Ing. JARMILA NEŠPOROVÁ
|
Aktivní
|
starosta župy |
13.08.2024 |
Adresa: |
69613, 13572440, Hodonín, Šardice, Šardice, 429, č.p. 429, 69613 Šardice |
|
Mgr. JAN LAČŇÁK
|
Aktivní
|
první místostarosta župy |
13.08.2024 |
Adresa: |
69501, 27822214, Hodonín, Hodonín, Hodonín, Moravní, 4201, 22, Moravní 4201/22, 69501 Hodonín |
|
ZDEŇKA KAŇOVÁ
|
Aktivní
|
sekretář župy |
13.08.2024 |
Adresa: |
69617, 13398202, Hodonín, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, Na Dílech, 663, Na Dílech 663, 69617 Dolní Bojanovice |
|
Ing. JARMILA NEŠPOROVÁ
|
Aktivní
|
starosta župy |
22.12.2022 |
Adresa: |
69613, 13572440, Hodonín, Šardice, Šardice, 429 |
|
LUDĚK VACENOVSKÝ
|
Aktivní
|
první místostarosta župy |
07.11.2020 |
Adresa: |
69602, 13524917, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Rohatecká, 900 |
|
ZDEŇKA KAŇOVÁ
|
Aktivní
|
sekretář župy |
07.11.2020 |
Adresa: |
69617, 13398202, Hodonín, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, Na Dílech, 663 |
|
Ing. JARMILA NEŠPOROVÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2024
|
starosta župy |
22.12.2022 |
Adresa: |
69613, 13572440, Hodonín, Šardice, Šardice, 429, č.p. 429, 69613 Šardice |
|
Ing. VLADIMÍR VÝLETA
|
Neaktivní
od 22.12.2022
|
starosta župy |
07.11.2020 |
Adresa: |
69701, 13697536, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Brandlova, 953, 53 |
|
Ing. VLADIMÍR VÝLETA
|
Neaktivní
od 22.12.2022
|
starosta župy |
07.11.2020 |
Adresa: |
69701, 13697536, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Brandlova, 953, 53, Brandlova 953/53, 69701 Kyjov |
|
LUDĚK VACENOVSKÝ
|
Neaktivní
od 13.08.2024
|
první místostarosta župy |
07.11.2020 |
Adresa: |
69602, 13524917, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Rohatecká, 900, Rohatecká 900, 69602 Ratíškovice |
|
ZDEŇKA KAŇOVÁ
|
Neaktivní
od 13.08.2024
|
sekretář župy |
07.11.2020 |
Adresa: |
69617, 13398202, Hodonín, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, Na Dílech, 663, Na Dílech 663, 69617 Dolní Bojanovice |
|
Ing. VLADIMÍR VÝLETA
|
Neaktivní
od 07.11.2020
|
starosta župy |
10.01.2017 |
Adresa: |
69701, 13697536, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Brandlova, 953, 53 |
|
LUDĚK VACENOVSKÝ
|
Neaktivní
od 07.11.2020
|
první místostarosta župy |
10.01.2017 |
Adresa: |
69602, 13524917, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Rohatecká, 900 |
|
ZDEŇKA KAŇOVÁ
|
Neaktivní
od 07.11.2020
|
sekretář župy |
10.01.2017 |
Adresa: |
69617, 13398202, Hodonín, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, Na Dílech, 663 |
|
Ing. VLADIMÍR VÝLETA
|
Neaktivní
od 07.11.2020
|
starosta župy |
10.01.2017 |
Adresa: |
69701, 13697536, Hodonín, Kyjov, Kyjov, Brandlova, 953, 53, Brandlova 953/53, 69701 Kyjov |
|
LUDĚK VACENOVSKÝ
|
Neaktivní
od 07.11.2020
|
první místostarosta župy |
10.01.2017 |
Adresa: |
69602, 13524917, Hodonín, Ratíškovice, Ratíškovice, Rohatecká, 900, Rohatecká 900, 69602 Ratíškovice |
|
ZDEŇKA KAŇOVÁ
|
Neaktivní
od 07.11.2020
|
sekretář župy |
10.01.2017 |
Adresa: |
69617, 13398202, Hodonín, Dolní Bojanovice, Dolní Bojanovice, Na Dílech, 663, Na Dílech 663, 69617 Dolní Bojanovice |
|