MARTIN CETKOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.01.2023 |
Adresa: |
79601, 24842290, Prostějov, Prostějov, Prostějov, sídl. Svobody, 3507, 8 |
|
MARTIN CETKOVSKÝ
|
Aktivní
|
jednatel |
09.01.2023 |
Adresa: |
79601, 24842290, Prostějov, Prostějov, Prostějov, sídl. Svobody, 3507, 8, sídl. Svobody 3507/8, 79601 Prostějov |
|
Ing. VLADIMÍR ZATLOUKAL
|
Aktivní
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
79601, 24848115, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Obránců míru, 4019, 5 |
|
Ing. VLADIMÍR ZATLOUKAL
|
Aktivní
|
jednatel |
16.07.2015 |
Adresa: |
79601, 24848115, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Obránců míru, 4019, 5, Obránců míru 4019/5, 79601 Prostějov |
|
PETR ŠRÁMEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.04.2014 |
Adresa: |
79601, 24845311, Prostějov, Prostějov, Dolní, 3780, 28 |
|
PETR ŠRÁMEK
|
Aktivní
|
jednatel |
26.04.2014 |
Adresa: |
79601, 24845311, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Dolní, 3780, 28, Dolní 3780/28, 79601 Prostějov |
|
Petr Šrámek
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
jednatel |
15.09.2009 |
Adresa: |
79601, 24845311, Prostějov, Dolní, 3780/28 |
|
Mgr. Vladimír Vačkář
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
jednatel |
15.09.2009 |
Adresa: |
79804, 25569651, Seloutky, 175 |
|
Ing. Vladimír Zatloukal
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
15.09.2009 |
Adresa: |
79601, 24848115, Prostějov, Obránců míru, 4019/5 |
|
PETR ŠRÁMEK
|
Neaktivní
od 26.04.2014
|
jednatel |
15.09.2009 |
Adresa: |
79601, 24845311, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Dolní, 3780, 28, Dolní 3780/28, 79601 Prostějov |
|
Mgr. Vladimír Vačkář
|
Neaktivní
od 03.06.2014
|
jednatel |
15.09.2009 |
Adresa: |
79804, 25569651, Prostějov, Seloutky, Seloutky, 175, č.p. 175, 79804 Seloutky |
|
Ing. VLADIMÍR ZATLOUKAL
|
Neaktivní
od 16.07.2015
|
jednatel |
15.09.2009 |
Adresa: |
79601, 24848115, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Obránců míru, 4019, 5, Obránců míru 4019/5, 79601 Prostějov |
|
Mgr. Vladimír Vačkář
|
Neaktivní
od 15.09.2009
|
jednatel |
07.06.1995 |
Adresa: |
19601930, Brno, Poznaňská, 12 |
|
Ladislav Novotný
|
Neaktivní
od 15.09.2009
|
jednatel |
07.06.1995 |
Adresa: |
24820563, Prostějov, Brněnská, 33 |
|
Petr Šrámek
|
Neaktivní
od 15.09.2009
|
jednatel |
07.06.1995 |
Adresa: |
24845311, Prostějov, Dolní, 28 |
|
Mgr. Vladimír Vačkář
|
Neaktivní
od 15.09.2009
|
jednatel |
07.06.1995 |
Adresa: |
61600, 19601930, Brno-město, Brno, Žabovřesky, Poznaňská, 2451, 12, Poznaňská 2451/12, Žabovřesky, 61600 Brno |
|
Ladislav Novotný
|
Neaktivní
od 15.09.2009
|
jednatel |
07.06.1995 |
Adresa: |
79601, 24820563, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Brněnská, 1459, 33, Brněnská 1459/33, 79601 Prostějov |
|
PETR ŠRÁMEK
|
Neaktivní
od 15.09.2009
|
jednatel |
07.06.1995 |
Adresa: |
79601, 24845311, Prostějov, Prostějov, Prostějov, Dolní, 3780, 28, Dolní 3780/28, 79601 Prostějov |
|