Ing. RADEK JANÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2021 |
Adresa: |
61500, 19656190, Brno-město, Brno, Židenice, Škrochova, 3626, 41 |
|
Ing. RADEK JANÁK
|
Aktivní
|
jednatel |
27.08.2021 |
Adresa: |
61500, 19656190, Brno-město, Brno, Židenice, Škrochova, 3626, 41, Škrochova 3626/41, Židenice, 61500 Brno |
|
RNDr. MARTIN POSPÍŠIL
|
Aktivní
|
jednatel |
11.12.2015 |
Adresa: |
61500, 19656190, Brno-město, Brno, Židenice, Škrochova, 3626, 41 |
|
RNDr. MARTIN POSPÍŠIL
|
Aktivní
|
jednatel |
11.12.2015 |
Adresa: |
61500, 19656190, Brno-město, Brno, Židenice, Škrochova, 3626, 41, Škrochova 3626/41, Židenice, 61500 Brno |
|
RNDr. Martin Pospíšil
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
jednatel |
01.02.2006 |
Adresa: |
61500, 19656190, Brno, Škrochova, 3626/41 |
|
Ing. Radek Janák
|
Neaktivní
od 27.08.2021
|
jednatel |
01.02.2006 |
Adresa: |
61500, 19288107, Brno, Antala Staška, 37 |
|
RNDr. MARTIN POSPÍŠIL
|
Neaktivní
od 11.12.2015
|
jednatel |
01.02.2006 |
Adresa: |
61500, 19656190, Brno-město, Brno, Židenice, Škrochova, 3626, 41, Škrochova 3626/41, Židenice, 61500 Brno |
|
Ing. Radek Janák
|
Neaktivní
od 27.08.2021
|
jednatel |
01.02.2006 |
Adresa: |
61300, 19288107, Brno-město, Brno, Černá Pole, Antala Staška, 85, 37, Antala Staška 85/37, Černá Pole, 61300 Brno |
|
RNDr. Zdeněk Pospíšil
|
Neaktivní
od 01.02.2006
|
jednatel |
13.10.1995 |
Adresa: |
19656190, Brno, Škrochova, 41 |
|
RNDr. Zdeněk Pospíšil
|
Neaktivní
od 01.02.2006
|
jednatel |
13.10.1995 |
Adresa: |
61500, 19656190, Brno-město, Brno, Židenice, Škrochova, 3626, 41, Škrochova 3626/41, Židenice, 61500 Brno |
|