ALEŠ VYHLÍDAL
|
Aktivní
|
předseda spolku |
26.10.2020 |
Adresa: |
58901, 5726603, Jihlava, Třešť, Třešť, Dr. Konarovského, 220, 13 |
|
Ing. VLADIMÍR SVOBODA
|
Aktivní
|
myslivecký hospodář |
26.10.2020 |
Adresa: |
58856, 12432873, Jihlava, Telč, Telč-Štěpnice, Oldřichovo náměstí, 43 |
|
Ing. MARTIN SVOBODA
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.10.2020 |
Adresa: |
58856, 12432873, Jihlava, Telč, Telč-Štěpnice, Oldřichovo náměstí, 43 |
|
ALEŠ VYHLÍDAL
|
Aktivní
|
předseda spolku |
26.10.2020 |
Adresa: |
58901, 5726603, Jihlava, Třešť, Třešť, Dr. Konarovského, 220, 13, Dr. Konarovského 220/13, 58901 Třešť |
|
Ing. VLADIMÍR SVOBODA
|
Aktivní
|
myslivecký hospodář |
26.10.2020 |
Adresa: |
58856, 12432873, Jihlava, Telč, Telč-Štěpnice, Oldřichovo náměstí, 43, Oldřichovo náměstí 43, Telč-Štěpnice, 58856 Telč |
|
Ing. MARTIN SVOBODA
|
Aktivní
|
člen výboru |
26.10.2020 |
Adresa: |
58856, 12432873, Jihlava, Telč, Telč-Štěpnice, Oldřichovo náměstí, 43, Oldřichovo náměstí 43, Telč-Štěpnice, 58856 Telč |
|
JIŘÍ ŠEDA
|
Aktivní
|
finanční hospodář |
05.01.2016 |
Adresa: |
58856, 13722662, Černíč, Myslůvka, 10 |
|
VLASTIMIL HAVLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2016 |
Adresa: |
58856, 13722697, Černíč, Myslůvka, 13 |
|
JIŘÍ ŠEDA
|
Aktivní
|
finanční hospodář |
05.01.2016 |
Adresa: |
58856, 13722662, Jihlava, Černíč, Myslůvka, 10, Myslůvka 10, 58856 Černíč |
|
VLASTIMIL HAVLÍK
|
Aktivní
|
jednatel |
05.01.2016 |
Adresa: |
58856, 13722697, Jihlava, Černíč, Myslůvka, 13, Myslůvka 13, 58856 Černíč |
|
Ing. VÁCLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 26.10.2020
|
myslivecký hospodář |
29.07.2017 |
Adresa: |
58856, 12442224, Jihlava, Telč, Telč-Staré Město, Hornomyslovská, 564 |
|
Ing. VÁCLAV NOVÁK
|
Neaktivní
od 26.10.2020
|
myslivecký hospodář |
29.07.2017 |
Adresa: |
58856, 12442224, Jihlava, Telč, Telč-Staré Město, Hornomyslovská, 564, Hornomyslovská 564, Telč-Staré Město, 58856 Telč |
|
JAN VYHLÍDAL
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
myslivecký hospodář |
08.04.2016 |
Adresa: |
25250, 26165970, Praha-západ, Vestec, Vestec, Lipová, 465 |
|
JAN VYHLÍDAL
|
Neaktivní
od 29.07.2017
|
myslivecký hospodář |
08.04.2016 |
Adresa: |
25250, 26165970, Praha-západ, Vestec, Vestec, Lipová, 465, Lipová 465, 25250 Vestec |
|
JAN VYHLÍDAL
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
myslivecký hospodář |
09.03.2016 |
Adresa: |
25242, 26165970, Praha-západ, Vestec, Vestec, Lipová, 465 |
|
JAN VYHLÍDAL
|
Neaktivní
od 08.04.2016
|
myslivecký hospodář |
09.03.2016 |
Adresa: |
25250, 26165970, Praha-západ, Vestec, Vestec, Lipová, 465, Lipová 465, 25250 Vestec |
|
JAN VYHLÍDAL
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
myslivecký hospodář |
05.01.2016 |
Adresa: |
13000, 27627454, Praha, Žižkov, Pitterova, 2855, 9 |
|
Ing. VLADIMÍR SVOBODA
|
Neaktivní
od 26.10.2020
|
předseda |
05.01.2016 |
Adresa: |
58856, 12432873, Telč, Telč-Štěpnice, Oldřichovo náměstí, 43 |
|
JOSEF TRNKA
|
Neaktivní
od 26.10.2020
|
člen výboru |
05.01.2016 |
Adresa: |
58856, 12440591, Telč, Telč-Staré Město, Příční, 400 |
|
JAN VYHLÍDAL
|
Neaktivní
od 09.03.2016
|
myslivecký hospodář |
05.01.2016 |
Adresa: |
13000, 27627454, Praha, Žižkov, Pitterova, 2855, 9, Pitterova 2855/9, Žižkov, 13000 Praha 3 |
|
JOSEF TRNKA
|
Neaktivní
od 26.10.2020
|
člen výboru |
05.01.2016 |
Adresa: |
58856, 12440591, Jihlava, Telč, Telč-Staré Město, Příční, 400, Příční 400, Telč-Staré Město, 58856 Telč |
|
Ing. VLADIMÍR SVOBODA
|
Neaktivní
od 26.10.2020
|
předseda |
05.01.2016 |
Adresa: |
58856, 12432873, Jihlava, Telč, Telč-Štěpnice, Oldřichovo náměstí, 43, Oldřichovo náměstí 43, Telč-Štěpnice, 58856 Telč |
|