PAVEL HRDLIČKA
|
Neaktivní
od 09.04.2018
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
66461, 24142956, Brno-venkov, Popovice, Popovice, 52 |
|
PAVEL HRDLIČKA
|
Neaktivní
od 09.04.2018
|
jednatel |
12.04.2015 |
Adresa: |
66461, 24142956, Brno-venkov, Popovice, Popovice, 52, č.p. 52, 66461 Popovice |
|
Pavel Hrdlička
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
27.09.2011 |
Adresa: |
66461, 24142867, Popovice, 43 |
|
Pavel Hrdlička
|
Neaktivní
od 12.04.2015
|
jednatel |
27.09.2011 |
Adresa: |
66461, 24142867, Brno-venkov, Popovice, Popovice, 43, č.p. 43, 66461 Popovice |
|
Pavel Hrdlička
|
Neaktivní
od 27.09.2011
|
jednatel |
06.10.2004 |
Adresa: |
64200, 19228074, Brno, Skalní, 15 |
|
Pavel Hrdlička
|
Neaktivní
od 27.09.2011
|
jednatel |
06.10.2004 |
Adresa: |
64200, 74403451, Brno-město, Brno, Bosonohy, Skalní, 778, 15, Skalní 778/15, Bosonohy, 64200 Brno |
|
Ing. Petr Žídek
|
Neaktivní
od 06.10.2004
|
jednatel |
09.10.2000 |
Adresa: |
Veverská Bítýška, Na Bílém potoce, 189 |
|
Ing. Petr Žídek
|
Neaktivní
od 06.10.2004
|
jednatel |
09.10.2000 |
Adresa: |
189, Veverská Bítýška, Na Bílém potoce, Na Bílém potoce 189, Veverská Bítýška, Česká republika |
|
ing. Petr Žídek
|
Neaktivní
od 09.10.2000
|
jednatel |
14.09.1995 |
Adresa: |
19386184, Brno, Borodinova, 24 |
|
ing. Petr Žídek
|
Neaktivní
od 09.10.2000
|
jednatel |
14.09.1995 |
Adresa: |
62300, 19386184, Brno-město, Brno, Kohoutovice, Borodinova, 682, 24, Borodinova 682/24, Kohoutovice, 62300 Brno |
|