RNDr. MARTIN RADINA
|
Aktivní
|
jednatel |
30.11.2023 |
Adresa: |
74231, 27368246, Nový Jičín, Starý Jičín, Vlčnov, 162, Vlčnov 162, 74231 Starý Jičín |
|
MUDr. MIROSLAV JANÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2014 |
Adresa: |
67401, 26758776, Třebíč, Podklášteří, Za Plovárnou, 1027, 3 |
|
ing. MILOSLAV KREMLÁČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2014 |
Adresa: |
67401, 18735851, Třebíč, Borovina, Řípovská, 646, 26 |
|
MUDr. MIROSLAV JANÍČEK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.11.2014 |
Adresa: |
67401, 26758776, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Za Plovárnou, 1027, 3, Za Plovárnou 1027/3, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
ing. MILOSLAV KREMLÁČEK
|
Neaktivní
od 30.11.2023
|
jednatel |
27.11.2014 |
Adresa: |
67401, 18735851, Třebíč, Třebíč, Borovina, Řípovská, 646, 26, Řípovská 646/26, Borovina, 67401 Třebíč |
|
MUDr. MIROSLAV JANÍČEK
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
jednatel |
28.03.2014 |
Adresa: |
67401, 26758776, Třebíč, Podklášteří, Za Plovárnou, 1027, 3 |
|
MUDr. MIROSLAV JANÍČEK
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
jednatel |
28.03.2014 |
Adresa: |
67401, 26758776, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Za Plovárnou, 1027, 3, Za Plovárnou 1027/3, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
MUDr. Miroslav Janíček
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
jednatel |
15.05.2002 |
Adresa: |
67401, 26758776, Třebíč, Za Plovárnou, 3 |
|
ing. Miloslav Kremláček
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
jednatel |
15.05.2002 |
Adresa: |
67401, 18735851, Třebíč, Řípovská, 646 |
|
MUDr. MIROSLAV JANÍČEK
|
Neaktivní
od 28.03.2014
|
jednatel |
15.05.2002 |
Adresa: |
67401, 26758776, Třebíč, Třebíč, Podklášteří, Za Plovárnou, 1027, 3, Za Plovárnou 1027/3, Podklášteří, 67401 Třebíč |
|
ing. MILOSLAV KREMLÁČEK
|
Neaktivní
od 27.11.2014
|
jednatel |
15.05.2002 |
Adresa: |
67401, 18735851, Třebíč, Třebíč, Borovina, Řípovská, 646, 26, Řípovská 646/26, Borovina, 67401 Třebíč |
|
MUDr. Miroslav Janíček
|
Neaktivní
od 15.05.2002
|
jednatel |
04.04.1997 |
Adresa: |
67401, 18779514, Třebíč, Třebíč, Nádražní, 5 |
|
ing. Miloslav Kremláček
|
Neaktivní
od 15.05.2002
|
jednatel |
04.04.1997 |
Adresa: |
67401, 18735851, Třebíč, Třebíč, Řípovská, 646 |
|
MUDr. Miroslav Janíček
|
Neaktivní
od 15.05.2002
|
jednatel |
04.04.1997 |
Adresa: |
67401, 18779514, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Nádražní, 805, 5, Nádražní 805/5, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
ing. MILOSLAV KREMLÁČEK
|
Neaktivní
od 15.05.2002
|
jednatel |
04.04.1997 |
Adresa: |
67401, 18735851, Třebíč, Třebíč, Borovina, Řípovská, 646, 26, Řípovská 646/26, Borovina, 67401 Třebíč |
|
MUDr. Miroslav Janíček
|
Neaktivní
od 04.04.1997
|
jednatel |
04.07.1995 |
Adresa: |
67401, 18779514, Třebíč, Nádražní, 5 |
|
ing. Miloslav Kremláček
|
Neaktivní
od 04.04.1997
|
jednatel |
04.07.1995 |
Adresa: |
67401, 18735851, Třebíč, Řípovská, 646 |
|
MUDr. Miroslav Janíček
|
Neaktivní
od 04.04.1997
|
jednatel |
04.07.1995 |
Adresa: |
67401, 18779514, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Nádražní, 805, 5, Nádražní 805/5, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
ing. MILOSLAV KREMLÁČEK
|
Neaktivní
od 04.04.1997
|
jednatel |
04.07.1995 |
Adresa: |
67401, 18735851, Třebíč, Třebíč, Borovina, Řípovská, 646, 26, Řípovská 646/26, Borovina, 67401 Třebíč |
|