DANA KRŇÁVKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
78815, 8098875, Šumperk, Velké Losiny, Velké Losiny, Bukovická, 92 |
|
TOMÁŠ POSPÍŠIL
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
78901, 27198804, Šumperk, Nemile, Nemile, 171 |
|
DANA KRŇÁVKOVÁ
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
78815, 8098875, Šumperk, Velké Losiny, Velké Losiny, Bukovická, 92, Bukovická 92, 78815 Velké Losiny |
|
TOMÁŠ POSPÍŠIL
|
Aktivní
|
Jednatel |
29.11.2016 |
Adresa: |
78901, 27198804, Šumperk, Nemile, Nemile, 171, č.p. 171, 78901 Nemile |
|
TOMÁŠ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
jednatel |
22.03.2012 |
Adresa: |
78901, 27198804, Šumperk, Nemile, Nemile, 171 |
|
TOMÁŠ POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
jednatel |
22.03.2012 |
Adresa: |
78901, 27198804, Šumperk, Nemile, Nemile, 171, č.p. 171, 78901 Nemile |
|
Mgr. Ivana Pospíšilová
|
Neaktivní
od 22.03.2012
|
jednatel |
23.05.2011 |
Adresa: |
78901, 27198804, Nemile, 171 |
|
Mgr. IVANA POSPÍŠILOVÁ
|
Neaktivní
od 22.03.2012
|
jednatel |
23.05.2011 |
Adresa: |
78901, 27198804, Šumperk, Nemile, Nemile, 171, č.p. 171, 78901 Nemile |
|
Mgr. Ivana Pospíšilová
|
Neaktivní
od 23.05.2011
|
jednatel |
31.07.2002 |
Adresa: |
78901, Zábřeh, 28.října, 3 |
|
Dana Krňávková
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
jednatel |
31.07.2002 |
Adresa: |
78815, 8098875, Velké Losiny, Bukovická, 92 |
|
Mgr. Ivana Pospíšilová
|
Neaktivní
od 23.05.2011
|
jednatel |
31.07.2002 |
Adresa: |
78901, 8142025, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, 28. října, 667, 3, 28. října 667/3, 78901 Zábřeh |
|
DANA KRŇÁVKOVÁ
|
Neaktivní
od 29.11.2016
|
jednatel |
31.07.2002 |
Adresa: |
78815, 8098875, Šumperk, Velké Losiny, Velké Losiny, Bukovická, 92, Bukovická 92, 78815 Velké Losiny |
|
Petr Krňávek
|
Neaktivní
od 31.07.2002
|
jednatel |
31.05.2000 |
Adresa: |
78815, 8098875, Velké Losiny, Bukovická, 92 |
|
Tomáš Pospíšil
|
Neaktivní
od 31.07.2002
|
jednatel |
31.05.2000 |
Adresa: |
78901, 8142025, Zábřeh, 28. října, 3 |
|
PETR KRŇÁVEK
|
Neaktivní
od 31.07.2002
|
jednatel |
31.05.2000 |
Adresa: |
78815, 8098875, Šumperk, Velké Losiny, Velké Losiny, Bukovická, 92, Bukovická 92, 78815 Velké Losiny |
|
Tomáš Pospíšil
|
Neaktivní
od 31.07.2002
|
jednatel |
31.05.2000 |
Adresa: |
78901, 8142025, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, 28. října, 667, 3, 28. října 667/3, 78901 Zábřeh |
|
Jaromír Šula
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
jednatel |
05.05.1995 |
Adresa: |
8135291, Zábřeh, Komenského, 4 |
|
Marek Holub
|
Neaktivní
od 31.07.2002
|
jednatel |
05.05.1995 |
Adresa: |
8140065, Zábřeh, Severovýchod, 24 |
|
Jaromír Šula
|
Neaktivní
od 31.05.2000
|
jednatel |
05.05.1995 |
Adresa: |
78901, 8135291, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Komenského, 26, 4, Komenského 26/4, 78901 Zábřeh |
|
Marek Holub
|
Neaktivní
od 31.07.2002
|
jednatel |
05.05.1995 |
Adresa: |
78901, 8140065, Šumperk, Zábřeh, Zábřeh, Severovýchod, 482, 24, Severovýchod 482/24, 78901 Zábřeh |
|