JINDŘICH JURDA
|
Aktivní
|
jednatel |
15.12.2020 |
Adresa: |
67401, 18774466, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Čelakovského, 283, 5 |
|
JINDŘICH JURDA
|
Neaktivní
od 31.01.2024
|
jednatel |
15.12.2020 |
Adresa: |
67401, 18774466, Třebíč, Třebíč, Horka-Domky, Čelakovského, 283, 5, Čelakovského 283/5, Horka-Domky, 67401 Třebíč |
|
Jindřich Jurda
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
jednatel |
30.09.2011 |
Adresa: |
67401, 18764002, Třebíč, Hybešova, 7 |
|
Jindřich Jurda
|
Neaktivní
od 15.12.2020
|
jednatel |
30.09.2011 |
Adresa: |
67401, 18764002, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Hybešova, 276, 7, Hybešova 276/7, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|
ing. Jan Ščuka
|
Neaktivní
od 21.06.2006
|
jednatel |
18.07.1995 |
Adresa: |
Třebíč, Obránců mírů, 439 |
|
Jindřich Jurda
|
Neaktivní
od 30.09.2011
|
jednatel |
18.07.1995 |
Adresa: |
18764002, Třebíč, Hybešova, 7 |
|
ing. Jan Ščuka
|
Neaktivní
od 21.06.2006
|
jednatel |
18.07.1995 |
Adresa: |
439, Třebíč, Obránců mírů, Obránců mírů 439, Třebíč, Česká republika |
|
Jindřich Jurda
|
Neaktivní
od 30.09.2011
|
jednatel |
18.07.1995 |
Adresa: |
67401, 18764002, Třebíč, Třebíč, Nové Dvory, Hybešova, 276, 7, Hybešova 276/7, Nové Dvory, 67401 Třebíč |
|