ROMAN FIŠER
|
Aktivní
|
jednatel |
13.07.2022 |
Adresa: |
25242, 27586405, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Nad Oborou, 498 |
|
ROMAN FIŠER
|
Aktivní
|
jednatel |
13.07.2022 |
Adresa: |
25242, 27586405, Praha-západ, Jesenice, Osnice, Nad Oborou, 498, Nad Oborou 498, Osnice, 25242 Jesenice |
|
ing. MICHAL BRAJER
|
Aktivní
|
jednatel |
02.09.2015 |
Adresa: |
25241, 27845095, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, U Náměstí, 713 |
|
ing. MICHAL BRAJER
|
Aktivní
|
jednatel |
02.09.2015 |
Adresa: |
25241, 27845095, Praha-západ, Dolní Břežany, Dolní Břežany, U Náměstí, 713, U Náměstí 713, 25241 Dolní Břežany |
|
ROMAN FIŠER
|
Neaktivní
od 13.07.2022
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
10600, 22681051, Hlavní město Praha, Praha, Záběhlice, Pivoňková, 2107, 34 |
|
ROMAN FIŠER
|
Neaktivní
od 13.07.2022
|
jednatel |
02.08.2015 |
Adresa: |
10600, 22681051, Praha, Záběhlice, Pivoňková, 2107, 34, Pivoňková 2107/34, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
Roman Fišer
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
30.08.2003 |
Adresa: |
Praha 10, Praha 10, Pivoňkova, 34/2107 |
|
ing. Michal Brajer
|
Neaktivní
od 02.09.2015
|
jednatel |
30.08.2003 |
Adresa: |
22397965, Praha 8, Praha 8, U Pentlovky, 466/7 |
|
ROMAN FIŠER
|
Neaktivní
od 02.08.2015
|
jednatel |
30.08.2003 |
Adresa: |
10600, 22681051, Praha, Záběhlice, Pivoňková, 2107, 34, Pivoňková 2107/34, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
ing. Michal Brajer
|
Neaktivní
od 02.09.2015
|
jednatel |
30.08.2003 |
Adresa: |
18100, 22397965, Praha, Troja, U Pentlovky, 466, 7, U Pentlovky 466/7, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Roman Fišer
|
Neaktivní
od 30.08.2003
|
jednatel |
06.06.1996 |
Adresa: |
Praha 10, Praha 10, Pivoňkova, 34/2107 |
|
ROMAN FIŠER
|
Neaktivní
od 30.08.2003
|
jednatel |
06.06.1996 |
Adresa: |
10600, 22681051, Praha, Záběhlice, Pivoňková, 2107, 34, Pivoňková 2107/34, Záběhlice, 10600 Praha 10 |
|
ing. Michal Brajer
|
Neaktivní
od 30.08.2003
|
jednatel |
13.03.1996 |
Adresa: |
22397965, Praha 8, Praha 8, U Pentlovky, 466/7 |
|
ing. Michal Brajer
|
Neaktivní
od 30.08.2003
|
jednatel |
13.03.1996 |
Adresa: |
18100, 22397965, Praha, Troja, U Pentlovky, 466, 7, U Pentlovky 466/7, Troja, 18100 Praha 8 |
|
Simona Krainová
|
Neaktivní
od 13.03.1996
|
jednatel |
09.06.1995 |
Adresa: |
21909423, Praha, Adamovská, 1 |
|
Sagvan Tofi
|
Neaktivní
od 06.06.1996
|
jednatel |
09.06.1995 |
Adresa: |
21909423, Praha, Adamovská, 1 |
|
Simona Krainová
|
Neaktivní
od 13.03.1996
|
jednatel |
09.06.1995 |
Adresa: |
14000, 21909423, Praha, Michle, Adamovská, 803, 1, Adamovská 803/1, Michle, 14000 Praha 4 |
|
Sagvan Tofi
|
Neaktivní
od 06.06.1996
|
jednatel |
09.06.1995 |
Adresa: |
14000, 21909423, Praha, Michle, Adamovská, 803, 1, Adamovská 803/1, Michle, 14000 Praha 4 |
|