbora Kašpárková
|
Neaktivní
od 26.07.2008
|
jednatel |
04.04.1995 |
Adresa: |
74706, 4498623, Opava, Opava, Kylešovice, Josefská, 608, 10, Josefská 608/10, Kylešovice, 74706 Opava |
|