JUDr. Sylva Ševčíková
|
Neaktivní
od 20.10.1997
|
jednatel |
04.03.1997 |
Adresa: |
60200, 3, Brno, Ant. Slavíka, 1 |
|
Mgr. Jaroslav Kizlink
|
Neaktivní
od 29.05.2013
|
jednatel |
04.03.1997 |
Adresa: |
61400, 19511388, Brno, Kubova, 23 |
|
JUDr. Sylva Ševčíková
|
Neaktivní
od 20.10.1997
|
jednatel |
04.03.1997 |
Adresa: |
60200, 25136364, Brno-město, Brno, Černá Pole, Antonína Slavíka, 2008, 1, Antonína Slavíka 2008/1, Černá Pole, 60200 Brno |
|
Mgr. Jaroslav Kizlink
|
Neaktivní
od 29.05.2013
|
jednatel |
04.03.1997 |
Adresa: |
62100, 19511388, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kubova, 1788, 23, Kubova 1788/23, Řečkovice, 62100 Brno |
|
Jaroslav Kizlink
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
jednatel |
23.07.1996 |
Adresa: |
19511388, Brno-město, Brno, Kubova, 23 |
|
Jaroslav Kizlink
|
Neaktivní
od 04.03.1997
|
jednatel |
23.07.1996 |
Adresa: |
62100, 19511388, Brno-město, Brno, Řečkovice, Kubova, 1788, 23, Kubova 1788/23, Řečkovice, 62100 Brno |
|
JUDr. Oldřich Pohanka
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
jednatel |
14.07.1995 |
Adresa: |
19507283, Brno, Novoměstská, 41 |
|
JUDr. Oldřich Pohanka
|
Neaktivní
od 23.07.1996
|
jednatel |
14.07.1995 |
Adresa: |
62100, 19507283, Brno-město, Brno, Řečkovice, Novoměstská, 1399, 41, Novoměstská 1399/41, Řečkovice, 62100 Brno |
|