Semyhan Vitaliy
|
Neaktivní
od 19.12.2014
|
jednatel |
13.09.2011 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Cacovická, 970 |
|
Semyhan Vitaliy
|
Neaktivní
od 19.12.2014
|
jednatel |
13.09.2011 |
Adresa: |
970, Brno-město, Brno, Cacovická, Cacovická 970, Brno, okres: Brno-město, Česká republika |
|
Semyhan Vitaliy
|
Neaktivní
od 13.09.2011
|
jednatel |
10.06.1999 |
Adresa: |
Brno-město, Brno, Cacovická, 970 |
|
Semyhan Vitaliy
|
Neaktivní
od 13.09.2011
|
jednatel |
10.06.1999 |
Adresa: |
970, Brno-město, Brno, Cacovická, Cacovická 970, Brno, okres: Brno-město, Česká republika |
|
Rostislav Vašina
|
Neaktivní
od 10.06.1999
|
jednatel |
03.12.1996 |
Adresa: |
62800, 19435258, Brno-město, Brno, Strnadova, 5 |
|
Rostislav Vašina
|
Neaktivní
od 10.06.1999
|
jednatel |
03.12.1996 |
Adresa: |
61500, 19623674, Brno-město, Brno, Kuklenská, 10 |
|
Rostislav Vašina
|
Neaktivní
od 10.06.1999
|
jednatel |
03.12.1996 |
Adresa: |
62800, 19435258, Brno-město, Brno, Líšeň, Strnadova, 2373, 5, Strnadova 2373/5, Líšeň, 62800 Brno |
|
Rostislav Vašina
|
Neaktivní
od 10.06.1999
|
jednatel |
03.12.1996 |
Adresa: |
61500, 19623674, Brno-město, Brno, Židenice, Kuklenská, 517, 10, Kuklenská 517/10, Židenice, 61500 Brno |
|
Rostislav Vašina
|
Neaktivní
od 03.12.1996
|
jednatel |
02.08.1995 |
Adresa: |
62800, 19435258, Brno, Strnadova, 5 |
|
ing. Jiří Pěgřím
|
Neaktivní
od 10.06.1999
|
jednatel |
02.08.1995 |
Adresa: |
66434, Moravské Kninice 231 |
|
Rostislav Vašina
|
Neaktivní
od 03.12.1996
|
jednatel |
02.08.1995 |
Adresa: |
62800, 19435258, Brno-město, Brno, Líšeň, Strnadova, 2373, 5, Strnadova 2373/5, Líšeň, 62800 Brno |
|
ing. Jiří Pěgřím
|
Neaktivní
od 10.06.1999
|
jednatel |
02.08.1995 |
Adresa: |
66434, 24631370, Brno-venkov, Moravské Knínice, Moravské Knínice, U Hájenky, 231, U Hájenky 231, 66434 Moravské Knínice |
|